M Bernadus BOS
Gérant de SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES
M Bernadus BOS a 64 ans ( naissance en 1958), est Gérant de la société SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES
M Bernadus BOS peut être contacté au siège de la société SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES par courrier à l'adresse SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES DES VERGNES HAMEAU VACANCES AUZANCES LA COTE 23700 ROUGNAT FRANCE
La société SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES est principalement dirigée par M Bernadus BOS qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/03/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45261052000010.
- M Bernadus BOS, Gérant (1958) depuis le 04 septembre 2010
- M Hendrik DIEPEVEEN, Gérant (1966) depuis le 18 septembre 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES est de 60 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernadus BOS, Gérant (1958) du 27 avril 2004 au 22 juin 2004
- M Folkert TOLSMA, Gérant (1962) du 27 avril 2004 au 22 juin 2004
- M Gysbert GIETELINK, Co-gérant (1946) du 20 août 2011 au 18 septembre 2012
- M Gysbert GIETEXINK, Co-gérant (1946) du 22 juin 2004 au 20 août 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES | |
Entrepreneurs individuels | SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES | |
Identifiant de l'entreprise | 452610520 | |
Numéro interne du siège | 00010 | |
Adresse | LA COTE DES VERGNES 23700 ROUGNAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 26 février 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 26 février 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45261052000010 | SCI HAMEAU DE VACANCES AUZANCES DES VERGNES HAMEAU VACANCES AUZANCES LA COTE 23700 ROUGNAT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 41 10 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gueret.fr.
Les greffiers sont : CHAVAGNAC Yvan
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Co-gérant associé : BOS Bernadus, Johannes Associé indéfiniment responsable : GIETELINK Gysbert Gérant associé indéfiniment responsable : DIEPEVEEN Hendrik, Cornelis