M Laurent MONTIER
Gérant de EARL MONTIER
M Laurent MONTIER a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société EARL MONTIER
M Laurent MONTIER peut être contacté au siège de la société EARL MONTIER par courrier à l'adresse EARL MONTIER HAMEAU DE BOSC ROBERT 76760 ST MARTIN AUX ARBRES FRANCE, par téléphone au 0981368493 ou par fax au 02 32 70 04 59
La société EARL MONTIER est principalement dirigée par M Laurent MONTIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses ,agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0111Z (Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses), les activités sont :
- Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses
- Cette sous-classe comprend toutes les formes de culture de plein champ de céréales, de légumineuses et de graines oléagineuses. Ces cultures sont souvent combinées au sein des unités agricoles.
- la culture de céréales telles que :
- blé
- maïs-grain
- sorgho
- orge
- seigle
- avoine
- millet
- autres céréales n.c.a.
- la culture de légumineuses telles que :
- haricots
- fèves
- pois chiches
- pois à vache
- lentilles
- lupins
- pois
- pois cajans
- autres légumineuses
- la culture de graines oléagineuses telles que :
- graines de soja
- arachides
- graines de coton
- graines de ricin
- graines de lin
- graines de moutarde
- graines de niger
- graines de colza
- graines de carthame
- graines de sésame
- graines de tournesol
- autres graines oléagineuses
Mais sont exclues les activités :
- la culture du riz (cf01.12Z)
- la culture du maïs doux (cf01.13Z)
- la culture du maïs fourrager (cf01.19Z)
- la culture de fruits oléagineux (cf01.26Z)
La société EARL MONTIER est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/04/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45289112000019.
- M Laurent MONTIER, Gérant (1978) depuis le 07 janvier 2012
- M Vincent MONTIER, Gérant (1981) depuis le 07 janvier 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EARL MONTIER est de 43 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 44 ans.
Anciens dirigeants :
- M Laurent MONTIER, Gérant (1978) du 04 mai 2004 au 07 janvier 2012
- M Vincent MONTIER, Gérant (1981) du 04 mai 2004 au 07 janvier 2012
- MME Nadine MONTIER, Gérant (1952) du 04 mai 2004 au 07 janvier 2012
- MME Nadine MONTIER, Gérant (1952) du 07 janvier 2012 au 08 août 2013
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EARL MONTIER | |
Entrepreneurs individuels | EARL MONTIER | |
Identifiant de l'entreprise | 452891120 | |
Numéro interne du siège | 00019 | |
Adresse | HAM DE BOSC ROBERT 76760 SAINT MARTIN AUX ARBRES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 mars 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Exploitation agricole à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 mars 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité principale de l'entreprise | 0111Z : Culture de céréales (sf riz) légumineuses, graines oléagineuses | |
Activité au siege | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses | |
Synonyme | agriculteur, cultivateur, producteur, cultivateur de céréales, producteur de céréales, cultivateur de légumineuses, producteur de légumineuses, cultivateur de graines oléagineuses, producteur de graines oléagineuses | |
Principal | cultivateur de céréales |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45289112000019 | EARL MONTIER HAMEAU DE BOSC ROBERT 76760 ST MARTIN AUX ARBRES FRANCE |
45289112000019 | EARL MONTIER HAMEAU DE BOSC ROBERT 76760 ST MARTIN AUX ARBRES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 35 70 08 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rouen.fr.
Les greffiers sont : CLERC -PLUMAIL Marie , CLERC Georges
Le greffe est ouvert 9 heures - 12 heures et 14 heures - 17 heures du lundi au vendredi