MME Geraldine GUERIN
Gérant de SAGES FEMMES LIBERALES
MME Geraldine GUERIN a 57 ans ( naissance en 1965), elle est Gérant de la société SAGES FEMMES LIBERALES
MME Geraldine GUERIN peut être contacté au siège de la société SAGES FEMMES LIBERALES par courrier à l'adresse SAGES FEMMES LIBERALES 107 AVENUE GENERAL LECLERC 33200 BORDEAUX FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 08Â 98Â 54 ou par fax au 05Â 56Â 02Â 23Â 82
La société SAGES FEMMES LIBERALES est principalement dirigée par MME Geraldine GUERIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier ,SCI, gérant patrimoine immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619A (Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier), les activités sont :
- Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire des entités patrimoniales en indivision, successions, etc., non productives mais pouvant donner lieu à des transactions importantes.
- l'activité des unités non-productives gestionnaires d'un patrimoine mobilier ne pouvant être rattachées à aucune des sous-classes de la nomenclature
Mais sont exclues les activités :
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte propre (cf02.20Z)
- la gestion d'un patrimoine forestier avec exploitation pour compte de tiers (cf02.40Z)
- les supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (cf68.32B)
- l'activité de secrétariat des sociétés civiles de moyens (cf82.19Z)
La société SAGES FEMMES LIBERALES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/05/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45358212400013.
- MME Anais CASSIAU-HAURIE, Gérant (1985) depuis le 21 novembre 2015
- MME Beatrice LEPAULT, Gérant (1963) depuis le 21 novembre 2015
- MME Denise ERIKSEN, Gérant (1958) depuis le 21 novembre 2015
- MME Evelyne HOARAU, Gérant (1988) depuis le 21 novembre 2015
- MME Geraldine GUERIN, Gérant (1965) depuis le 21 novembre 2015
- MME Ludivine-Marie FIQUET-JOUSSAUME, Gérant (1985) depuis le 28 novembre 2015
L'âge moyen des 6 dirigeants de la société SAGES FEMMES LIBERALES est de 48 ans. Le plus jeune à 34 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Ludivine FIQUET-JOUSSAUME, Gérant (1985) du 21 novembre 2015 au 28 novembre 2015
- MME Odile TARDY, Gérant (1961) du 08 juin 2004 au 03 juillet 2007
- MME Odile TARDY, Associé-gérant (1961) du 03 juillet 2007 au 21 novembre 2015
- MME Sylviane PERISSE, Associé-gérant (1963) du 03 juillet 2007 au 21 novembre 2015
- MME Sylviane PILARD, Gérant (1960) du 08 juin 2004 au 03 juillet 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SAGES FEMMES LIBERALES | |
Entrepreneurs individuels | SAGES FEMMES LIBERALES | |
Identifiant de l'entreprise | 453582124 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 107 AV GENERAL LECLERC 33200 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 03 mai 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 mai 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité principale de l'entreprise | 6619A : Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier | |
Synonyme | SCI, gérant patrimoine immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
45358212400013 | SAGES FEMMES LIBERALES 107 AVENUE GENERAL LECLERC 33200 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01000 Cabinets d'avocats
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 02264 Hospitalisation privée
- 01527 Immobilier
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Associé gérant : TARDY Odile, Denise modification le 06 Juin 2007. Associé gérant : VIGNON Denise, Danièle, Berthe, Thérèse en fonction le 06 Juin 2007. Associé gérant : GACHASSIN Géraldine, Yvonne, Raymonde en fonction le 06 Juin 2007.
Gérant Associé : VIGNON Denise, Danièle, Berthe, Thérèse en fonction le 06 Juin 2007 Gérant Associé : GACHASSIN Géraldine, Yvonne, Raymonde en fonction le 06 Juin 2007 Gérant Associé : GETTI Béatrice en fonction le 19 Novembre 2015 Gérant Associé : CASSIAU-HAURIE Anaïs en fonction le 19 Novembre 2015 Gérant Associé : HOARAU Evelyne en fonction le 19 Novembre 2015 Gérant Associé : FIQUET Ludivine en fonction le 19 Novembre 2015