M Stephane GABRIEL
Commissaire aux comptes suppléant de AMBULANCES HAUT MARNAISES
M Stephane GABRIEL a 53 ans ( naissance en 1971), est Commissaire aux comptes suppléant de la société AMBULANCES HAUT MARNAISES
M Stephane GABRIEL peut être contacté au siège de la société AMBULANCES HAUT MARNAISES par courrier à l'adresse AMBULANCES HAUT MARNAISES JUSSIEU SECOURS SAINT DIZIER 36 AVENUE ROGER SALENGRO 52100 ST DIZIER FRANCE, par téléphone au 0325564028 ou par fax au 03Â 25Â 04Â 29Â 38
La société AMBULANCES HAUT MARNAISES est principalement dirigée par M Stephane GABRIEL qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Ambulances ,ambulance, ambulancier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690A (Ambulances), les activités sont :
- Ambulances
- le transport par ambulance de patients par tout mode de transport, y compris l'avion.
- Ces services sont souvent fournis à l'occasion d'une urgence médicale.
Mais sont exclues les activités :
- le transfert de patients, sans équipement d'intervention, ni personnel médical (cf.49, 50 et 51)
- l'activité des blocs opératoires mobiles (cf86.10Z)
La société AMBULANCES HAUT MARNAISES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/05/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45361530400087.
- M Stephane GABRIEL, Commissaire aux comptes suppléant (1971) depuis le 26 janvier 2017
- MME Delphine FAIVRE, Président (1970) depuis le 28 avril 2016
- MME Laurence CUNIN, Directeur général (1968) depuis le 28 avril 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AMBULANCES HAUT MARNAISES est de 54 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 56 ans.
Anciens dirigeants :
- M William FAIVRE, Président (1945) du 30 octobre 2010 au 28 avril 2016
Dirigeants personne morale:
- DL AUDIT SAS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 16 février 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AMBULANCES HAUT MARNAISES | |
Entrepreneurs individuels | AMBULANCES HAUT MARNAISES | |
Identifiant de l'entreprise | 453615304 | |
Numéro interne du siège | 00087 | |
Adresse | 36 AV ROGER SALENGRO 52100 SAINT DIZIER | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 février 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 mai 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 2 266 000,00 | |
Résultat net | 136 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690A : Ambulances | |
Activité principale de l'entreprise | 8690A : Ambulances | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Ambulances | |
Synonyme | ambulance, ambulancier | |
Principal | ambulance |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 439 000 |
Immobilisation incorporelle | 745 000 |
Immobilisation corporelle | 687 000 |
Immobilisation financière | 6 000 |
Actif circulant net | 763 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 276 000 |
Placement | 486 000 |
Total Actif | 2 201 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 222 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 979 000 |
Total Passif | 2 201 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 266 000 |
Produit d'exploitation | 2 419 000 |
Charge d'exploitation | 2 215 000 |
Résultat d'exploitation | 204 000 |
Produit financier net | 5 000 |
Charge financière | 16 000 |
Résultat financier | -11 000 |
Résultat courrant | 193 000 |
Produit exceptionnel | 6 000 |
Charges exceptionnelles | 16 000 |
Résultat exceptionnel | -10 000 |
Résultat net | 136 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45361530400087 | AMBULANCES HAUT MARNAISES JUSSIEU SECOURS SAINT DIZIER 36 AVENUE ROGER SALENGRO 52100 ST DIZIER FRANCE |
45361530400103 | AMBULANCES HAUT MARNAISES ETABLISSEMENT JUSSIEU SECOURS MONTIER LES MEGES 52220 CEFFONDS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 25 03 80 37 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-chaumont.fr.
Les greffiers sont : CROZAT Anne-Laure
Le greffe est ouvert Du Lun au Jeu: 9h-12h/14h-17h Ven:9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00016 Transports routiers
Président : FAIVRE William, Henri, Gabriel Membre du comité de direction : CUNIN Laurence, Pascale né(e) FAIVRE Membre du comité de direction : THIEBAUT Sylvie, Sandrine, Marie né(e) RICHARD Commissaire aux comptes titulaire : CARTIER Jacques Membre du comité de direction : AMBULANCES DERVOISES (SARL) représenté par CUNIN Laurence né(e) FAIVRE Commissaire aux comptes suppléant : DL AUDIT SAS (SAS)
Président : FAIVRE William, Henri, Gabriel Membre du comité de direction : CUNIN Laurence, Pascale né(e) FAIVRE Membre du comité de direction : THIEBAUT Sylvie, Sandrine, Marie né(e) RICHARD Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Jacques Membre du comité de direction : AMBULANCES DERVOISES (SARL) représenté par CUNIN Laurence né(e) FAIVRE Commissaire aux comptes titulaire : DL AUDIT SAS (SAS)
Président : FAIVRE Delphine, Frannçoise Directeur général : CUNIN Laurence, Pascale né(e) FAIVRE Commissaire aux comptes suppléant : CARTIER Jacques Commissaire aux comptes titulaire : DL AUDIT SAS (SAS)
Président : FAIVRE Delphine, Frannçoise ; Directeur général : CUNIN Laurence, Pascale né(e) FAIVRE ; Commissaire aux comptes titulaire : DL AUDIT SAS (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : GABRIEL Stéphane
Gérant : GRULET Sébastien ; Gérant : GODEFFROY Sébastien