M Ferdinand MAHLER
Administrateur de MAHLER BESSE SA
M Ferdinand MAHLER a 47 ans ( naissance en 1977), est Administrateur de la société MAHLER BESSE SA
M Ferdinand MAHLER peut être contacté au siège de la société MAHLER BESSE SA par courrier à l'adresse MAHLER BESSE SA 49 RUE CAMILLE GODARD 33000 BORDEAUX FRANCE, par téléphone au 0556560444 ou par fax au 05Â 56Â 56Â 04Â 59
La société MAHLER BESSE SA est principalement dirigée par M Ferdinand MAHLER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons ,grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4634Z (Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons), les activités sont :
- Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
- le commerce de gros de boissons alcoolisées
- le commerce de gros de boissons non alcoolisées
Mais sont exclues les activités :
- le mélange de vins ou de spiritueux distillés (cf11.01Z, 11.02A et 11.02B)
La société MAHLER BESSE SA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 03/10/1955 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45520408100018.
- M Ferdinand MAHLER, Administrateur (1977) depuis le 04 avril 2017
- M Franck MAHLER-BESSE, Administrateur (1946) depuis le 08 août 2014
- M Guillaume DE PIERRE DE BERNIS-CALVIERE, Administrateur (1972) depuis le 08 août 2014
- M Philippe CASTEJA, Président du conseil d`administration (1949) depuis le 08 août 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société MAHLER BESSE SA est de 63 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 78 ans.
Anciens dirigeants :
- M Antoine FAGUER, Administrateur (1977) du 22 avril 2008 au 16 juillet 2011
- M Antoine FAGUER, Administrateur (1977) du 16 juillet 2011 au 08 août 2014
- M Bernard MAHLER BESSE, Administrateur (1943) du 05 octobre 2004 au 19 octobre 2004
- M Christian MAHLER, Administrateur (1944) du 19 août 2014 au 28 mars 2017
- M Christian MAHLER BESSE, Administrateur (1944) du 05 octobre 2004 au 19 octobre 2004
- M Christian MAHLER BESSE, Administrateur (1944) du 16 juillet 2011 au 19 août 2014
- M Ferdinand MAHLER-BESSE, Administrateur (1977) du 28 mars 2017 au 04 avril 2017
- M Franck MAHLER BESSE, Directeur général (1946) du 05 octobre 2004 au 25 mars 2008
- M Franck MAHLER BESSE, Administrateur (1946) du 07 juin 2005 au 09 mai 2006
- M Olivier FAGUER, Administrateur (1948) du 02 octobre 2007 au 08 août 2014
- MME Stephanie FAGUER, Administrateur (1952) du 05 octobre 2004 au 07 juin 2005
- MME Stephanie FAGUER, Président du conseil d`administration (1952) du 07 juin 2005 au 16 juillet 2011
- MME Stephanie FAGUER, Directeur général (1952) du 25 mars 2008 au 16 juillet 2011
- MME Stephanie FAGUER, Président du conseil d`administration (1952) du 16 juillet 2011 au 08 août 2014
- MME Veronique MAURIAC, Administrateur (1950) du 05 octobre 2004 au 19 octobre 2004
- MME Veronique MAURIAC, Administrateur (1950) du 16 juillet 2011 au 08 août 2014
- MME Yveline AUPEPIN DE LAMOTHE DREUZY, Administrateur (1948) du 05 octobre 2004 au 19 octobre 2004
Dirigeants personne morale:
- ATD France, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 28 mars 2017
- BORIE CASTEJA ANIMATION PARTICIPATIONS, Administrateur depuis le 08 août 2014
- CONTINENTALE D`AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 mars 2017
- FMB, Administrateur du 09 mai 2006 au 16 juillet 2011
- MANHORA, Administrateur du 09 mai 2006 au 16 juillet 2011
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAHLER BESSE SA | |
Entrepreneurs individuels | MAHLER BESSE SA | |
Identifiant de l'entreprise | 455204081 | |
Numéro interne du siège | 00018 | |
Adresse | 49 RUE CAMILLE GODARD 33000 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 1955 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 20 millions à moins de 50 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 31 409 000,00 | |
Résultat net | 646 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale de l'entreprise | 4634Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Activité principale | 4634Z | |
Première activité | 4634Z | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste de boissons, vendeur de boissons en gros | |
Principal | vendeur de boissons en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 4 778 000 |
Immobilisation incorporelle | 303 000 |
Immobilisation corporelle | 2 972 000 |
Immobilisation financière | 1 503 000 |
Actif circulant net | 43 612 000 |
Stock | 19 103 000 |
Avance | 10 412 000 |
Créance | 12 783 000 |
Placement | 1 315 000 |
Total Actif | 48 391 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 17 513 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 600 000 |
Dette | 30 277 000 |
Total Passif | 48 391 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 31 409 000 |
Produit d'exploitation | 31 602 000 |
Charge d'exploitation | 30 550 000 |
Résultat d'exploitation | 1 052 000 |
Produit financier net | 21 000 |
Charge financière | 473 000 |
Résultat financier | -452 000 |
Résultat courrant | 600 000 |
Produit exceptionnel | 930 000 |
Charges exceptionnelles | 747 000 |
Résultat exceptionnel | 183 000 |
Résultat net | 646 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45520408100018 | MAHLER BESSE SA 49 RUE CAMILLE GODARD 33000 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 01536 Distributeurs conseils hors domicile de boissons
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
- 00804 VRP
Administrateur : MAHLER BESSE Veronique. Président du conseil d'administration et directeur général : MAHLER-BESSE Stephanie Beatrix Marie modification le 18 Février 2008. Administrateur : MAHLER BESSE Christian Jean Marie en fonction le 12 Août 1998. Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT modification le 01 Juillet 2005. Commissaire aux comptes suppléant : LAGAUCHE Bernard en fonction le 01 Juillet 2005. Administrateur : F M B représenté par MAHLER BESSE Franck Marie Didier modification le 20 Avril 2006. Administrateur : FAGUER Olivier en fonction le 21 Août 2007.
Administrateur : MAHLER BESSE Veronique. Président du conseil d'administration et directeur général : MAHLER-BESSE Stephanie Beatrix Marie modification le 18 Février 2008. Administrateur : MAHLER BESSE Christian Jean Marie en fonction le 12 Août 1998. Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT modification le 01 Juillet 2005. Commissaire aux comptes suppléant : LAGAUCHE Bernard en fonction le 01 Juillet 2005. Administrateur : FAGUER Olivier en fonction le 21 Août 2007. Administrateur : FAGUER Antoine Claude Marie en fonction le 12 Mars 2008.
Administrateur : MAHLER BESSE Veronique Président du conseil d'administration et directeur général : MAHLER Stephanie Beatrix Marie modification le 28 Mars 2008 Administrateur : MAHLER BESSE Christian Jean Marie en fonction le 12 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT modification le 13 Juillet 2011 Administrateur : FAGUER Olivier en fonction le 21 Août 2007 Administrateur : FAGUER Antoine Claude Marie modification le 14 Mars 2008 Commissaire aux comptes suppléant : ATD France en fonction le 13 Juillet 2011
Administrateur : MAHLER BESSE Christian Jean Marie en fonction le 12 Août 1998 Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT modification le 13 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : ATD France en fonction le 13 Juillet 2011 Administrateur : DE PIERRE DE BERNIS-CALVIERE Guillaume en fonction le 06 Août 2014 Président du conseil d'administration Directeur général : CASTEJA Philippe en fonction le 06 Août 2014 Administrateur : BORIE CASTEJA ANIMATION PARTICIPATIONS représenté par CASTEJA Chantal en fonction le 06 Août 2014 Administrateur : MAHLER-BESSE Franck en fonction le 06 Août 2014
Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT modification le 13 Juillet 2011 ; Commissaire aux comptes suppléant : ATD France en fonction le 13 Juillet 2011 ; Administrateur : DE PIERRE DE BERNIS-CALVIERE Guillaume en fonction le 06 Août 2014 ; Président du conseil d'administration Directeur général : CASTEJA Philippe en fonction le 06 Août 2014 ; Administrateur : BORIE CASTEJA ANIMATION PARTICIPATIONS représenté par CASTEJA Chantal en fonction le 06 Août 2014 ; Administrateur : MAHLER-BESSE Franck en fonction le 06 Août 2014 ; Administrateur : MAHLER-BESSE Ferdinand en fonction le 24 Mars 2017
Président du conseil d'administration, Directeur général : CASTEJA Philippe ; Administrateur : DE PIERRE DE BERNIS-CALVIERE Guillaume ; Administrateur : MAHLER Ferdinand ; Administrateur : BORIE CASTEJA ANIMATION PARTICIPATIONSPREBEN HANSEN Chantal ; Administrateur : MAHLER-BESSE Florentine ; Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ATD France
Président du conseil d\'administration, Directeur général : CASTEJA Philippe ; Administrateur : DE PIERRE DE BERNIS-CALVIERE Guillaume ; Administrateur : MAHLER Ferdinand ; Administrateur : BORIE CASTEJA ANIMATION PARTICIPATIONSPREBEN HANSEN Chantal ; Administrateur : MAHLER-BESSE Florentine ; Administrateur : CASTEJA Frédéric, Emmanuel, Armand, Marie ; Commissaire aux comptes titulaire : CONTINENTALE D\'AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : ATD France