MME Laura ZANETTI
Administrateur de SACICAP LES PREVOYANTS
MME Laura ZANETTI a 71 ans ( naissance en 1951), elle est Administrateur de la société SACICAP LES PREVOYANTS
MME Laura ZANETTI peut être contacté au siège de la société SACICAP LES PREVOYANTS par courrier à l'adresse SACICAP LES PREVOYANTS PROCIVIS LES PREVOYANTS 13 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX FRANCE
La société SACICAP LES PREVOYANTS est principalement dirigée par MME Laura ZANETTI qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière de logements ,promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110A (Promotion immobilière de logements), les activités sont :
- Promotion immobilière de logements
- la promotion immobilière de bâtiments à usage principal d'habitation
- la promotion immobilière de résidences hôtelières
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à objet locatif (sociétés HLM notamment) (cf68.20A)
- l'activité des marchands de biens immobiliers (cf68.10Z)
La société SACICAP LES PREVOYANTS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 12/11/1925 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45720858500127.
- M Alain VIDEAU, Administrateur (1937) depuis le 21 novembre 2009
- M Andre LEGEARD, Directeur général (1956) depuis le 21 novembre 2009
- M Benjamin NEAU, Administrateur (1941) depuis le 05 octobre 2004
- M Bernard TEULE, Administrateur (1949) depuis le 05 octobre 2004
- M Christian DUPORT, Administrateur (1951) depuis le 08 octobre 2011
- M Francois LEURET, Administrateur (1960) depuis le 21 novembre 2009
- M Gerard MARTIN, Président du conseil d`administration (1942) depuis le 21 novembre 2009
- M Gerard RIGABER, Administrateur (1948) depuis le 08 octobre 2011
- M Jean GIRARD, Administrateur (1937) depuis le 05 octobre 2004
- M Pierre SABIN, Vice-président (1952) depuis le 21 novembre 2009
- MME Helene BEAUPERE, Administrateur (1958) depuis le 21 novembre 2009
- MME Laoura ZANETTI, Administrateur (1951) depuis le 24 décembre 2011
- MME Muriel BOULMIER, Administrateur (1953) depuis le 21 novembre 2009
L'âge moyen des 13 dirigeants de la société SACICAP LES PREVOYANTS est de 73 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 85 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain VIDEAU, Administrateur (1937) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- M Gerard MARTIN, Président du conseil d`administration (1942) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- M Jacques BALAN, Administrateur (1934) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- M Jacques BALAN, Administrateur (1934) du 21 novembre 2009 au 25 février 2012
- M Jean-Francois TORRENT, Administrateur (1950) du 05 octobre 2004 au 15 janvier 2008
- M Jean-Paul FORCANS, Administrateur (1940) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- M Maurice JEANTET, Administrateur (1933) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- M Michel DEGAIL, Administrateur (1933) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- M Michel ESPAIGNET, Administrateur (1936) du 05 octobre 2004 au 03 février 2016
- M Pierre SABIN, Vice-président (1952) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
- MME Laura ZANETTI, Administrateur (1951) du 08 octobre 2011 au 24 décembre 2011
- MME Muriel BOULMIER, Administrateur (1953) du 05 octobre 2004 au 21 novembre 2009
Dirigeants personne morale:
- ADD EQUATION, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 février 2016
- CILIOPEE HABITAT SOCIETE ANONYME D`HABITATIONS A LOYER MODERE, Administrateur depuis le 21 novembre 2009
- COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DU SUD OUEST, Administrateur depuis le 04 décembre 2012
- CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE, Administrateur depuis le 21 novembre 2009
- EURL DE COMMISSAIRES AUX COMPTES LIONEL GUIBERT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 03 février 2016
- VACHON ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 03 février 2016
- CILIOPEE HABITAT SA D HABITATIONS A LOYER MODERE, Administrateur du 15 janvier 2008 au 21 novembre 2009
- COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT BEARNAIS, Administrateur du 05 octobre 2004 au 08 janvier 2011
- COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DU SUD OUEST, Administrateur du 08 janvier 2011 au 04 décembre 2012
- ETABLISSEMENTS BEGUERIE, Administrateur du 05 octobre 2004 au 20 janvier 2009
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SACICAP LES PREVOYANTS | |
Entrepreneurs individuels | SACICAP LES PREVOYANTS | |
Identifiant de l'entreprise | 457208585 | |
Numéro interne du siège | 00127 | |
Adresse | 13 CRS DU XXX JUILLET 33000 BORDEAUX | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 26 juin 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre SA coopérative à conseil d'administration | |
Capital social | 141 961,16 EUR | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Moins de 0,5 million d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 221 420,00 | |
Résultat net | -287 970,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale de l'entreprise | 4110A : Promotion immobilière de logements | |
Activité principale | 4110A | |
Première activité | 4110A | |
Deuxième activité | 6810Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière de logements | |
Synonyme | promoteur immobilier, promoteur immobilier de logements | |
Principal | promoteur immobilier de logements |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 47 807 932 |
Immobilisation incorporelle | 711 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 47 807 220 |
Actif circulant net | 5 112 486 |
Stock | 394 534 |
Avance | 10 800 |
Créance | 2 302 522 |
Placement | 2 404 630 |
Total Actif | 52 920 416 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 49 688 824 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 71 904 |
Dette | 3 159 689 |
Total Passif | 52 920 416 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 221 420 |
Produit d'exploitation | 518 736 |
Charge d'exploitation | 1 115 894 |
Résultat d'exploitation | -597 158 |
Produit financier net | 24 711 004 |
Charge financière | 7 580 267 |
Résultat financier | 17 130 736 |
Résultat courrant | 16 533 578 |
Produit exceptionnel | 17 938 476 |
Charges exceptionnelles | 34 760 024 |
Résultat exceptionnel | -16 821 548 |
Résultat net | -287 970 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45720858500127 | SACICAP LES PREVOYANTS PROCIVIS LES PREVOYANTS 13 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX FRANCE |
45720858500135 | SACICAP LES PREVOYANTS PROCIVIS LES PREVOYANTS 21 QUAI LAWTON 33300 BORDEAUX FRANCE |
45720858500135 | SACICAP LES PREVOYANTS PROCIVIS LES PREVOYANTS 21 QUAI LAWTON 33300 BORDEAUX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
- 01588 Sociétés coopératives d'H.L.M.
- 00804 VRP
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Les créanciers des sociétés fusionnantes pourront former opposition à cette fusion dans les conditions et délais prévus par l'article L.236-14 du Code de Commerce.
Art. L.236-14 du code de commerce