M Jean-Louis DUCOIN
Administrateur de SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP
M Jean-Louis DUCOIN a 89 ans ( naissance en 1935), est Administrateur de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP
M Jean-Louis DUCOIN peut être contacté au siège de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP par courrier à l'adresse SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT A CA PORT FLUVIAL 59000 LILLE FRANCE
La société SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP est principalement dirigée par M Jean-Louis DUCOIN qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/10/1957 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 45750701000025.
- M Francois PHILIPPE, Administrateur (1946) depuis le 02 décembre 2003
- M Jean-Louis DUCOIN, Administrateur (1935) depuis le 02 décembre 2003
- M Xavier GIRARD D`ALBISSIN, Administrateur (1954) depuis le 02 décembre 2003
- M Yves BERNARD, Administrateur (1932) depuis le 25 février 2017
- MME Florence GIRARD D`ALBISSIN, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 19 janvier 2017
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP est de 78 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 92 ans.
Anciens dirigeants :
- M Yves BERNARD, Président-directeur général (1932) du 02 décembre 2003 au 19 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- BRIQUETERIES DU NORD, Administrateur depuis le 02 décembre 2003
- KPMG ENTREPRISES SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 19 janvier 2016
- SALUSTRO REYDEL, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 19 janvier 2016
- NORD, Administrateur du 19 janvier 2016 au 19 janvier 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT-A-CAMP | |
Identifiant de l'entreprise | 457507010 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | PORT FLUVIAL 59000 LILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Autre (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 15 mai 2000 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 janvier 1957 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 211 273,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 4 637 832 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 1 406 229 |
Immobilisation financière | 3 231 603 |
Actif circulant net | 1 350 891 |
Stock | 5 168 |
Avance | 0 |
Créance | 32 882 |
Placement | 1 312 841 |
Total Actif | 5 988 723 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 5 903 167 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 85 556 |
Total Passif | 5 988 722 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 113 264 |
Charge d'exploitation | 164 150 |
Résultat d'exploitation | -50 886 |
Produit financier net | 308 736 |
Charge financière | 335 |
Résultat financier | 308 402 |
Résultat courrant | 257 516 |
Produit exceptionnel | 32 979 |
Charges exceptionnelles | 5 231 |
Résultat exceptionnel | 27 748 |
Résultat net | 211 273 |
Siret | Etablissement |
---|---|
45750701000025 | SOCIETE IMMOBILIERE DE LOMME MONT A CA PORT FLUVIAL 59000 LILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 20 36 65 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lillemetropole.fr.
Les greffiers sont : SOINNE Juliette , HOUZE de l'AULNOIT Guillaume , HOUZE de l'AULNOIT Thibaut
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
modification du Commissaire aux comptes suppléant Bleuez, Eric, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
modification du Président directeur général Bernard, Yves, nomination du Président du conseil d'administration et Directeur général : Lobry, nom d'usage : Girard D'albissin, Florence, nomination de l'Administrateur : Lobry, nom d'usage : Girard D'albissin, Florence
nomination de l'Administrateur : Ducoin, Christophe ; nomination de l'Administrateur : Leroy, Frédéric