M Laurent CALCEI
Directeur général délégué de ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT
M Laurent CALCEI a 46 ans ( naissance en 1976), est Directeur général délégué de la société ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT
M Laurent CALCEI peut être contacté au siège de la société ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT par courrier à l'adresse ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT 40 RUE DU PRADAS 34470 PEROLS FRANCE, par téléphone au 0963429759 ou par fax au 04Â 67Â 50Â 17Â 27
La société ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT est principalement dirigée par M Laurent CALCEI qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/04/1971 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47180050800031.
- M Bernard CALCEI, Président (1947) depuis le 17 août 2004
- M Laurent CALCEI, Directeur général délégué (1976) depuis le 31 août 2004
- M Philippe CALCEI, Directeur général délégué (1968) depuis le 28 septembre 2009
- MME Lola CALCEI, Directeur général délégué (1949) depuis le 27 décembre 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT est de 62 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 75 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe CALCEI, Directeur général délégué (1968) du 31 août 2004 au 20 novembre 2007
- MME Lola CALCEI, Président (1949) du 31 août 2004 au 26 février 2008
Dirigeants personne morale:
- CABINET FRANCOIS GIRARD, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 12 août 2016
- CBM ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 12 août 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT | |
Sigle de l'entreprise | ED | |
Entrepreneurs individuels | ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 471800508 | |
Numéro interne du siège | 00031 | |
Adresse | 40 RUE DU PRADAS 34470 PEROLS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 juillet 1980 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 01 janvier 1971 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 973 868,00 | |
Résultat net | 781 866,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 1 302 195 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 65 418 |
Immobilisation financière | 1 236 777 |
Actif circulant net | 13 960 234 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 7 304 004 |
Placement | 6 656 230 |
Total Actif | 15 262 429 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 14 726 308 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 536 121 |
Total Passif | 15 262 429 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 973 868 |
Produit d'exploitation | 973 933 |
Charge d'exploitation | 1 048 122 |
Résultat d'exploitation | -74 189 |
Produit financier net | 1 041 147 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 1 041 147 |
Résultat courrant | 966 958 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 30 146 |
Résultat exceptionnel | -30 146 |
Résultat net | 781 866 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47180050800031 | ENTREPRISE ET DEVELOPPEMENT 40 RUE DU PRADAS 34470 PEROLS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 67 60 80 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-montpellier.fr.
Les greffiers sont : MICHAUDET Monique , GUIRAUDOU Claude , SOUBRILLARD Françoise
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Président : CALCEI BERNARD. Directeur général délégué : CALCEI Philippe Paul Jérôme. Directeur général délégué : CALCEI Laurent. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BONNET-MAURY (). Commissaire aux comptes suppléant : CAZES Claude.
Président : CALCEI BERNARD Directeur général délégué : CALCEI Philippe, Paul, Jérôme Directeur général délégué : CALCEI Laurent Commissaire aux comptes titulaire : CBM ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FRANCOIS GIRARD (SARL)
Président : CALCEI Bernard Directeur général délégué : CALCEI Philippe, Paul, Jérôme Directeur général délégué : CALCEI Laurent Directeur général délégué : CALCEI Lola né(e) ALMUDEVER Commissaire aux comptes titulaire : CBM ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FRANCOIS GIRARD (SARL)