M Bertrand CHAMOUTON
Président de IMMOBILIERE 211
M Bertrand CHAMOUTON a 66 ans ( naissance en 1958), est Président de la société IMMOBILIERE 211
M Bertrand CHAMOUTON peut être contacté au siège de la société IMMOBILIERE 211 par courrier à l'adresse IMMOBILIERE 211 211 CHEMIN DU GENTIL LIEU 14100 NOROLLES FRANCE, par téléphone au 0977739340
La société IMMOBILIERE 211 est principalement dirigée par M Bertrand CHAMOUTON qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Sylviculture et autres activités forestières ,sylviculteur, exploitant des forêts
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6619B (Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.), les activités sont :
- Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca.
- les activités auxiliaires des activités de services financiers n.c.a:
- les activités de traitement et de règlement des transactions financières, y compris des transactions effectuées par carte de crédit
- les services de conseils en placement
- les activités des conseillers et courtiers en hypothèque
Mais sont exclues les activités :
- les activités des agents et courtiers d'assurances (cf66.22Z)
- la gestion de fonds (cf66.30Z)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 0210Z (Sylviculture et autres activités forestières), les activités sont :
- la production de bois sur pied : boisement, reboisement, transplantation, éclaircie et conservation des forêts et des zones boisées
- la culture de taillis, de bois de trituration et de bois de chauffage
- l'exploitation de pépinières forestières
Mais sont exclues les activités :
- la culture d'arbres de Noël (cf01.29Z)
- la culture de matières végétales destinées à la vannerie (cf01.29Z)
- l'exploitation de pépinières, à l'exception des pépinières forestières (cf01.30Z)
- la récolte des champignons et d'autres produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage (cf02.30Z)
- la production de copeaux de bois et de bois en particules (cf16.10A)
La société IMMOBILIERE 211 est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 09/11/1959 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47595025900014.
- M Bertrand CHAMOUTON, Président (1958) depuis le 14 février 2017
Anciens dirigeants :
- MME Raymonde SOUEF, Président (1960) du 01 juillet 2008 au 06 février 2010
- MME Raymonde SOUEF, Président (1960) du 06 février 2010 au 14 février 2017
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IMMOBILIERE 211 | |
Entrepreneurs individuels | IMMOBILIERE 211 | |
Identifiant de l'entreprise | 475950259 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 211 CHE DU GENTIL LIEU 14100 NOROLLES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Sans objet | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 1959 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 janvier 1959 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 94 730,00 | |
Résultat net | -142 926,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6619B : Aut. activ. auxil. serv. financ., hors assur. & caisse retr. nca. | |
Activité principale de l'entreprise | 0210Z : Sylviculture et autres activités forestières | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | |
Synonyme | services financiers, traitement de transactions financières, règlement de transactions financières, conseil en placement, courtiers en hypothèque | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | agroalimentaire | |
Catégorie | Agriculture | |
Activite | Sylviculture et autres activités forestières | |
Synonyme | sylviculteur, exploitant des forêts | |
Principal | sylviculteur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 233 538 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 233 026 |
Immobilisation financière | 512 |
Actif circulant net | 156 536 |
Stock | 33 132 |
Avance | 704 |
Créance | 28 351 |
Placement | 94 349 |
Total Actif | 390 072 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 128 430 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 261 643 |
Total Passif | 390 073 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 94 730 |
Produit d'exploitation | 98 043 |
Charge d'exploitation | 315 233 |
Résultat d'exploitation | -217 190 |
Produit financier net | 128 |
Charge financière | 468 |
Résultat financier | -340 |
Résultat courrant | -217 530 |
Produit exceptionnel | 89 665 |
Charges exceptionnelles | 15 346 |
Résultat exceptionnel | 74 319 |
Résultat net | -142 926 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47595025900014 | IMMOBILIERE 211 211 CHEMIN DU GENTIL LIEU 14100 NOROLLES FRANCE |
47595025900022 | IMMOBILIERE 211 CHEMIN DU GENTIL LIEU 14100 NOROLLES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 31 48 55 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lisieux.fr.
Les greffiers sont : HERAULT Christophe
Le greffe est ouvert du Lundi au Vendredi de 8 H 30 Ã 12 H 30 et de 13 H 30 Ã 17 Heures
- 02931 Activités de marchés financiers
- 02120 Banques
- 01601 Bourse
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01266 Restauration de collectivités
- 00478 Sociétés financières
Président : SOUEF Raymonde Marie-Claude né(e) MADECCommissaire aux comptes titulaire : FLEYTOUX Didier. Commissaire aux comptes suppléant : BAILLY Philippe.
Président : SOUEF Raymonde, Marie-Claude né(e) MADEC Commissaire aux comptes titulaire : FLEYTOUX Didier Commissaire aux comptes suppléant : FLEYTOUX Alexandre
Président : CHAMOUTON Bertrand, Yves ; Commissaire aux comptes titulaire : FLEYTOUX Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : FLEYTOUX Alexandre
Président : DE GIBON Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : FLEYTOUX Didier ; Commissaire aux comptes suppléant : FLEYTOUX Alexandre
Président : DE GIBON Loïc
Président : DE GIBON Loïc ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE DE REVISION ET D'EXPERTISE COMPTABLE