MME Annick BRUNIER
Gérant de DE LA GRAINE AU PAIN
MME Annick BRUNIER a 62 ans ( naissance en 1960), elle est Gérant de la société DE LA GRAINE AU PAIN
MME Annick BRUNIER peut être contacté au siège de la société DE LA GRAINE AU PAIN par courrier à l'adresse DE LA GRAINE AU PAIN RUE DE CHAMPARMONT 63360 GERZAT FRANCE, par téléphone au 04Â 73Â 23Â 11Â 23
La société DE LA GRAINE AU PAIN est principalement dirigée par MME Annick BRUNIER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société DE LA GRAINE AU PAIN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/08/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47805852200036.
- M Emmanuel GOUJON, Gérant (1968) depuis le 27 mai 2016
- M Philippe JAMBON, Gérant (1963) depuis le 17 septembre 2011
- M Pierre BARTHELEMY, Gérant (1964) depuis le 31 août 2004
- MME Annick BRUNIER, Gérant (1960) depuis le 16 septembre 2016
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société DE LA GRAINE AU PAIN est de 58 ans. Le plus jeune à 54 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Damien BOURGAREL, Gérant (1970) du 17 septembre 2011 au 29 mai 2015
- M Francois VIALLET, Gérant (1962) du 29 mai 2015 au 27 mai 2016
- M Jean FOUCAULT, Gérant (1955) du 17 septembre 2011 au 12 mars 2013
- M Michel DELSUC, Gérant (1955) du 31 août 2004 au 17 septembre 2011
- M Sebastien VIDAL, Gérant (1976) du 12 mars 2013 au 16 septembre 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DE LA GRAINE AU PAIN | |
Entrepreneurs individuels | DE LA GRAINE AU PAIN | |
Identifiant de l'entreprise | 478058522 | |
Numéro interne du siège | 00036 | |
Adresse | RUE DE CHAMPARMONT 63360 GERZAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 28 février 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 01 juillet 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 154 839,00 | |
Résultat net | 19 888,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 7 500 |
Immobilisation incorporelle | 7 500 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 118 457 |
Stock | 1 765 |
Avance | 1 957 |
Créance | 67 991 |
Placement | 46 744 |
Total Actif | 125 958 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 66 613 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 59 345 |
Total Passif | 125 958 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 154 839 |
Produit d'exploitation | 164 424 |
Charge d'exploitation | 134 592 |
Résultat d'exploitation | 29 832 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | 29 832 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 19 888 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47805852200036 | DE LA GRAINE AU PAIN RUE DE CHAMPARMONT 63360 GERZAT FRANCE |
47805852200036 | DE LA GRAINE AU PAIN RUE DE CHAMPARMONT 63360 GERZAT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 73 16 01 60 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-clermontferrand.fr.
Les greffiers sont : JALENQUES Michel , JALENQUES Laurence
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
Gérant(e) : BARTHELEMY Pierre Gérant(e) : FOUCAULT Jean, Yves Gérant(e) : BOURGAREL Damien Gérant(e) : JAMBON Philippe
Gérant : BARTHELEMY Pierre Gérant : BOURGAREL Damien Gérant : JAMBON Philippe Gérant : VIDAL Sébastien
Gérant : BARTHELEMY Pierre Gérant : JAMBON Philippe Gérant : VIDAL Sébastien Gérant : VIALLET François
Gérant : BARTHELEMY Pierre Gérant : JAMBON Philippe Gérant : VIDAL Sébastien Gérant : GOUJON Emmanuel
Gérant : BARTHELEMY Pierre Gérant : JAMBON Philippe Gérant : GOUJON Emmanuel Gérant : BRUNIER Annick né(e) VIVIER
Gérant : BARTHELEMY Pierre ; Gérant : JAMBON Philippe ; Gérant : GOUJON Emmanuel ; Gérant : RAYNAUD Claude
Gérant : JAMBON Philippe ; Gérant : GOUJON Emmanuel ; Gérant : BARTHELEMY Pierre ; Gérant : BRIFFOND Sébastien
Gérant : JAMBON Philippeà; Gérant : GOUJON Emmanuelà; Gérant : BARTHELEMY Pierreà; Gérant : PETOTON Jean-Luc, Marie