M Patrick PETITPAS
Directeur général de GROUPE PERLE DU NORD
M Patrick PETITPAS a 59 ans ( naissance en 1963), est Directeur général de la société GROUPE PERLE DU NORD
M Patrick PETITPAS peut être contacté au siège de la société GROUPE PERLE DU NORD par courrier à l'adresse GROUPE PERLE DU NORD ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DES ROSATI 110 ALLEE DU VELODROME CS 90027 62055 ST LAURENT BLANGY CEDEX FRANCE, par téléphone au 0321503641
La société GROUPE PERLE DU NORD est principalement dirigée par M Patrick PETITPAS qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ,conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7022Z (Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion), les activités sont :
- Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
- Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises et autres organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise stratégique et organisationnelle, la reconfiguration de pro
- le conseil et l'assistance opérationnelle aux entreprises et aux services publics dans les domaines suivants :
- la conception de méthodes ou procédures comptables, de programme de comptabilisation des dépenses, de procédures de contrôle budgétaire
- le conseil et l'assistance aux entreprises et aux services publics en matière de planification, d'organisation, de recherche du rendement, de contrôle, d'information de gestion, etc.
Mais sont exclues les activités :
- la conception de logiciels informatiques pour systèmes comptables (cf62.01Z)
- le conseil et la représentation juridiques (cf69.10Z)
- les activités comptables (cf69.20Z)
- les activités de conseil en architecture et en ingénierie (cf71.11Z, 71.12B)
- les activités de conseil en environnement, agronomie, sécurité et domaines similaires (cf74.90B)
- les activités de conseil en recherche et placement de cadres (cf78.10Z)
- les activités de conseil en éducation (cf85.60Z)
La société GROUPE PERLE DU NORD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 05/08/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47812595800023.
- M Patrick PETITPAS, Directeur général (1963) depuis le 24 octobre 2012
Anciens dirigeants :
- M Hugues MOILET, Président (1965) du 20 janvier 2009 au 17 juin 2014
- M Jean-Michel DELANNOY, Président (1956) du 31 août 2004 au 20 janvier 2009
Dirigeants personne morale:
- HM PARTICIPATIONS, Président depuis le 17 juin 2014
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | GROUPE PERLE DU NORD | |
Entrepreneurs individuels | GROUPE PERLE DU NORD | |
Identifiant de l'entreprise | 478125958 | |
Numéro interne du siège | 00023 | |
Adresse | 1 ALL VELODROME 62223 SAINT LAURENT BLANGY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 février 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 23 juillet 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 1 565 000,00 | |
Résultat net | 25 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité principale de l'entreprise | 7022Z : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | |
Synonyme | conseil de gestion, contrôle de gestion, planification stratégique, organisation, conseils financiers, conseils comptables, conseils RH | |
Principal | conseil affaires et gestion |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 55 000 |
Immobilisation incorporelle | 35 000 |
Immobilisation corporelle | 4 000 |
Immobilisation financière | 16 000 |
Actif circulant net | 1 253 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 996 000 |
Placement | 256 000 |
Total Actif | 1 308 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 511 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 797 000 |
Total Passif | 1 308 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 565 000 |
Produit d'exploitation | 2 042 000 |
Charge d'exploitation | 2 036 000 |
Résultat d'exploitation | 6 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 19 000 |
Résultat financier | -9 000 |
Résultat courrant | -4 000 |
Produit exceptionnel | 36 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | 34 000 |
Résultat net | 25 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47812595800023 | GROUPE PERLE DU NORD ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE DES ROSATI 110 ALLEE DU VELODROME CS 90027 62055 ST LAURENT BLANGY CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 21 24 25 25 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-arras.fr.
Les greffiers sont : SINGER François , PARMENTIER Jean-Marc
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00650 Métallurgie cadres
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
Président : MOILET Hugues. Commissaire aux comptes titulaire : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SA). Commissaire aux comptes suppléant : COLAS Bruno.
Président : MOILET Hugues Directeur général : PETITPAS Patrick Commissaire aux comptes titulaire : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS Bruno
Président : HM PARTICIPATIONS (SAS) représenté par MOILET Hugues, Pierre, Marcel Directeur général : PETITPAS Patrick Commissaire aux comptes titulaire : COLAS HUBER ET ASSOCIES (SA) Commissaire aux comptes suppléant : COLAS Bruno