M Franck BENHAMOU
Président de MILL' ET UNE COPIES
M Franck BENHAMOU a 52 ans ( naissance en 1972), est Président de la société MILL' ET UNE COPIES
M Franck BENHAMOU peut être contacté au siège de la société MILL' ET UNE COPIES par courrier à l'adresse MILL ET UNE COPIES ISERE DECO GRENOBLE SIGNALETIQUE 17 PLACE PORTE DE LA BUISSE 38500 VOIRON FRANCE, par téléphone au 0476931581 ou par fax au 04Â 76Â 93Â 07Â 33
La société MILL' ET UNE COPIES est principalement dirigée par M Franck BENHAMOU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Autre imprimerie (labeur) ,imprimerie de livres, imprimeur de livres
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 1812Z (Autre imprimerie (labeur)), les activités sont :
- Autre imprimerie (labeur)
- l'impression de magazines et d'autres périodiques, paraissant moins de quatre fois par semaine
- l'impression de livres et de brochures, de partitions musicales, de cartes géographiques, d'atlas, d'affiches, de catalogues, de prospectus et d'autres imprimés publicitaires, de timbres, de timbres fiscaux, de moyens de paiement et d'autres papiers-
- l'impression directe sur textiles, matières plastiques, verre, métal, bois et céramique
- Les motifs imprimés sont généralement protégés par les droits d'auteur.
- les travaux d'impresion rapide en grands tirages
Mais sont exclues les activités :
- l'impression sérigraphique sur textiles et vêtements (cf13.30Z)
- la fabrication d'articles de papeterie (cahiers, classeurs, registres, livres comptables, formulaires commerciaux, etc.), dès lors que l'information imprimée n'est pas la finalité principale (cf17.23Z)
- la publication d'imprimés (cf58.1)
- les travaux d'impression rapide en petits tirages (cf82.19Z)
La société MILL' ET UNE COPIES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 11/08/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47818892300013.
- M Franck BENHAMOU, Président (1972) depuis le 27 août 2011
Anciens dirigeants :
- MME Kelig RICHARD, Gérant (1974) du 14 septembre 2004 au 01 février 2005
- MME Sandra KEURINCK, Gérant (1975) du 14 septembre 2004 au 27 août 2011
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 novembre 2008 : MASSON Kélig Hélène nom d'usage : RICHARD Kélig n'est plus gérant..)
- 21 septembre 2011 : FRANCO Sandra Marie-Jeanne Patricia nom d'usage : KEURINCK n'est plus gérant. BENHAMOU Franck Samuel nom d'usage : BENHAMOU devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MILL' ET UNE COPIES | |
Entrepreneurs individuels | MILL' ET UNE COPIES | |
Identifiant de l'entreprise | 478188923 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 17 PL PORTE DE LA BUISSE 38500 VOIRON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 23 août 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 11 400,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 23 août 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 170 326,00 | |
Résultat net | 1 338,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale de l'entreprise | 1812Z : Autre imprimerie (labeur) | |
Activité principale au registre des métiers | 1812ZA | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie bois, papier, carton | |
Activite | Autre imprimerie (labeur) | |
Synonyme | imprimerie de livres, imprimeur de livres | |
Principal | imprimeur |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 24 592 |
Immobilisation incorporelle | 14 375 |
Immobilisation corporelle | 9 757 |
Immobilisation financière | 460 |
Actif circulant net | 22 504 |
Stock | 2 692 |
Avance | 0 |
Créance | 7 460 |
Placement | 12 352 |
Total Actif | 47 096 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 13 183 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 33 915 |
Total Passif | 47 098 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 170 326 |
Produit d'exploitation | 170 364 |
Charge d'exploitation | 168 956 |
Résultat d'exploitation | 1 408 |
Produit financier net | 135 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 135 |
Résultat courrant | 1 543 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 1 338 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47818892300013 | MILL ET UNE COPIES ISERE DECO GRENOBLE SIGNALETIQUE 17 PLACE PORTE DE LA BUISSE 38500 VOIRON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00184 Imprimeries de labeur
- 00614 Industrie de la sérigraphie
- 01495 Transformation des papiers cartons OETAM
MASSON Kélig Hélène nom d'usage : RICHARD Kélig n'est plus gérant..
FRANCO Sandra Marie-Jeanne Patricia nom d'usage : KEURINCK n'est plus gérant. BENHAMOU Franck Samuel nom d'usage : BENHAMOU devient gérant.
Fonds vendu sis 295 chemin Craponoz 38190 Bernin
Fonds vendu sis 295 chemin Craponoz 38190 Bernin