M Hans-Michael HENGL
Gérant de MARTIN ENGINEERING
M Hans-Michael HENGL a 59 ans ( naissance en 1963), est Gérant de la société MARTIN ENGINEERING
M Hans-Michael HENGL peut être contacté au siège de la société MARTIN ENGINEERING par courrier à l'adresse MARTIN ENGINEERING 50 AVENUE D ALSACE 68000 COLMAR FRANCE, par téléphone au 0965016210
La société MARTIN ENGINEERING est principalement dirigée par M Hans-Michael HENGL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société MARTIN ENGINEERING est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/10/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47883306400015.
- M Hans-Michael HENGL, Gérant (1963) depuis le 09 novembre 2004
- M Samuel CHENOWETH, Gérant (1981) depuis le 16 novembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société MARTIN ENGINEERING est de 50 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Marcelo ISAAK, Co-gérant (1951) du 09 novembre 2004 au 08 avril 2008
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MARTIN ENGINEERING | |
Entrepreneurs individuels | MARTIN ENGINEERING | |
Identifiant de l'entreprise | 478833064 | |
Numéro interne du siège | 00015 | |
Adresse | 50 AV D ALSACE 68000 COLMAR | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 juillet 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 26 juillet 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 348 000,00 | |
Résultat net | 425 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 2 000 |
Immobilisation financière | 1 000 |
Actif circulant net | 846 000 |
Stock | 720 |
Avance | 0 |
Créance | 741 000 |
Placement | 105 000 |
Total Actif | 848 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 669 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 19 000 |
Dette | 161 000 |
Total Passif | 848 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 348 000 |
Produit d'exploitation | 2 360 000 |
Charge d'exploitation | 1 739 000 |
Résultat d'exploitation | 621 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 8 000 |
Résultat financier | -6 000 |
Résultat courrant | 615 000 |
Produit exceptionnel | 31 000 |
Charges exceptionnelles | 320 |
Résultat exceptionnel | 31 000 |
Résultat net | 425 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47883306400015 | MARTIN ENGINEERING 50 AVENUE D ALSACE 68000 COLMAR FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 03 89 24 45 24
Les greffiers sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
changement de co-gérant, partant : MARCELLO (Isaak).
gérants : HENGL (Hans-Michael), CHENOWETH (Samuel)
gérants : HENGL (Hans-Michaël)
gérants : CHENOWETH (Samuel) ; WHETSTONE (Robert)