MME Christelle CASSIN
Gérant de CASSIN PASCAL
MME Christelle CASSIN a 41 ans ( naissance en 1981), elle est Gérant de la société CASSIN PASCAL
MME Christelle CASSIN peut être contacté au siège de la société CASSIN PASCAL par courrier à l'adresse CASSIN PASCAL PCSE 21 B ROUTE DE PAUILLAC 33320 EYSINES FRANCE, par téléphone au 0556058725
La société CASSIN PASCAL est principalement dirigée par MME Christelle CASSIN qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux ,plombier, installateur de gaz
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4322A (Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux), les activités sont :
- Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux
- l'installation dans des bâtiments ou d'autres projets de construction des éléments suivants :
- réseaux de distribution d'eau et de gaz
- plomberie et appareils sanitaires
- installations d'extinction automatique d'incendie
- l'installation de réseaux sous pression de lutte contre le feu (y compris robinets d'incendie armés)
- l'installation de systèmes d'arrosage automatique des pelouses
- l'installation de conduits
Mais sont exclues les activités :
- le traitement de l'eau des piscines collectives avec ou sans entretien des conduites (cf37.00Z)
La société CASSIN PASCAL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/10/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47888162600020.
- M Pascal CASSIN, Gérant (1965) depuis le 27 février 2010
- MME Christelle CASSIN, Gérant (1981) depuis le 01 mai 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CASSIN PASCAL est de 49 ans. Le plus jeune à 41 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Pascal CASSIN, Gérant (1965) du 26 octobre 2004 au 27 février 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CASSIN PASCAL | |
Entrepreneurs individuels | CASSIN PASCAL | |
Identifiant de l'entreprise | 478881626 | |
Numéro interne du siège | 00020 | |
Adresse | 21 B RTE DE PAUILLAC 33320 EYSINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 21 juillet 2011 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 01 novembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 732 682,00 | |
Résultat net | 37 689,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale de l'entreprise | 4322A : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Activité principale au registre des métiers | 4322AZ | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | |
Synonyme | plombier, installateur de gaz | |
Principal | plombier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 157 499 |
Immobilisation incorporelle | 972 |
Immobilisation corporelle | 51 943 |
Immobilisation financière | 104 584 |
Actif circulant net | 222 490 |
Stock | 22 275 |
Avance | 0 |
Créance | 179 481 |
Placement | 20 734 |
Total Actif | 379 990 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 130 420 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 249 568 |
Total Passif | 379 990 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 732 682 |
Produit d'exploitation | 756 938 |
Charge d'exploitation | 702 541 |
Résultat d'exploitation | 54 397 |
Produit financier net | 2 279 |
Charge financière | 6 951 |
Résultat financier | -4 671 |
Résultat courrant | 49 724 |
Produit exceptionnel | 194 |
Charges exceptionnelles | 15 557 |
Résultat exceptionnel | -15 363 |
Résultat net | 37 689 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47888162600020 | CASSIN PASCAL PCSE 21 B ROUTE DE PAUILLAC 33320 EYSINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
Gérant : CASSIN Pascal Robert Roger Gérant : MOTHES Christelle en fonction le 29 Avril 2015
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 2020 désignant mandataire judiciaire Selarl Ekip' 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement d'extension d'une procédure de redressement judiciaire ouverte initialement à l'égard de a l'égard de la SARL CASSIN PASCAL à la SCI CASSIN (RCS BORDEAUX D 513 143 453), dont le siège social est 12 impasse des Astes 33290 BLANQUEFORT, et confirmant la désignation de mandataire judiciaire.Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Selarl Ekip' 2 Rue de Caudéran BP 20709 33007 Bordeaux.