M Thierry GADOU
Président du conseil d`administration de SES-IMAGOTAG
M Thierry GADOU a 58 ans ( naissance en 1966), est Président du conseil d`administration de la société SES-IMAGOTAG
M Thierry GADOU peut être contacté au siège de la société SES-IMAGOTAG par courrier à l'adresse SES IMAGOTAG 55 PLACE NELSON MANDELA 92000 NANTERRE FRANCE, par téléphone au 0134346161 ou par fax au 01Â 34Â 34Â 61Â 62
La société SES-IMAGOTAG est principalement dirigée par M Thierry GADOU qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques ,fabrication de produits électroniques, fabricant d'ordinateurs, fabricant d'équipement informatique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 2620Z (Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques), les activités sont :
- Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
- Cette sous-classe comprend la fabrication et/ou l'assemblage d'ordinateurs, tels que des gros systèmes, des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables et des serveurs, ainsi que des équipements informatiques périphériques, tels que systèmes de
- la fabrication ou l'assemblage d'ordinateurs de tous types : de bureau, portables, serveurs, gros systèmes, de poche (PDA)
- la fabrication de terminaux informatiques spécialisés
- la fabrication d'unités centrales
- la fabrication d'unités d'entrée ou de sortie ou d'autres unités périphériques :
- unités de stockage et de mémoire magnétiques, internes et externes (y compris clés USB)
- lecteurs de disques magnétiques, lecteurs flash et autres systèmes de stockage
- lecteurs de disques optiques (CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, etc.)
- lecteurs de cartes à puce
- scanners y compris les lecteurs à code barre
- moniteurs et terminaux
- claviers et souris
- imprimantes
- transcodeurs
- vidéo projecteurs
- manettes de jeux
- casques à vision virtuelle
- la fabrication d'appareils multi fonctions effectuant deux ou plus des fonctions suivantes : impression, photocopie, télécopie, numérisation
Mais sont exclues les activités :
- la reproduction de supports enregistrés de tous types (cf18.2)
- la fabrication de composants électroniques et d'assemblages électroniques utilisés dans l'informatique tels que modems internes ou externes, modules et cartes électroniques assemblées (cf26.1)
- la fabrication de modems (équipement porteur) et d'interrupteurs de communication numérique, d'équipements de communication de données (par exemple ponts, routeurs, passerelles, etc.) (cf26.30Z)
- la fabrication de produits électroniques grand public, tels que lecteurs de CD et de DVD (cf26.40Z)
- la fabrication d'écrans de télévision de tous types (cf26.40Z)
- la fabrication de consoles de jeux vidéo (cf26.40Z)
- la fabrication de supports optiques et magnétiques vierges destinés à être utilisés avec les ordinateurs et d'autres appareils (cf26.80Z)
La société SES-IMAGOTAG est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/01/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47934546400057.
- M Jerome KINAS, Administrateur (1964) depuis le 18 août 2009
- M Renaud VAILLANT, Administrateur (1978) depuis le 25 septembre 2007
- M Thierry COLIN, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 11 juin 2015
- M Thierry GADOU, Président du conseil d`administration (1966) depuis le 22 février 2012
- MME Candace JOHNSON, Administrateur (1952) depuis le 05 octobre 2012
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société SES-IMAGOTAG est de 61 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Arnaud LIMAL, Administrateur (1957) du 24 février 2009 au 17 décembre 2011
- M Arthur BERNARDIN, Administrateur (1972) du 28 août 2007 au 25 septembre 2007
- M Benoit O`MAHONY, Administrateur (1968) du 07 mars 2006 au 25 septembre 2007
- M Bernard JOLIEY, Administrateur (1941) du 25 septembre 2007 au 05 octobre 2012
- M Jean LEROY, Administrateur (1969) du 24 janvier 2006 au 25 septembre 2007
- M Pascal ODDO, Administrateur (1952) du 24 janvier 2006 au 25 septembre 2007
- M Philippe CATTEAU, Directeur général (1960) du 24 janvier 2006 au 19 février 2008
- M Robert DAUSSUN, Administrateur (1953) du 24 janvier 2006 au 25 septembre 2007
- M Thierry COLIN, Commissaire aux comptes suppléant (1955) du 11 juin 2015 au 01 juillet 2017
- M Vincent FAVIER, Administrateur (1968) du 02 septembre 2008 au 18 août 2009
- M Xavier JASPAR, Administrateur (1957) du 07 mars 2006 au 25 septembre 2007
- M Yves MARTIN, Président du conseil d`administration (1958) du 25 septembre 2007 au 22 février 2012
- M Yves MARTIN, Directeur général (1958) du 19 février 2008 au 22 février 2012
Dirigeants personne morale:
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 11 juin 2015
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2017
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2015
- KPMG S A, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 juillet 2017
- MAZARS SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juin 2015
- PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES, Administrateur depuis le 17 décembre 2011
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant du 11 juin 2015 au 01 juillet 2017
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire du 11 juin 2015 au 01 juillet 2017
- MAZARS SA, Commissaire aux comptes titulaire du 11 juin 2015 au 01 juillet 2017
- PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES, Administrateur du 18 août 2009 au 17 décembre 2011
- PPL FINANCE, Président du 08 février 2005 au 13 septembre 2005
- PPL FINANCE SARL, Président du 11 janvier 2005 au 24 janvier 2006
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SES-IMAGOTAG | |
Entrepreneurs individuels | SES-IMAGOTAG | |
Identifiant de l'entreprise | 479345464 | |
Numéro interne du siège | 00057 | |
Adresse | 55 PL NELSON MANDELA 92000 NANTERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 01 janvier 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 100 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Capital social | 23 233 984,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 02 novembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 50 millions à moins de 100 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2013) | 82 017 000,00 | |
Résultat net | 4 935 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise à établissements multiples dont les activités principales se répartissent dans plusieurs divisions de la NAF, l'une de ces activités regroupant de 80 à 99% des effectifs | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 2620Z : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale de l'entreprise | 2620Z : Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Activité principale | 2620Z | |
Première activité | 2620Z | |
Deuxième activité | 2790Z | |
Troisième activité | 2651A | |
Quatrième activité | 9512Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | Industrie électrique et électronique | |
Activite | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques | |
Synonyme | fabrication de produits électroniques, fabricant d'ordinateurs, fabricant d'équipement informatique | |
Principal | fabricant d'ordinateurs |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 41 892 000 |
Immobilisation incorporelle | 36 850 000 |
Immobilisation corporelle | 2 024 000 |
Immobilisation financière | 3 018 000 |
Actif circulant net | 77 101 000 |
Stock | 27 968 000 |
Avance | 647 000 |
Créance | 26 915 000 |
Placement | 21 571 000 |
Total Actif | 118 993 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 96 595 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 671 000 |
Dette | 21 727 000 |
Total Passif | 118 993 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 82 017 000 |
Produit d'exploitation | 85 593 000 |
Charge d'exploitation | 79 638 000 |
Résultat d'exploitation | 5 954 000 |
Produit financier net | 2 245 000 |
Charge financière | 1 891 000 |
Résultat financier | 355 000 |
Résultat courrant | 6 309 000 |
Produit exceptionnel | 168 000 |
Charges exceptionnelles | 279 000 |
Résultat exceptionnel | -111 000 |
Résultat net | 4 935 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
47934546400057 | SES IMAGOTAG 55 PLACE NELSON MANDELA 92000 NANTERRE FRANCE |
47934546400065 | SES IMAGOTAG 3 RUE DU PETIT ALBI CS 18319 CERGY 95803 CERGY PONTOISE CEDEX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00650 Métallurgie cadres
- 01375 Métallurgie Doubs
- 01387 Métallurgie Flandres Douaisis
- 01635 Métallurgie Gironde Landes
- 01912 Métallurgie Haut Rhin
- 01577 Métallurgie Hérault Aude P-O
- 01369 Métallurgie Loire Atlantique
- 01578 Métallurgie Loire Yssingeaux
- 01966 Métallurgie Loiret
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 01604 Métallurgie Seine Maritime Rouen Dieppe
Commissaire aux comptes suppléant : SERVANS Jean-Noel. Co-commissaire aux comptes suppléant : GRISON Denis en fonction le 28 Décembre 2005. Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL AUDIT & SYNTHESE - COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 28 Décembre 2005. Administrateur : CATTEAU Philippe modification le 02 Janvier 2008. Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD en fonction le 28 Décembre 2005. Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 16 Août 2007. Administrateur : JOLIEY Bernard en fonction le 16 Août 2007. Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Yves modification le 02 Janvier 2008. Administrateur : KAAS Philippe en fonction le 16 Août 2007.
Commissaire aux comptes suppléant : SERVANS Jean-NoelCo-commissaire aux comptes suppléant : GRISON Denis en fonction le 28 Décembre 2005. Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL AUDIT& SYNTHESE - COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 28 Décembre 2005. Administrateur : CATTEAU Philippe modification le 02 Janvier 2008. Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS& GUERARD en fonction le 28 Décembre 2005. Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 16 Août 2007. Administrateur : JOLIEY Bernard en fonction le 16 Août 2007. Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Yves modification le 02 Janvier 2008. Administrateur : KAAS Philippe en fonction le 16 Août 2007. Administrateur : FAVIER Vincent en fonction le 28 Juillet 2008.
Commissaire aux comptes suppléant : SERVANS Jean-Noel. Co-commissaire aux comptes suppléant : GRISON Denis en fonction le 28 Décembre 2005. Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL AUDIT & SYNTHESE - COMMISSARIAT AUX COMPTES en fonction le 28 Décembre 2005. Administrateur : CATTEAU Philippe modification le 02 Janvier 2008. Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA modification le 05 Février 2009. Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 16 Août 2007. Administrateur : JOLIEY Bernard en fonction le 16 Août 2007. Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Yves modification le 02 Janvier 2008. Administrateur : FAVIER Vincent en fonction le 28 Juillet 2008. Administrateur : LIMAL Arnaud en fonction le 05 Février 2009.
Commissaire aux comptes suppléant : SERVANS Jean-Noel modification le 23 Juillet 2009 Co-commissaire aux comptes suppléant : GRISON Denis en fonction le 28 Décembre 2005 Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA modification le 05 Février 2009 Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 16 Août 2007 Administrateur : JOLIEY Bernard en fonction le 16 Août 2007 Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Yves modification le 02 Janvier 2008 Administrateur : LIMAL Arnaud en fonction le 05 Février 2009 Administrateur : KINAS Jérôme en fonction le 23 Juillet 2009 Administrateur : PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES en fonction le 23 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CONSEIL AUDIT& SYNTHESE en fonction le 23 Juillet 2009
Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA modification le 05 Février 2009 Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 16 Août 2007 Administrateur : JOLIEY Bernard en fonction le 16 Août 2007 Président du conseil d'administration et directeur général : MARTIN Yves modification le 02 Janvier 2008 Administrateur : KINAS Jérôme en fonction le 23 Juillet 2009 Administrateur : PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES représenté par PLOIX Hélène modification le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Décembre 2011
Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA modification le 05 Février 2009 Administrateur : VAILLANT Renaud modification le 20 Février 2012 Administrateur : JOLIEY Bernard en fonction le 16 Août 2007 Administrateur : KINAS Jérôme en fonction le 23 Juillet 2009 Administrateur : PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES représenté par PLOIX Hélène modification le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Décembre 2011 Directeur général : GADOU Thierry Martial en fonction le 20 Février 2012 Président du conseil d'administration et administrateur : GADOU Thierry Martial en fonction le 20 Février 2012
Co-commissaire aux comptes titulaire : MAZARS SA modification le 05 Février 2009 Administrateur : VAILLANT Renaud modification le 20 Février 2012 Administrateur : KINAS Jérôme en fonction le 23 Juillet 2009 Administrateur : PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES représenté par PLOIX Hélène modification le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : COLIN Thierry en fonction le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 12 Décembre 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 12 Décembre 2011 Directeur général : GADOU Thierry Martial en fonction le 20 Février 2012 Président du conseil d'administration et administrateur : GADOU Thierry Martial en fonction le 20 Février 2012 Administrateur : JOHNSON Candace Maria en fonction le 03 Octobre 2012
Président du conseil d'administration Administrateur : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Directeur général : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : PECHEL INDUSTRIES PARTENAIRES représenté par PLOIX Hélène en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : KINAS Jérôme en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria en fonction le 08 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 29 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 29 Juin 2017
Président du conseil d'administration Administrateur : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Directeur général : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria en fonction le 08 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 29 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 29 Juin 2017 ; Administrateur : YIN Xiangshun en fonction le 10 Janvier 2018 ; Administrateur : YAO Xiangjun en fonction le 10 Janvier 2018
Président du conseil d'administration Administrateur : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Directeur général : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria en fonction le 08 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 29 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 29 Juin 2017 ; Administrateur : YIN Xiangshun en fonction le 10 Janvier 2018 ; Administrateur : YAO Xiangjun en fonction le 10 Janvier 2018 ; Administrateur : YE Fangqi en fonction le 23 Mai 2018 ; Administrateur : PLOIX Hélène en fonction le 23 Mai 2018 ; Administrateur : JIANG Xingqun en fonction le 23 Mai 2018 ; Administrateur : BAI Feng en fonction le 23 Mai 2018
Président du conseil d'administration Administrateur : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Directeur général : GADOU Thierry Martial en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : VAILLANT Renaud en fonction le 08 Janvier 2015 ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria en fonction le 08 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 29 Juin 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 29 Juin 2017 ; Administrateur : YIN Xiangshun en fonction le 10 Janvier 2018 ; Administrateur : YAO Xiangjun en fonction le 10 Janvier 2018 ; Administrateur : YE Fangqi en fonction le 23 Mai 2018 ; Administrateur : PLOIX Hélène en fonction le 23 Mai 2018 ; Administrateur : BAI Feng en fonction le 23 Mai 2018 ; Administrateur : JING Linfeng en fonction le 27 Novembre 2018
Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Président du conseil d'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : BAI Feng ; Administrateur : JING Linfeng ; Administrateur : YAO Xiangjun ; Administrateur : VAILLANT Renaud ; Administrateur : YE Fangqi ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : YIN Xiangshun ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : BAI Feng ; Administrateur : YAO Xiangjun ; Administrateur : VAILLANT Renaud ; Administrateur : YE Fangqi ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Administrateur : HE Cenhui ; Administrateur : CHENG Gang ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : BAI Feng ; Administrateur : YAO Xiangjun ; Administrateur : YE Fangqi ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Administrateur : HE Cenhui ; Administrateur : CHENG Gang ; Administrateur : MOISON Franck ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martialà; Directeur général : GADOU Thierry Martialà; Administrateur : BAI Fengà; Administrateur : YAO Xiangjunà; Administrateur : YE Fangqià; Administrateur : JOHNSON Candace Mariaà; Administrateur : PLOIX Hélèneà; Administrateur : HE Cenhuià; Administrateur : MOISON Franckà; Administrateur : CHEN Renguià; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.Aà; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : YE Fangqi ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Administrateur : HE Cenhui ; Administrateur : MOISON Franck ; Administrateur : CHEN Rengui ; Administrateur : BRABECK-LETMATHE Peter ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : YE Fangqi ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Administrateur : HE Cenhui ; Administrateur : MOISON Franck ; Administrateur : BRABECK-LETMATHE Peter ; Administrateur : YAO Xiangjun ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Administrateur : HE Cenhui ; Administrateur : MOISON Franck ; Administrateur : BRABECK-LETMATHE Peter ; Administrateur : YAO Xiangjun ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES
Président du conseil d\'administration, Administrateur : GADOU Thierry Martial ; Directeur général : GADOU Thierry Martial ; Administrateur : JOHNSON Candace Maria ; Administrateur : PLOIX Hélène ; Administrateur : HE Cenhui ; Administrateur : MOISON Franck ; Administrateur : BRABECK-LETMATHE Peter ; Administrateur : YAO Xiangjun ; Administrateur : HUANG Rong ; Administrateur : BLOT Emmanuel ; Administrateur : HOLT Kevin ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES