M Philippe BREDENT
Commissaire aux comptes suppléant de HOLDING GROUPE GADDARKHAN
M Philippe BREDENT a 62 ans ( naissance en 1962), est Commissaire aux comptes suppléant de la société HOLDING GROUPE GADDARKHAN
M Philippe BREDENT peut être contacté au siège de la société HOLDING GROUPE GADDARKHAN par courrier à l'adresse HOLDING GROUPE GADDARKHAN ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 10 RUE NOBEL 97122 BAIE MAHAULT FRANCE
La société HOLDING GROUPE GADDARKHAN est principalement dirigée par M Philippe BREDENT qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société HOLDING GROUPE GADDARKHAN est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 30/11/2004 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 47977636100012.
- M Jose GADDARKHAN, Président (1963) depuis le 25 août 2012
- M Mickael CASSE, Commissaire aux comptes titulaire (1979) depuis le 19 avril 2017
- M Philippe BREDENT, Commissaire aux comptes suppléant (1962) depuis le 19 avril 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société HOLDING GROUPE GADDARKHAN est de 56 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Emile GADDARKHAN, Président (1939) du 29 mars 2005 au 25 août 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 24 septembre 2020 : DIAKOK Harry Roger nom d'usage : DIAKOK n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CASSE Mickaël Xavier Jérôme nom d'usage : CASSE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SERVA Frantz Paulin nom d'usage : SERVA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BREDENT Philippe Marie Brice nom d'usage : BREDENT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée DIAKOK ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | HOLDING GROUPE GADDARKHAN | |
Sigle de l'entreprise | H2G | |
Entrepreneurs individuels | HOLDING GROUPE GADDARKHAN | |
Identifiant de l'entreprise | 479776361 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 10 RUE NOBEL 97122 BAIE MAHAULT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 03 novembre 2004 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 333 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 03 novembre 2004 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
47977636100012 | HOLDING GROUPE GADDARKHAN ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 10 RUE NOBEL 97122 BAIE MAHAULT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 90 83 80 44
Les greffiers sont :
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
président : GADDARKHAN (José, Alain) ; membres du conseil d'administration : NAGAPIN, nom d'usage : GADDARKHAN (Lydie, Huguette), GADDARKHAN (José, Alain), GADDARKHAN (Jacques, Paulin), GADDARKHAN (Roland, Jean), GADDARKHAN (Dominique, Edouard), GADDARKHAN (Ketty, Clémence), GADDARKHAN (Ruddy, Claude) ; commissaire aux comptes titulaire : DIAKOK (Harry, Roger) ; commissaire aux comptes suppléant : SERVA (Frantz, Paulin)
Pour le compte de ses deux clientes y visées, et en application des dispositions des articles L. 236-6 et R. 236-2 du Code de Commerce
président : GADDARKHAN (José, Alain) ; commissaires aux comptes titulaires : DIAKOK (Harry, Roger), CASSE (Mickaël, Xavier, Jérôme) ; commissaires aux comptes suppléants : SERVA (Frantz, Paulin), BREDENT (Philippe, Marie, Brice)
DIAKOK Harry Roger nom d'usage : DIAKOK n'est plus commissaire aux comptes titulaire. CASSE Mickaël Xavier Jérôme nom d'usage : CASSE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SERVA Frantz Paulin nom d'usage : SERVA n'est plus commissaire aux comptes suppléant. BREDENT Philippe Marie Brice nom d'usage : BREDENT n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Société à responsabilité limitée DIAKOK ET ASSOCIES devient commissaire aux comptes titulaire