M Francois WATHY
Gérant de UNIVETIS
M Francois WATHY a 44 ans ( naissance en 1978), est Gérant de la société UNIVETIS
M Francois WATHY peut être contacté au siège de la société UNIVETIS par courrier à l'adresse UNIVETIS LE CHENE JOLI 35530 NOYAL SUR VILAINE , par téléphone au 0299006343
La société UNIVETIS est principalement dirigée par M Francois WATHY qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités vétérinaires ,vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7500Z (Activités vétérinaires), les activités sont :
- Activités vétérinaires
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de ferme
- les activités de soins et de contrôle vétérinaires exercées sur des animaux de compagnie
- les activités clinico-pathologiques et les autres activités de diagnostic portant sur des animaux
- les activités des ambulances pour animaux
Mais sont exclues les activités :
- les activités de prise en pension d'animaux de ferme sans soins de santé (cf01.62Z)
- la tonte d'ovins (cf01.62Z)
- les services de comparaison du rendement des troupeaux, de conduite de troupeaux, de paissance, de castration de volailles (cf01.62Z)
- les activités en rapport avec l'insémination artificielle (cf01.62Z)
- les activités de prise en pension d'animaux de compagnie sans soins de santé (cf96.09Z)
La société UNIVETIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/02/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48102904900014.
- M David BECIANI, Gérant (1980) depuis le 03 mai 2016
- M Francois WATHY, Gérant (1978) depuis le 03 mai 2016
- M Nicolas GIRARD, Gérant (1980) depuis le 03 mai 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société UNIVETIS est de 43 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 44 ans.
Anciens dirigeants :
- M Didier LOTTE, Gérant (1967) du 22 mars 2005 au 09 janvier 2010
- M Didier LOTTE, Gérant (1967) du 09 janvier 2010 au 03 mai 2016
- M Stephan MAHLER, Gérant (1968) du 23 octobre 2010 au 10 décembre 2014
- MME Helene LOTTE, Gérant (1965) du 09 janvier 2010 au 23 janvier 2010
- MME Helene RABOUIN, Gérant (1965) du 22 mars 2005 au 09 janvier 2010
- MME Virginie BOITOUT, Gérant (1982) du 05 mars 2011 au 03 mai 2016
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | UNIVETIS | |
Entrepreneurs individuels | UNIVETIS | |
Identifiant de l'entreprise | 481029049 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | LE CHENE JOLI 35530 NOYAL SUR VILAINE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 01 mars 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 01 mars 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 630 245,00 | |
Résultat net | 4 733,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité principale de l'entreprise | 7500Z : Activités vétérinaires | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Activités vétérinaires | |
Synonyme | vétérinaire, vétérinaire pour animaux de ferme, vétérinaire pour animaux de compagnie, clinique vétérinaire, ambulances pour animaux | |
Principal | vétérinaire |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 309 867 |
Immobilisation incorporelle | 244 000 |
Immobilisation corporelle | 59 267 |
Immobilisation financière | 6 600 |
Actif circulant net | 125 585 |
Stock | 57 193 |
Avance | 0 |
Créance | 55 727 |
Placement | 12 665 |
Total Actif | 435 452 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 264 206 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 171 246 |
Total Passif | 435 452 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 630 245 |
Produit d'exploitation | 637 915 |
Charge d'exploitation | 632 054 |
Résultat d'exploitation | 5 861 |
Produit financier net | 736 |
Charge financière | 2 247 |
Résultat financier | -1 511 |
Résultat courrant | 4 350 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 4 733 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48102904900014 | UNIVETIS LE CHENE JOLI 35530 NOYAL SUR VILAINE |
48102904900022 | UNIVETIS PANS'BETES LES CLOUERES CENTRE COMMERCIAL 35690 ACIGNE |
48102904900048 | UNIVETIS 11 PLACE DU VERT BUISSON 35170 BRUZ FRANCE |
48102904900030 | UNIVETIS 5 CHEMIN DU HOUPRE 35220 CHATEAUBOURG FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 99 65 38 88 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-rennes.fr.
Les greffiers sont : LE BOULANGER Â Patrick , VETILLARD Pierre
Le greffe est ouvert Lundi : 10h à 12h/13h30 à 17h00 Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 8h30 à 12h00/13h30 à 17h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01875 Cabinets et cliniques vétérinaires
- 02564 Vétérinaires praticiens salariés
Gérant : LOTTE Didier Jean Angel Gérant : MAHLER Stephan
Gérant : LOTTE Didier Jean Angel Gérant : MAHLER Stephan Gérant : BOITOUT Virginie
Gérant : LOTTE Didier Jean Angel Gérant : BOITOUT Virginie
Gérant : GIRARD Nicolas en fonction le 29 Avril 2016 Gérant : BECIANI David en fonction le 29 Avril 2016 Gérant : WATHY François en fonction le 29 Avril 2016
Siège du fonds cédé avenue de l'Atlantique 53000 Laval- Opposition 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.