M Alexandre LUCY
Co-gérant de LUCIAE
M Alexandre LUCY a 51 ans ( naissance en 1971), est Co-gérant de la société LUCIAE
M Alexandre LUCY peut être contacté au siège de la société LUCIAE par courrier à l'adresse LUCIAE PIZZERIA BRUNO 6 RUE DE L EGLISE 83990 ST TROPEZ FRANCE, par téléphone au 0494970518
La société LUCIAE est principalement dirigée par M Alexandre LUCY qui en est Co-gérant.
Cette société a pour activité principale : Restauration traditionnelle ,restaurant, resto
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 5610A (Restauration traditionnelle), les activités sont :
- Restauration traditionnelle
- l'activité de restauration avec un service à la table
La société LUCIAE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/04/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48199600700011.
- M Alexandre LUCY, Co-gérant (1971) depuis le 30 mars 2012
- M Franck LUCY, Co-gérant (1969) depuis le 23 février 2012
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société LUCIAE est de 52 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 53 ans.
Anciens dirigeants :
- M Franck LUCY, Gérant (1969) du 24 mai 2005 au 23 février 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LUCIAE | |
Entrepreneurs individuels | LUCIAE | |
Identifiant de l'entreprise | 481996007 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 6 RUE DE L EGLISE 83990 SAINT TROPEZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Achat (pour les déclarations non agricoles) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 28 avril 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 28 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013 ) | 614 134,00 | |
Résultat net | 41 184,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité principale de l'entreprise | 5610A : Restauration traditionnelle | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Restauration | |
Activite | Restauration traditionnelle | |
Synonyme | restaurant, resto | |
Principal | restaurant |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 521 133 |
Immobilisation incorporelle | 395 000 |
Immobilisation corporelle | 121 253 |
Immobilisation financière | 4 880 |
Actif circulant net | 69 315 |
Stock | 3 045 |
Avance | 21 248 |
Créance | 13 184 |
Placement | 31 838 |
Total Actif | 590 450 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 332 549 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 257 901 |
Total Passif | 590 450 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 614 134 |
Produit d'exploitation | 622 791 |
Charge d'exploitation | 568 188 |
Résultat d'exploitation | 54 603 |
Produit financier net | 92 |
Charge financière | 9 104 |
Résultat financier | -9 012 |
Résultat courrant | 45 591 |
Produit exceptionnel | 5 154 |
Charges exceptionnelles | 89 |
Résultat exceptionnel | 5 065 |
Résultat net | 41 184 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48199600700011 | LUCIAE PIZZERIA BRUNO 6 RUE DE L EGLISE 83990 ST TROPEZ FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 94 53 61 68
Les greffiers sont : MERQUIT Ariane , COUTANT Nathalie
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 02060 Cafétérias
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01501 Restauration rapide
Co-Gérant : LUCY Franck, Michel, Emile Co-Gérant : LUCY Alexandre