M Patrick VILA
Directeur général de C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT
M Patrick VILA a 59 ans ( naissance en 1963), est Directeur général de la société C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT
M Patrick VILA peut être contacté au siège de la société C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT par courrier à l'adresse C A R E CONST APPAREIL REEDUC ENTRAIN 18 22 ZONE INDUSTRIELLE LES VIGNES 18 RUE BERNARD 93000 BOBIGNY FRANCE, par téléphone au 01Â 48Â 43Â 67Â 20
La société C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT est principalement dirigée par M Patrick VILA qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 20/11/2009 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48211461800028.
- M Christophe MAGNIN, Directeur général (1965) depuis le 06 mars 2013
- M Patrick VILA, Directeur général (1963) depuis le 23 septembre 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT est de 58 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marc FERT, Président (1963) du 17 mai 2005 au 06 mars 2013
Dirigeants personne morale:
- CABINET BEAL AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 23 septembre 2015
- HFM (HOLDING FINANCIERE MAGNIN), Président depuis le 23 septembre 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT | |
Entrepreneurs individuels | C.A.R.E. - CONSTRUCTION D'APPAREILS DE REEDUCATION ET D'ENTRAINEMENT | |
Identifiant de l'entreprise | 482114618 | |
Numéro interne du siège | 00028 | |
Adresse | 18 RUE BERNARD 93000 BOBIGNY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 09 octobre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 1 680 040,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 avril 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 8 167 000,00 | |
Résultat net | 432 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 167 000 |
Immobilisation incorporelle | 140 000 |
Immobilisation corporelle | 6 000 |
Immobilisation financière | 22 000 |
Actif circulant net | 5 739 000 |
Stock | 2 417 000 |
Avance | 0 |
Créance | 2 171 000 |
Placement | 1 151 000 |
Total Actif | 5 907 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 3 045 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 760 000 |
Dette | 2 101 000 |
Total Passif | 5 907 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 167 000 |
Produit d'exploitation | 8 172 000 |
Charge d'exploitation | 7 730 000 |
Résultat d'exploitation | 442 000 |
Produit financier net | 317 000 |
Charge financière | 80 000 |
Résultat financier | 237 000 |
Résultat courrant | 679 000 |
Produit exceptionnel | 352 000 |
Charges exceptionnelles | 402 000 |
Résultat exceptionnel | -50 000 |
Résultat net | 432 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48211461800028 | C A R E CONST APPAREIL REEDUC ENTRAIN 18 22 ZONE INDUSTRIELLE LES VIGNES 18 RUE BERNARD 93000 BOBIGNY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
modification du Président Fert, Jean-Marc, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEAL AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Beal, Herve
achat, vente, import, export, commission de tous appareils de rééducation et d'appareils à usage paramédical, d'entraînement ou d'équipement sportif directement ou indirectement en tous pays, de tous cycles motocycles pièces détachées et accessoires, représentation de toutes entreprises françaises ou étrangères ayant le même objet.
Commissaire aux comptes suppléant : BEAL Herve en fonction le 20 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEAL AUDIT en fonction le 20 Novembre 2009 Président : MAGNIN Christophe en fonction le 04 Mars 2013
Commissaire aux comptes suppléant : BEAL Herve en fonction le 20 Novembre 2009 Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEAL AUDIT en fonction le 20 Novembre 2009 Directeur général : MAGNIN Christophe modification le 21 Septembre 2015 Directeur général : VILA Patrick en fonction le 21 Septembre 2015 Président : HFM (HOLDING FINANCIERE MAGNIN) en fonction le 21 Septembre 2015
Président : HFM (HOLDING FINANCIERE MAGNIN) ; Directeur général : MAGNIN Christophe ; Directeur général : VILA Patrick
Art. L.236-14 du code de commerce
Président : HFM (HOLDING FINANCIERE MAGNIN)à; Directeur général : MAGNIN Christopheà; Directeur général : VILA Patrickà; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET BEAL AUDIT