M Michel MANTE
Vice-président de SCANNER DU BRIANCONNAIS
M Michel MANTE a 61 ans ( naissance en 1961), est Vice-président de la société SCANNER DU BRIANCONNAIS
M Michel MANTE peut être contacté au siège de la société SCANNER DU BRIANCONNAIS par courrier à l'adresse SCANNER DU BRIANCONNAIS CTRE HOSPITALIER ESCARTONS 24 AVENUE ADRIEN DAURELLE 05100 BRIANCON FRANCE, par téléphone au 0492209246 ou par fax au 04Â 92Â 22Â 31Â 39
La société SCANNER DU BRIANCONNAIS est principalement dirigée par M Michel MANTE qui en est Vice-président.
Cette société a pour activité principale : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. ,soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8299Z (Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.), les activités sont :
- Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
- la production de comptes rendus textuels ou d'enregistrements sténographiques des délibérations des tribunaux et la transcription ultérieure du matériel enregistré
- les services de sous-titrage codé en temps réel (simultané) d'émissions de télévision en direct, réalisées lors de réunions ou de conférences et diffusées en circuit fermé
- les services de codage par code-barres pour les adresses
- les services d'impression de code-barres
- les services de collecte de fonds, pour le compte de tiers
- les services de saisie
- les services de collecte des pièces de parcmètres
- les activités des commissaires-priseurs indépendants
- l'administration des programmes de fidélisation
- les autres activités de soutien généralement fournies aux entreprises non classées ailleurs
Mais sont exclues les activités :
- les services de transcription de documents (cf82.19Z)
- la fourniture de services de sous-titrage (cf59.12Z)
La société SCANNER DU BRIANCONNAIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 16/05/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48240399500012.
- M Jean-Dominique DURBIN, Administrateur (1960) depuis le 30 juillet 2014
- M Jean-Francois MANIFICAT, Administrateur (1950) depuis le 08 janvier 2011
- M Jean-Louis MONTESINOS, Administrateur (1949) depuis le 08 janvier 2011
- M Michel MANTE, Vice-président (1961) depuis le 08 janvier 2011
- M Stephane BERTOLOTTI, Contrôleur de gestion (1975) depuis le 05 mars 2013
- M Yann LE BRAS, Président (1978) depuis le 14 janvier 2016
- MME Marine ANDRE, Administrateur (1986) depuis le 05 mars 2013
L'âge moyen des 7 dirigeants de la société SCANNER DU BRIANCONNAIS est de 56 ans. Le plus jeune à 36 ans, le plus agé 73 ans.
Anciens dirigeants :
- M Claude PERRIN, Président (1958) du 05 mars 2013 au 14 janvier 2016
- M Joel MAGNIN, Contrôleur de gestion (1947) du 08 janvier 2011 au 05 mars 2013
- M Pascal BARJHOUX, Administrateur (1958) du 08 janvier 2011 au 30 juillet 2014
- MME Michele HENG, Administrateur (1951) du 08 janvier 2011 au 05 mars 2013
- MME Nicolle RENAUD, Président (1945) du 08 janvier 2011 au 05 mars 2013
Dirigeants personne morale:
- CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS DE BRIANCON, Administrateur du 23 août 2005 au 08 janvier 2011
- SCM DES DOCTEURS MANTE MONTESINOS ET MANIFICAT, Administrateur du 23 août 2005 au 08 janvier 2011
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 14 mars 2019 : MANIFICAT Jean-François nom d'usage : MANIFICAT n'est plus Administrateur. DURBIN Jean-Dominique nom d'usage : DURBIN n'est plus Administrateur. MAAS Jochen nom d'usage : MAAS devient Administrateur. ZAID Soraya nom d'usage : ZAID devient Administrateur)
- 09 juin 2022 : LE BRAS Yann nom d'usage : LE BRAS n'est plus président. LE BRAS Yann nom d'usage : LE BRAS n'est plus Administrateur. PONTONNIER Marie-Anne Catherine nom d'usage : RUDER devient président. PONTONNIER Marie-Anne Catherine nom d'usage : RUDER devient Administrateur)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCANNER DU BRIANCONNAIS | |
Entrepreneurs individuels | SCANNER DU BRIANCONNAIS | |
Identifiant de l'entreprise | 482403995 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 24 AV ADRIEN DAURELLE 05100 BRIANCON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Groupement d'intérêt économique (GIE) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité principale de l'entreprise | 8299Z : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | |
Synonyme | soutien aux entreprises, aide aux entreprises, service aux entreprises, aide aux entrepreneurs | |
Principal | soutien aux entreprises |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48240399500012 | SCANNER DU BRIANCONNAIS CTRE HOSPITALIER ESCARTONS 24 AVENUE ADRIEN DAURELLE 05100 BRIANCON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 92 51 01 92 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gap.fr.
Les greffiers sont : MISSE Philippe
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h sauf le Lundi matin
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 00787 Cabinets d'experts comptables
- 01147 Cabinets médicaux
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02247 Entreprises de courtage d'assurances réassurances
- 00044 Industries chimiques
- 01794 Institutions de retraite complémentaire
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02128 Mutualité
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02150 Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
- 01672 Sociétés d'assurances
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président administrateur : RENAUD Nicolle Vice président administrateur : MANTE Michel Administrateur : MONTESINOS Jean-Louis Administrateur : MANIFICAT Jean-François Administrateur : BARJHOUX Pascal Administrateur : HENG Michèle né(e) GUGLIELMETTI Membre : CENTRE HOSPITALIER DES ESCARTONS DE BRIANCON (EPN) représenté par RENAUD Nicole Membre : SELARL CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE (SELARL) Contrôleur des comptes : GUILLEMOT Julien Contrôleur de gestion : MAGNIN Joel
Président, Administrateur : PERRIN Claude Vice-président, Administrateur : MANTE Michel Administrateur : MONTESINOS Jean-Louis Administrateur : MANIFICAT Jean-François Administrateur : ANDRE Marine Administrateur : DURBIN Jean-Dominique Contrôleur de gestion : BERTOLOTTI Stéphane Contrôleur des comptes : ALPHAND Pierre
Président, Administrateur : LE BRAS Yann Vice-président, Administrateur : MANTE Michel Administrateur : MONTESINOS Jean-Louis Administrateur : MANIFICAT Jean-François Administrateur : ANDRE Marine Administrateur : DURBIN Jean-Dominique Contrôleur de gestion : BERTOLOTTI Stéphane Contrôleur des comptes : ALPHAND Pierre
MANIFICAT Jean-François nom d'usage : MANIFICAT n'est plus Administrateur. DURBIN Jean-Dominique nom d'usage : DURBIN n'est plus Administrateur. MAAS Jochen nom d'usage : MAAS devient Administrateur. ZAID Soraya nom d'usage : ZAID devient Administrateur
LE BRAS Yann nom d'usage : LE BRAS n'est plus président. LE BRAS Yann nom d'usage : LE BRAS n'est plus Administrateur. PONTONNIER Marie-Anne Catherine nom d'usage : RUDER devient président. PONTONNIER Marie-Anne Catherine nom d'usage : RUDER devient Administrateur