M Jean-Louis BECKER
Gérant de ROOFMART SUD OUEST
M Jean-Louis BECKER a 65 ans ( naissance en 1957), est Gérant de la société ROOFMART SUD OUEST
M Jean-Louis BECKER peut être contacté au siège de la société ROOFMART SUD OUEST par courrier à l'adresse ROOFMART SUD OUEST 3 CHEMIN DES MAURES 33170 GRADIGNAN FRANCE, par téléphone au 05Â 56Â 84Â 11Â 12
La société ROOFMART SUD OUEST est principalement dirigée par M Jean-Louis BECKER qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société ROOFMART SUD OUEST est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/06/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48285766100011.
- M Alex BLANC, Gérant (1955) depuis le 03 octobre 2009
- M Benoit STEINER, Gérant (1969) depuis le 03 août 2017
- M Jean-Louis BECKER, Gérant (1957) depuis le 03 août 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ROOFMART SUD OUEST est de 62 ans. Le plus jeune à 53 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alex BLANC, Gérant (1955) du 05 juillet 2005 au 03 octobre 2009
- M Alex BLANC, Gérant (1955) du 03 octobre 2009 au 03 août 2017
Dirigeants personne morale:
- GRANT THORNTON, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 21 juillet 2015
- INSTITUT DE GESTION ET D`EXPERTISE COMPTABLE - IGEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 21 juillet 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ROOFMART SUD OUEST | |
Entrepreneurs individuels | ROOFMART SUD OUEST | |
Identifiant de l'entreprise | 482857661 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 3 CHE DES MAURES 33170 GRADIGNAN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 18 mai 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 18 mai 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 6 375 000,00 | |
Résultat net | 111 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 261 000 |
Immobilisation incorporelle | 58 000 |
Immobilisation corporelle | 182 000 |
Immobilisation financière | 21 000 |
Actif circulant net | 1 847 000 |
Stock | 463 000 |
Avance | 10 000 |
Créance | 994 000 |
Placement | 380 000 |
Total Actif | 2 108 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 888 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 220 000 |
Total Passif | 2 108 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 6 375 000 |
Produit d'exploitation | 6 389 000 |
Charge d'exploitation | 6 214 000 |
Résultat d'exploitation | 175 000 |
Produit financier net | 10 000 |
Charge financière | 13 000 |
Résultat financier | -3 000 |
Résultat courrant | 172 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | -3 000 |
Résultat net | 111 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48285766100011 | ROOFMART SUD OUEST 3 CHEMIN DES MAURES 33170 GRADIGNAN FRANCE |
48285766100037 | ROOFMART SUD OUEST RELAIS MATERIAUX RUE GUSTAVE EIFFEL 1 IMPASSE JEAN PROUVE 31140 AUCAMVILLE FRANCE |
48285766100045 | ROOFMART SUD OUEST ZONE ST FREDERIC 1 RUE DE LA GALUPE 64100 BAYONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 56 01 81 70
Les greffiers sont : BAHANS Jean Marc , FOURNIER Edouard
Le greffe est ouvert Du Lundi au Vendredi de 9h00 Ã 12h00 et de 13h00 Ã 16h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'Åuvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce
Gérant : BLANC Alex Robert Luis Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON en fonction le 19 Juillet 2012 Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 19 Juillet 2012
Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON modification le 01 Août 2012 ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC en fonction le 19 Juillet 2012 ; Gérant : BECKER Jean-Louis en fonction le 01 Août 2017 ; Gérant : STEINER Benoit en fonction le 01 Août 2017
Gérant : BECKER Jean-Louis en fonction le 01 Août 2017 ; Gérant : STEINER Benoit en fonction le 01 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 19 Juillet 2018
Gérant : STEINER Benoit ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES