MME Fanny DUBREUIL
Gérant de 2D2V
MME Fanny DUBREUIL a 44 ans ( naissance en 1978), elle est Gérant de la société 2D2V
MME Fanny DUBREUIL peut être contacté au siège de la société 2D2V par courrier à l'adresse 2D2V 45 RUE DES FRERES MICHELIN 85180 CHATEAU D OLONNE FRANCE
La société 2D2V est principalement dirigée par MME Fanny DUBREUIL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau ,société de photocopies, imprimerie numérique
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8219Z (Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau), les activités sont :
- Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau
- Cette sous-classe comprend diverses activités de photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau. Les activités de photocopie/impression de documents classées ici concernent uniquement des activités d'impres
- la préparation de documents
- la révision ou la correction de documents
- la frappe et le traitement de texte
- les services de secrétariat, y compris gestion de dossiers et archivage
- la transcription de documents
- la rédaction de lettres et de curriculum vitae
- la location de boîtes aux lettres et d'autres services postaux et de courrier, tels que le tri préalable, l'adressage, etc(à l'exclusion du publipostage)
- la photocopie
- la duplication
- le tirage de plansd'autres services de reproduction de documents n'offrant pas de services d'impression (impression offset, impression-minute, services de pré-presse)
- les activités de routage et la messagerie urbaine de la presse
Mais sont exclues les activités :
- l'impression de documents (impression offset, impression numérique en grands tirages, etc.) (cf.18.12Z)
- les activités de pré-presse (cf18.13Z)
- le publipostage (cf73.11Z)
- les services de sténographie spécialisés, tels que la transcription des délibérations des tribunaux (cf82.99Z)
La société 2D2V est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/06/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48288239600021.
- MME Adeline VIAUD, Gérant (1985) depuis le 29 décembre 2016
- MME Claudia VICHATZKY, Gérant (1963) depuis le 29 décembre 2016
- MME Fanny DUBREUIL, Gérant (1978) depuis le 12 octobre 2012
- MME Soizick DARY, Gérant (1964) depuis le 12 octobre 2012
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société 2D2V est de 50 ans. Le plus jeune à 37 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- MME Martine BUSNEL, Gérant (1969) du 12 juillet 2005 au 12 octobre 2012
- MME Soizick DARY, Gérant (1964) du 12 juillet 2005 au 12 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | 2D2V | |
Entrepreneurs individuels | 2D2V | |
Identifiant de l'entreprise | 482882396 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 45 RUE DES FRERES MICHELIN 85180 CHATEAU D'OLONNE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 22 novembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile de moyens | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 01 juin 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité principale de l'entreprise | 8219Z : Photocopie prépa. documents & aut. activ. spéc. soutien de bureau | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau | |
Synonyme | société de photocopies, imprimerie numérique | |
Principal | société de photocopies et d'impression |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48288239600021 | 2D2V 45 RUE DES FRERES MICHELIN 85180 CHATEAU D OLONNE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 51 37 67 05 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-larochesuryon.fr.
Les greffiers sont : PRINTEMS Patrix , PRINTEMS Alix
Le greffe est ouvert 8h30 à 12h/14h à 18h sauf le vendredi 17 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01619 Cabinets dentaires
- 01147 Cabinets médicaux
- 01611 Communication écrite directe
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02683 Portage de presse
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 00706 Reprographie
Gérant associé indéfiniment responsable : CHABOT Soizick Anne Marie-Pierre Gérant associé indéfiniment responsable : DELANSORNE Fanny en fonction le 10 Octobre 2012
Gérant Associé indéfiniment responsable : CHABOT Soizick Anne Marie-Pierre modification le 27 Décembre 2016 ; Gérant Associé indéfiniment responsable : DELANSORNE Fanny en fonction le 10 Octobre 2012 ; Gérant Associé indéfiniment responsable : VICHATZKY Claudia en fonction le 27 Décembre 2016 ; Gérant Associé indéfiniment responsable : VIAUD Adeline en fonction le 27 Décembre 2016
nomination du Gérant Associé indéfiniment responsable : Pascal, nom d'usage : Houle, Claire
Gérant Associé indéfiniment responsable partant : Vichatzky, Claudia ; nomination du Gérant Associé indéfiniment responsable : Morin, Nicolas