M Alain MARCEL
Gérant de LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB
M Alain MARCEL a 65 ans ( naissance en 1959), est Gérant de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB
M Alain MARCEL peut être contacté au siège de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB par courrier à l'adresse LABO DE BIOLOGIE MED SEALAB DARRASSE DUFAU CASANABE 68 AVENUE DE LA MARNE 64200 BIARRITZ FRANCE
La société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB est principalement dirigée par M Alain MARCEL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Laboratoires d'analyses médicales ,laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8690B (Laboratoires d'analyses médicales), les activités sont :
- Laboratoires d'analyses médicales
- les activités des laboratoires d'analyses médicales (sang, urine, etc.)
Mais sont exclues les activités :
- la fabrication de dents artificielles, de dentiers et de prothèses par des laboratoires dentaires (cf32.50A)
- les activités de laboratoire d'analyses non médicales (cf71.20B)
- les activités de contrôle dans le domaine de l'hygiène alimentaire (cf71.20B)
- l'analyse et l'interprétation d'images médicales (cf86.22A)
La société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/10/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48472121200013.
- M Alain MARCEL, Gérant (1959) depuis le 19 mars 2011
- M Christian BESSE, Gérant (1964) depuis le 19 mars 2011
- M Claude TACHOIRES, Gérant (1953) depuis le 27 août 2011
- M Claudy ORDIERA, Gérant (1955) depuis le 15 novembre 2005
- M Emmanuel BORDES, Gérant (1959) depuis le 19 mars 2011
- M Eric POYET, Gérant (1960) depuis le 19 mars 2011
- M Franck BATGUZERE, Gérant (1970) depuis le 25 décembre 2010
- M Gilles BEIGBEDER, Gérant (1965) depuis le 28 mai 2011
- M Gilles LACROIX, Gérant (1961) depuis le 15 novembre 2005
- M Jacques BRUNET, Gérant (1954) depuis le 15 novembre 2005
- M Jean-Philippe GALHAUD, Gérant (1972) depuis le 28 mai 2011
- M Jean-Philippe RIVIECCIO, Gérant (1967) depuis le 15 novembre 2005
- M Rossano MARCHETTO, Gérant (1967) depuis le 19 mars 2011
- M Thierry RASSAM, Gérant (1956) depuis le 19 mars 2011
- MME Claire BRUMENT, Gérant (1958) depuis le 19 mars 2011
- MME Claudy ORDIERA, Gérant (1955) depuis le 15 novembre 2005
- MME Elisabeth MARSAUD, Gérant (1965) depuis le 28 mai 2011
- MME Florence LACROIX, Gérant (1962) depuis le 15 novembre 2005
- MME Marie GUILLERMIN, Gérant (1970) depuis le 28 mai 2011
- MME Patricia OSPITAL, Gérant (1956) depuis le 25 décembre 2010
- MME Sylvie TAURIAC-BRU, Gérant (1960) depuis le 19 mars 2011
L'âge moyen des 21 dirigeants de la société LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB est de 63 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 71 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dominique DARRASSE, Gérant (1945) du 15 novembre 2005 au 16 janvier 2015
- M Frederic ARCHAMBAUD-FERRANTI, Gérant (1952) du 27 août 2011 au 26 juillet 2016
- M Jacques CAPET, Gérant (1938) du 03 avril 2007 au 04 janvier 2017
- M Jean MASSOT-BORDENAVE, Co-gérant (1952) du 04 décembre 2012 au 06 février 2013
- M Jose DUFAU CASANABE, Co-gérant (1947) du 15 novembre 2005 au 06 février 2007
- M Philippe JUZAN, Gérant (1947) du 28 mai 2011 au 24 septembre 2016
- M Philippe LAFITAU, Co-gérant (1963) du 28 mai 2011 au 06 février 2013
- M Pierre CLOS, Co-gérant (1940) du 15 novembre 2005 au 24 avril 2007
- M Pierre FAMILIADES, Gérant (1956) du 27 août 2011 au 21 février 2014
- MME Helena FLAMME, Co-gérant (1971) du 27 août 2011 au 04 décembre 2012
- MME Marie DESROUSSEAUX, Gérant (1978) du 21 mars 2006 au 26 juillet 2016
- MME Mireille MASSOT BORDENAVE, Gérant (1951) du 27 août 2011 au 17 juin 2016
- MME Valerie PELISSIER, Gérant (1967) du 15 mai 2010 au 11 octobre 2016
Dirigeants personne morale:
- CABINET D`AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 07 mai 2015
- JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 07 mai 2015
- SAS MAZARS FIGEOR, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 juillet 2017
68 AV DE LA MARNE
64200 BIARRITZ
Téléphone : Société
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB | |
Entrepreneurs individuels | LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE SEALAB | |
Identifiant de l'entreprise | 484721212 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 68 AV DE LA MARNE 64200 BIARRITZ | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société d'exercice libéral à responsabilité limitée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 100 à 199 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 100 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 octobre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 25 387 000,00 | |
Résultat net | 1 772 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité principale de l'entreprise | 8690B : Laboratoires d'analyses médicales | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Santé | |
Activite | Laboratoires d'analyses médicales | |
Synonyme | laboratoire d'analyses médicales, analyses médicales, laboratoire médical | |
Principal | laboratoire médical |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 23 057 000 |
Immobilisation incorporelle | 21 292 000 |
Immobilisation corporelle | 1 567 000 |
Immobilisation financière | 199 000 |
Actif circulant net | 4 511 000 |
Stock | 563 000 |
Avance | 1 000 |
Créance | 2 359 000 |
Placement | 1 589 000 |
Total Actif | 27 569 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 16 240 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 329 000 |
Total Passif | 27 569 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 25 387 000 |
Produit d'exploitation | 25 788 000 |
Charge d'exploitation | 22 857 000 |
Résultat d'exploitation | 2 931 000 |
Produit financier net | 149 000 |
Charge financière | 192 000 |
Résultat financier | -43 000 |
Résultat courrant | 2 888 000 |
Produit exceptionnel | 14 000 |
Charges exceptionnelles | 504 000 |
Résultat exceptionnel | -490 000 |
Résultat net | 1 772 000 |
Le greffe peut être appelé au 05 59 46 33 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bayonne.fr.
Les greffiers sont : SALAGOITY Francis
Le greffe est ouvert Lundi mardi jeudi : 9h00 Ã 15h30 Mercredi vendredi matin : 9h00 Ã 12h00
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00959 Laboratoires d'analyses médicales
Co-Gérant : DARRASSE Dominique. Co-Gérant : LACROIX Gilles. Co-Gérant : BRUNET Jacques. Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe. Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET. Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET. Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie. Commissaire aux comptes titulaire : SA AUDIT SUD CONSEIL. Co-Gérant : CAPET Jacques. Commissaire aux comptes suppléant : POLETTI-SANTACRUZ Sonia né(e) POLETTI.
Co-Gérant : DARRASSE Dominique. Co-Gérant : LACROIX Gilles. Co-Gérant : BRUNET Jacques. Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe. Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET. Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET. Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie. Co-Gérant : CAPET Jacques. Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues. Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre.
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Co-Gérant : BATGUZERE Franck Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre Co-Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Co-Gérant : BATGUZERE Franck Co-Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Co-Gérant : RASSAM Thierry Co-Gérant : BESSE Christian Co-Gérant : BORDES Emmanuel Co-Gérant : MARCHETTO Rossano Co-Gérant : BRUMENT Claire Co-Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Co-Gérant : POYET Eric Co-Gérant : MARCEL Alain Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Co-Gérant : BATGUZERE Franck Co-Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Co-Gérant : RASSAM Thierry Co-Gérant : BESSE Christian Co-Gérant : BORDES Emmanuel Co-Gérant : MARCHETTO Rossano Co-Gérant : BRUMENT Claire Co-Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Co-Gérant : POYET Eric Co-Gérant : MARCEL Alain Co-Gérant : GUILLERMIN MARIE, LAURENCE Co-Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Co-Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Co-Gérant : BEIGBEDER Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre Gérant(e) : BEIGBEDER Gilles
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Co-Gérant : BATGUZERE Franck Co-Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Co-Gérant : RASSAM Thierry Co-Gérant : BESSE Christian Co-Gérant : BORDES Emmanuel Co-Gérant : MARCHETTO Rossano Co-Gérant : BRUMENT Claire Co-Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Co-Gérant : POYET Eric Co-Gérant : MARCEL Alain Co-Gérant : GUILLERMIN MARIE, LAURENCE Co-Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Co-Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Co-Gérant : BEIGBEDER Gilles Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre Gérant(e) : BEIGBEDER Gilles Gérant(e) : LAFITAU Philippe
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Co-Gérant : BATGUZERE Franck Co-Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Co-Gérant : RASSAM Thierry Co-Gérant : BESSE Christian Co-Gérant : BORDES Emmanuel Co-Gérant : MARCHETTO Rossano Co-Gérant : BRUMENT Claire Co-Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Co-Gérant : POYET Eric Co-Gérant : MARCEL Alain Co-Gérant : GUILLERMIN MARIE, LAURENCE Co-Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Co-Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Co-Gérant : BEIGBEDER Gilles Co-Gérant : LAFITAU Philippe Co-Gérant : JUZAN Philippe Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre Gérant(e) : TACHOIRES Claude Gérant(e) : ARCHAMBAUD-FERRANTI Frédéric Gérant(e) : FAMILIADES Pierre Gérant(e) : MASSOT BORDENAVE Mireille né(e) CASTEL Gérant(e) : FLAMME Helena
Co-Gérant : DARRASSE Dominique Co-Gérant : LACROIX Gilles Co-Gérant : BRUNET Jacques Co-Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Co-Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Co-Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Co-Gérant : DESROUSSEAUX Marie Co-Gérant : CAPET Jacques Co-Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Co-Gérant : BATGUZERE Franck Co-Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Co-Gérant : RASSAM Thierry Co-Gérant : BESSE Christian Co-Gérant : BORDES Emmanuel Co-Gérant : MARCHETTO Rossano Co-Gérant : BRUMENT Claire Co-Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Co-Gérant : POYET Eric Co-Gérant : MARCEL Alain Co-Gérant : GUILLERMIN MARIE, LAURENCE Co-Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Co-Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Co-Gérant : BEIGBEDER Gilles Co-Gérant : LAFITAU Philippe Co-Gérant : JUZAN Philippe Co-Gérant : TACHOIRES Claude Co-Gérant : ARCHAMBAUD-FERRANTI Frédéric Co-Gérant : FAMILIADES Pierre Co-Gérant : MASSOT BORDENAVE Mireille né(e) CASTEL Co-Gérant : MASSOT-BORDENAVE Jean Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre
Gérant : DARRASSE Dominique Gérant : LACROIX Gilles Gérant : BRUNET Jacques Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Gérant : DESROUSSEAUX Marie Gérant : CAPET Jacques Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Gérant : BATGUZERE Franck Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Gérant : RASSAM Thierry Gérant : BESSE Christian Gérant : BORDES Emmanuel Gérant : MARCHETTO Rossano Gérant : BRUMENT Claire Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Gérant : POYET Eric Gérant : MARCEL Alain Gérant : GUILLERMIN MARIE, LAURENCE Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Gérant : BEIGBEDER Gilles Gérant : JUZAN Philippe Gérant : TACHOIRES Claude Gérant : ARCHAMBAUD-FERRANTI Frédéric Gérant : FAMILIADES Pierre Gérant : MASSOT BORDENAVE Mireille né(e) CASTEL Commissaire aux comptes titulaire : CHARRIER Jaqcues Commissaire aux comptes suppléant : ARBILLAGA Marie-Pierre
Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL) Gérant : DARRASSE Dominique Gérant : LACROIX Gilles Gérant : BRUNET Jacques Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Gérant : DESROUSSEAUX Marie Gérant : CAPET Jacques Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Gérant : BATGUZERE Franck Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Gérant : RASSAM Thierry Gérant : BESSE Christian Gérant : BORDES Emmanuel Gérant : MARCHETTO Rossano Gérant : BRUMENT Claire Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Gérant : POYET Eric Gérant : MARCEL Alain Gérant : GUILLERMIN MARIE, LAURENCE Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Gérant : BEIGBEDER Gilles Gérant : JUZAN Philippe Gérant : TACHOIRES Claude Gérant : ARCHAMBAUD-FERRANTI Frédéric Gérant : FAMILIADES Pierre Gérant : MASSOT BORDENAVE Mireille né(e) CASTEL
Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL) Gérant : LACROIX Gilles Gérant : BRUNET Jacques Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Gérant : DESROUSSEAUX Marie Gérant : CAPET Jacques Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Gérant : BATGUZERE Franck Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Gérant : RASSAM Thierry Gérant : BESSE Christian Gérant : BORDES Emmanuel Gérant : MARCHETTO Rossano Gérant : BRUMENT Claire Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Gérant : POYET Eric Gérant : MARCEL Alain Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Gérant : BEIGBEDER Gilles Gérant : JUZAN Philippe Gérant : TACHOIRES Claude Gérant : ARCHAMBAUD-FERRANTI Frédéric Gérant : MASSOT BORDENAVE Mireille né(e) CASTEL
Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL) Gérant : LACROIX Gilles Gérant : BRUNET Jacques Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Gérant : DESROUSSEAUX Marie Gérant : CAPET Jacques Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Gérant : BATGUZERE Franck Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Gérant : RASSAM Thierry Gérant : BESSE Christian Gérant : BORDES Emmanuel Gérant : MARCHETTO Rossano Gérant : BRUMENT Claire Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Gérant : POYET Eric Gérant : MARCEL Alain Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Gérant : BEIGBEDER Gilles Gérant : JUZAN Philippe Gérant : TACHOIRES Claude Gérant : ARCHAMBAUD-FERRANTI Frédéric
Gérant : LACROIX Gilles Gérant : BRUNET Jacques Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Gérant : CAPET Jacques Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Gérant : BATGUZERE Franck Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Gérant : RASSAM Thierry Gérant : BESSE Christian Gérant : BORDES Emmanuel Gérant : MARCHETTO Rossano Gérant : BRUMENT Claire Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Gérant : POYET Eric Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Gérant : BEIGBEDER Gilles Gérant : JUZAN Philippe Gérant : TACHOIRES Claude Gérant : MARCEL Alain Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL)
Gérant : LACROIX Gilles Gérant : BRUNET Jacques Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET Gérant : CAPET Jacques Gérant : PELISSIER Valérie né(e) DESBOIS Gérant : BATGUZERE Franck Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET Gérant : RASSAM Thierry Gérant : BESSE Christian Gérant : BORDES Emmanuel Gérant : MARCHETTO Rossano Gérant : BRUMENT Claire Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC Gérant : POYET Eric Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine Gérant : GALHAUD Jean-Philippe Gérant : BEIGBEDER Gilles Gérant : JUZAN Philippe Gérant : TACHOIRES Claude Gérant : MARCEL Alain Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL)
Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : BRUNET Jacques ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET ; Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET ; Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : TACHOIRES Claude ; Gérant : MARCEL Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL)
Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : BRUNET Jacques ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET ; Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET ; Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : TACHOIRES Claude ; Gérant : MARCEL Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS MAZARS FIGEOR (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : BRUNET Jacques ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : ORDIERA Claudy né(e) PILLET ; Gérant : LACROIX Florence né(e) BISET ; Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia né(e) MARTINET ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie né(e) TAURIAC ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth, Karine ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : TACHOIRES Claude ; Gérant : MARCEL Alain ; Commissaire aux comptes titulaire : JACQUES CHARRIER ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS MAZARS FIGEOR (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET D'AUDIT JEAN FRANCOIS LASSALLE (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence ; Gérant : CLAIRACQ Camille
Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : MARCEL Alain ; Gérant : TACHOIRES Claude ; Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : BRUNET Jacques ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : ORDIERA Claudy ; Gérant : LACROIX Florence ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth Karine ; Gérant : CLARACQ Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : SAS MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : MARCEL Alain ; Gérant : TACHOIRES Claude ; Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : BRUNET Jacques ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : LACROIX Florence ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth Karine ; Gérant : CLARACQ Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : MARCEL Alain ; Gérant : TACHOIRES Claude ; Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : BRUNET Jacques ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : LACROIX Florence ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth Karine ; Gérant : CLARACQ Camille ; Gérant : TACHOIRES Alice ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Gérant : BATGUZERE Franck ; Gérant : OSPITAL Patricia ; Gérant : GALHAUD Jean-Philippe ; Gérant : BEIGBEDER Gilles ; Gérant : RASSAM Thierry ; Gérant : BESSE Christian ; Gérant : BORDES Emmanuel ; Gérant : MARCHETTO Rossano ; Gérant : BRUMENT Claire ; Gérant : TAURIAC-BRU Sylvie ; Gérant : POYET Eric ; Gérant : MARCEL Alain ; Gérant : LACROIX Gilles ; Gérant : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Gérant : LACROIX Florence ; Gérant : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Gérant : MARSAUD Elisabeth Karine ; Gérant : CLARACQ Camille ; Gérant : TACHOIRES Alice ; Gérant : CHATELAIN Hélène, Stéphanie, Marguerite ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Président : GALHAUD Jean-Philippe ; Directeur général : BATGUZERE Franck ; Directeur général : OSPITAL Patricia ; Directeur général : BEIGBEDER Gilles ; Directeur général : RASSAM Thierry ; Directeur général : BESSE Christian ; Directeur général : BORDES Emmanuel ; Directeur général : MARCHETTO Rossano ; Directeur général : BRUMENT Claire ; Directeur général : TAURIAC-BRU Sylvie ; Directeur général : POYET Eric ; Directeur général : MARCEL Alain ; Directeur général : LACROIX Gilles ; Directeur général : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Directeur général : LACROIX Florence ; Directeur général : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Directeur général : MARSAUD Elisabeth Karine ; Directeur général : CLARACQ Camille ; Directeur général : TACHOIRES Alice ; Directeur général : CHATELAIN Hélène, Stéphanie, Marguerite ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Président : GALHAUD Jean-Philippe ; Directeur général : BATGUZERE Franck ; Directeur général : OSPITAL Patricia ; Directeur général : BEIGBEDER Gilles ; Directeur général : RASSAM Thierry ; Directeur général : BESSE Christian ; Directeur général : BORDES Emmanuel ; Directeur général : MARCHETTO Rossano ; Directeur général : BRUMENT Claire ; Directeur général : TAURIAC-BRU Sylvie ; Directeur général : POYET Eric ; Directeur général : LACROIX Gilles ; Directeur général : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Directeur général : LACROIX Florence ; Directeur général : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Directeur général : MARSAUD Elisabeth Karine ; Directeur général : CLARACQ Camille ; Directeur général : TACHOIRES Alice ; Directeur général : CHATELAIN Hélène, Stéphanie, Marguerite ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Président : GALHAUD Jean-Philippe ; Directeur général : BATGUZERE Franck ; Directeur général : OSPITAL Patricia ; Directeur général : BEIGBEDER Gilles ; Directeur général : RASSAM Thierry ; Directeur général : BESSE Christian ; Directeur général : BORDES Emmanuel ; Directeur général : MARCHETTO Rossano ; Directeur général : BRUMENT Claire ; Directeur général : TAURIAC-BRU Sylvie ; Directeur général : POYET Eric ; Directeur général : LACROIX Gilles ; Directeur général : RIVIECCIO Jean-Philippe ; Directeur général : LACROIX Florence ; Directeur général : GUILLERMIN Marie, Laurence ; Directeur général : MARSAUD Elisabeth Karine ; Directeur général : CLARACQ Camille ; Directeur général : TACHOIRES Alice ; Directeur général : CHATELAIN Hélène, Stéphanie, Marguerite ; Directeur général : HERVIAUX Olivier ; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS FIGEOR ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Président : GALHAUD Jean-Philippeà; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDITà; Commissaire aux comptes titulaire : MAZARSà; Commissaire aux comptes suppléant : RANOUX Florence
Président : GALHAUD Jean-Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : AJC ARSENAL AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : GRANT THORNTON