M Christophe BERNE
Gérant de ANTIGUA
M Christophe BERNE a 58 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société ANTIGUA
M Christophe BERNE peut être contacté au siège de la société ANTIGUA par courrier à l'adresse ANTIGUA LE GRAND PAVOIS RESIDENCE LE GRAND PAVOIS 1 RUE CALLOU 03200 VICHY FRANCE
La société ANTIGUA est principalement dirigée par M Christophe BERNE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société ANTIGUA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/10/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48478087900017.
- M Christian PRIVAT, Gérant (1966) depuis le 10 juin 2015
- M Christophe BEAGUE, Gérant (1957) depuis le 14 juin 2012
- M Christophe BERNE, Gérant (1964) depuis le 14 juin 2012
- M Dominique BODNAR, Gérant (1960) depuis le 14 juin 2012
- M Pierre GAYARD, Gérant (1966) depuis le 21 juin 2016
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société ANTIGUA est de 59 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 65 ans.
Anciens dirigeants :
- M Benoit LEYRAT, Associé-gérant (1955) du 22 novembre 2005 au 14 juin 2012
- M Benoit LEYRAT, Gérant (1955) du 14 juin 2012 au 21 juin 2012
- M Christophe BERNE, Associé-gérant (1964) du 22 novembre 2005 au 14 juin 2012
- M Dominique BODNAR, Associé-gérant (1960) du 22 novembre 2005 au 14 juin 2012
- M Jean-Bruno FRANCOZ, Gérant (1948) du 22 novembre 2005 au 10 juin 2015
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ANTIGUA | |
Entrepreneurs individuels | ANTIGUA | |
Identifiant de l'entreprise | 484780879 | |
Numéro interne du siège | 00017 | |
Adresse | 1 RUE CALLOU 03200 VICHY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 18 octobre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 18 octobre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48478087900017 | ANTIGUA LE GRAND PAVOIS RESIDENCE LE GRAND PAVOIS 1 RUE CALLOU 03200 VICHY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 70 98 39 13 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-cusset.fr.
Les greffiers sont : DUBUJADOUX Bertrand
Le greffe est ouvert DU LUNDI AU VENDREDI de 8H30 Ã 12H00 et de 14H00 Ã 16H30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant associé : FRANCOZ Jean-BrunoGérant associé : LEYRAT Benoit Maurice Jacques. Gérant associé : BODNAR Dominique Adam. Gérant associé : BERNE Christophe Jean-Jacques. Gérant associé : BEAGUE Christophe Bruno.
Gérant associé : FRANCOZ Jean-Bruno Gérant associé : BODNAR Dominique, Adam Gérant associé : BERNE Christophe, Jean-Jacques Gérant associé : BEAGUE Christophe, Bruno
Gérant, Associé : BODNAR Dominique, Adam Gérant, Associé : BERNE Christophe, Jean-Jacques Gérant, Associé : BEAGUE Christophe, Bruno Gérant, Associé : PRIVAT Christian, Georges, rené
Gérant, Associé : BODNAR Dominique, Adam Gérant, Associé : BERNE Christophe, Jean-Jacques Gérant, Associé : BEAGUE Christophe, Bruno Gérant, Associé : PRIVAT Christian, Georges, rené Gérant, Associé : GAYARD Pierre, Cyrille
Gérant, Associé : BODNAR Dominique, Adam ; Gérant, Associé : BERNE Christophe, Jean-Jacques ; Gérant, Associé : BEAGUE Christophe, Bruno ; Gérant, Associé : PRIVAT Christian, Georges, rené ; Gérant, Associé : GAYARD Pierre, Cyrille ; Gérant : REYNIER Christophe, Bernard, Paul
Gérant, Associé : BEAGUE Christophe Bruno ; Gérant, Associé : PRIVAT Christian, Georges, rené ; Gérant, Associé : GAYARD Pierre, Cyrille ; Gérant, Associé : BODNAR Dominique Adam ; Gérant, Associé : BERNE Christophe Jean-Jacques
Gérant, Associé : PRIVAT Christian, Georges, René ; Gérant, Associé : GAYARD Pierre, Cyrille ; Gérant, Associé : BODNAR Dominique, Adam ; Gérant, Associé : BERNE Christophe, Jean-Jacques
Gérant, Associé : PRIVAT Christian, Georges, René ; Gérant, Associé : GAYARD Pierre, Cyrille ; Gérant, Associé : BODNAR Dominique, Adam ; Gérant, Associé : BERNE Christophe, Jean-Jacques ; Gérant : LHERMITE Quentin, Jean, Luc ; Associé : QL RADIO