M Bruno LE DANOIS
Président de AUX DELICES DE PIERRE
M Bruno LE DANOIS a 57 ans ( naissance en 1965), est Président de la société AUX DELICES DE PIERRE
M Bruno LE DANOIS peut être contacté au siège de la société AUX DELICES DE PIERRE par courrier à l'adresse AUX DELICES DE PIERRE RUE MICHEL ANGE 41000 BLOIS FRANCE
La société AUX DELICES DE PIERRE est principalement dirigée par M Bruno LE DANOIS qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société AUX DELICES DE PIERRE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 10/03/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48487284100032.
- M Bruno LE DANOIS, Président (1965) depuis le 22 novembre 2005
- M Philippe LE CUNFF, Commissaire aux comptes suppléant (1954) depuis le 09 juin 2016
- MME Myriam LE DANOIS, Directeur général (1979) depuis le 13 mars 2015
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société AUX DELICES DE PIERRE est de 56 ans. Le plus jeune à 43 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno LE DANOIS, Président (1965) du 17 octobre 2009 au 13 mars 2015
- M Myriam LE DANOIS, Directeur général (1979) du 17 avril 2014 au 13 mars 2015
- MME Myriam BABIARCZYK, Président (1979) du 06 février 2007 au 17 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
- SOCIETE FLEURET ASSOCIES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 09 juin 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | AUX DELICES DE PIERRE | |
Entrepreneurs individuels | AUX DELICES DE PIERRE | |
Identifiant de l'entreprise | 484872841 | |
Numéro interne du siège | 00032 | |
Adresse | RUE MICHEL ANGE 41000 BLOIS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 26 novembre 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 300 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | samedi 01 janvier 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 275 534,00 | |
Résultat net | 336 657,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 2 750 802 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 14 585 |
Immobilisation financière | 2 736 217 |
Actif circulant net | 1 053 099 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 053 099 |
Placement | 0 |
Total Actif | 3 803 900 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 068 468 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 735 431 |
Total Passif | 3 803 899 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 275 534 |
Produit d'exploitation | 276 134 |
Charge d'exploitation | 284 486 |
Résultat d'exploitation | -8 352 |
Produit financier net | 551 524 |
Charge financière | 439 268 |
Résultat financier | 112 256 |
Résultat courrant | 103 904 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 242 |
Résultat exceptionnel | -242 |
Résultat net | 336 657 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48487284100032 | AUX DELICES DE PIERRE RUE MICHEL ANGE 41000 BLOIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 54 78 07 91 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-blois.fr.
Les greffiers sont : MAILLARD Céline , MAILLARD Olivier
Le greffe est ouvert 09 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 - 17 h 00
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
TCJ-COTET 6 RUE HALEVY 75009 PARIS POUR LA CORRESPONDANCE ET AU FONDS VENDU POUR LA VALIDITE
TCJ-COTET 6 rue Halévy 75009 PARIS
Président : LE DANOIS Bruno, Michel, Stéphane Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FLEURET ASSOCIES AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE CUNFF Philippe
Président : LE DANOIS Bruno, Michel, Stéphane Directeur général : LE DANOIS Myriam, Sandra né(e) BABIARCZYK Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FLEURET ASSOCIES AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : LE CUNFF Philippe
Acquisition, détention, gestion de toutes participations dans des sociétés exerçant leur activité dans le secteur de la distribution. Propriété et gestion de biens.
Président : LE DANOIS Myriam né(e) BABIARCZYK ; Commissaire aux comptes titulaire : SOCIETE FLEURET ASSOCIES AUDIT (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : LE CUNFF Philippe
Président : LE DANOIS Myriam né(e) BABIARCZYK ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION,GESTION,AUDIT (SARL)
Président : LE DANOIS Myriam ; Directeur général : LE DANOIS Bruno, Michel, Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : REVISION,GESTION,AUDIT