M Patrice MOROT
Commissaire aux comptes suppléant de KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE
M Patrice MOROT a 56 ans ( naissance en 1966), est Commissaire aux comptes suppléant de la société KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE
M Patrice MOROT peut être contacté au siège de la société KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE par courrier à l'adresse KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE 52 56 A 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS FRANCE, par téléphone au 09Â 75Â 86Â 36Â 01
La société KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE est principalement dirigée par M Patrice MOROT qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Crédit-bail ,crédit-bail
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6491Z (Crédit-bail), les activités sont :
- Crédit-bail
- le crédit-bail, lorsque le bail couvre approximativement la durée de service escomptée du bien et que le preneur bénéficie de tous les avantages qu'offre l'utilisation de ce bien et qu'il assume tous les risques découlant de sa propriétéLe bien peut
Mais sont exclues les activités :
- la location-bail (cf77, selon le type de bien loué)
La société KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 14/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48750499500027.
- M Dirk WITTERS, Administrateur (1964) depuis le 15 mai 2010
- M Dirk WITTERS, Président (1964) depuis le 29 juin 2016
- M Gert VAN CRAENENBROCK, Président (1976) depuis le 29 juillet 2017
- M Kim CRETEN, Administrateur (1965) depuis le 22 juin 2016
- M Patrice MOROT, Commissaire aux comptes suppléant (1966) depuis le 29 juillet 2017
- M Thomas MELSENS, Directeur général (1960) depuis le 30 septembre 2015
- M Wim ERALY, Président du conseil d`administration (1962) depuis le 22 juin 2016
- MME Kim CRETEN, Administrateur (1965) depuis le 22 juin 2016
L'âge moyen des 8 dirigeants de la société KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE est de 57 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 62 ans.
Anciens dirigeants :
- M Dirk WITTERS, Administrateur (1964) du 15 mai 2010 au 10 août 2017
- M Dirk WITTERS, Directeur général (1964) du 12 mars 2011 au 22 juin 2016
- M Dirk WITTERS, Président (1964) du 29 juin 2016 au 29 juillet 2017
- M Geert MARKEY, Président (1961) du 11 juin 2013 au 22 juin 2016
- M Herve GIMBERT, Directeur général (1952) du 12 mars 2011 au 03 octobre 2015
- M Herwig HUYSMANS, Président (1960) du 15 mai 2010 au 11 juin 2013
- M Hugo VANDERPOOTEN, Administrateur (1955) du 11 juin 2013 au 22 juin 2016
- M Olivier PROT, Directeur général (1966) du 02 mai 2006 au 12 mars 2011
- M Roland VANLANGENDIJCK, Administrateur (1955) du 15 mai 2010 au 23 avril 2013
- MME Marjorie MULLIN, Administrateur (1970) du 10 septembre 2011 au 22 juillet 2016
Dirigeants personne morale:
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 septembre 2015
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 30 septembre 2015
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 29 juillet 2017
- ERNST YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire du 30 septembre 2015 au 29 juillet 2017
- PICARLE ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant du 30 septembre 2015 au 29 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE | |
Entrepreneurs individuels | KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE | |
Identifiant de l'entreprise | 487504995 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS 9 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 11 septembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 7 500 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 décembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6491Z : Crédit-bail | |
Activité principale de l'entreprise | 6491Z : Crédit-bail | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Banque | |
Activite | Crédit-bail | |
Synonyme | crédit-bail | |
Principal | crédit-bail |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48750499500027 | KBC BAIL IMMOBILIER FRANCE 52 56 A 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02120 Banques
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 00650 Métallurgie cadres
- 00478 Sociétés financières
- 05005 Statut des Caisses d'épargne
modification du Directeur général et Administrateur Prot, Olivier, nomination de l'Administrateur : Brondeel, William, nomination de l'Administrateur : Witters, Dirk
nomination du Directeur général et Administrateur : Vanlangendijck, Roland, nomination de l'Administrateur : Vanlangendijck, Roland
Président partant : Brondeel, William, nomination du Président : Huysmans, Herwig, Administrateur partant : Brondeel, William, nomination de l'Administrateur : Huysmans, Herwig
Directeur général et Administrateur partant : Prot, Olivier
modification du Directeur général et Administrateur Witters, Dirk, nomination du Directeur général : Gimbert, Herve
Directeur général et Administrateur partant : Vanlangendijck, Roland, nomination de l'Administrateur : Jeger, nom d'usage : Mullin, Marjorie
Président partant : Huysmans, Herwig, nomination du Président : Markey, Geert, nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Markey, Geert, Administrateur partant : Huysmans, Herwig, nomination de l'Administrateur : Vanderpooten, Hugo
nomination du Directeur général : Melsens, Thomas
Président partant : Markey, Geert, nomination du Président et Administrateur : Witters, Dirk, Président du conseil d'administration et Administrateur partant : Markey, Geert, nomination du Président du conseil d'administration et Administrateur : Eraly, Wim, Administrateur partant : Vanderpooten, Hugo, nomination de l'Administrateur : Creten, Kim
Administrateur partant : Jeger, nom d'usage : Mullin, Marjorie
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG AUDIT, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : PICARLE ET ASSOCIES, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Morot, Patrice
Au siège du cédant : KBC BAIL FRANCE II, 6 Avenue du Pré Félin - P.A.E. Les Glaisins - 74940 ANNECY LE VIEUX
nomination du Président : Wouters, Herlinda Bertha Julia ; modification de l'Administrateur Van Craenenbroeck, Gert
Directeur général partant : Melsens, Thomas ; nomination du Directeur général : Eijlers, Edward