M Olivier COSTA DE BEAUREGARD
Président de DASSAULT REAL ESTATE
M Olivier COSTA DE BEAUREGARD a 64 ans ( naissance en 1960), est Président de la société DASSAULT REAL ESTATE
M Olivier COSTA DE BEAUREGARD peut être contacté au siège de la société DASSAULT REAL ESTATE par courrier à l'adresse DASSAULT REAL ESTATE MARCEL DASSAULT 9 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS FRANCE
La société DASSAULT REAL ESTATE est principalement dirigée par M Olivier COSTA DE BEAUREGARD qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société DASSAULT REAL ESTATE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/12/2005 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48763207700011.
- M Olivier COSTA DE BEAUREGARD, Président (1960) depuis le 05 mars 2014
- M Raymond PETRONI, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 30 décembre 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société DASSAULT REAL ESTATE est de 66 ans. Le plus jeune à 64 ans, le plus agé 67 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bruno GRIMAL, Président (1946) du 28 février 2006 au 18 novembre 2008
- M Raymond PETRONI, Commissaire aux comptes suppléant (1957) du 30 décembre 2016 au 13 juillet 2017
- MME Isabelle GENCE, Président (1957) du 18 novembre 2008 au 05 mars 2014
Dirigeants personne morale:
- MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 13 juillet 2017
- MAZARS GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 30 décembre 2016
- MAZARS GUERARD, Commissaire aux comptes titulaire du 30 décembre 2016 au 13 juillet 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | DASSAULT REAL ESTATE | |
Entrepreneurs individuels | DASSAULT REAL ESTATE | |
Identifiant de l'entreprise | 487632077 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 9 RPT CHAMPS ELYSEES M. DASSAULT 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 16 décembre 2005 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 16 décembre 2005 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -4 402,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 324 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 324 |
Placement | 0 |
Total Actif | 324 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -2 573 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 2 898 |
Total Passif | 325 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 4 402 |
Résultat d'exploitation | -4 402 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -4 402 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -4 402 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48763207700011 | DASSAULT REAL ESTATE MARCEL DASSAULT 9 RPT CHAMPS ELYSEES M DASSAULT 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
Président partant : Grimal, Bruno, nomination du Président : Trancart, nom d'usage : Gence, Isabelle.
Président partant : Trancart, nom d'usage : Gence, Isabelle, nomination du Président : Costa De Beauregard, Olivier
modification du Commissaire aux comptes titulaire MAZARS, Commissaire aux comptes suppléant partant : Petroni, Raymond