M Thomas MARTY-LAVAUZELLE
Gérant de EDEN LUXURY SERVICES
M Thomas MARTY-LAVAUZELLE a 47 ans ( naissance en 1975), est Gérant de la société EDEN LUXURY SERVICES
M Thomas MARTY-LAVAUZELLE peut être contacté au siège de la société EDEN LUXURY SERVICES par courrier à l'adresse EDEN LUXURY SERVICES 4 ALLEE DES CYCLADES CRAN GEVRIER 74960 ANNECY FRANCE
La société EDEN LUXURY SERVICES est principalement dirigée par M Thomas MARTY-LAVAUZELLE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités de centres d'appels ,centre d'appel
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 8220Z (Activités de centres d'appels), les activités sont :
- Activités de centres d'appels
- les activités des centres d'appels entrants : la réception d'appels venant de clients par des opérateurs humains, des systèmes de répartition automatique des appels, d'intégration du téléphone à l'ordinateur, de réponse vocale interactive ou des méth
- les activités des centres d'appels sortants : utilisation de méthodes analogues pour vendre des biens ou des services à des clients potentiels, réaliser des études de marché ou des sondages et effectuer des activités similaires pour des clients
La société EDEN LUXURY SERVICES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/01/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48803108900011.
- M Sacha-Stanislas BILLIOT, Gérant (1975) depuis le 21 février 2006
- M Thomas MARTY-LAVAUZELLE, Gérant (1975) depuis le 13 mars 2010
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société EDEN LUXURY SERVICES est de 47 ans. Le plus jeune à 47 ans, le plus agé 47 ans.
Anciens dirigeants :
- M Julien BOYADJIAN, Gérant (1980) du 04 août 2009 au 16 janvier 2010
- MME Catherine LASTELLA, Gérant (1968) du 04 août 2009 au 13 mars 2010
- MME Claire GUILLET, Gérant (1981) du 04 août 2009 au 16 janvier 2010
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 29 juillet 2009 : GUILLET Claire Gisèle Elisabeth nom d'usage : GUILLET Claire devient gérant. LASTELLA Catherine nom d'usage : LASTELLA Catherine devient gérant. BOYADJIAN Julien Stéphane nom d'usage : BOYADJIAN Julien devient gérant.)
- 31 janvier 2010 : GUILLET Claire Gisèle Elisabeth nom d'usage : GUILLET Claire n'est plus gérant. BOYADJIAN Julien Stéphane nom d'usage : BOYADJIAN Julien n'est plus gérant.)
- 11 avril 2010 : LASTELLA Catherine nom d'usage : LASTELLA Catherine n'est plus gérant. MARTY-LAVAUZELLE Thomas Félix nom d'usage : MARTY-LAVAUZELLE Thomas devient gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EDEN LUXURY SERVICES | |
Entrepreneurs individuels | EDEN LUXURY SERVICES | |
Identifiant de l'entreprise | 488031089 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | 4 ALL DES CYCLADES 74960 ANNECY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 02 janvier 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 02 janvier 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 1 033 000,00 | |
Résultat net | 117 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 8220Z : Activités de centres d'appels | |
Activité principale de l'entreprise | 8220Z : Activités de centres d'appels | |
Activité au siege | ||
Secteur | services | |
Catégorie | Services | |
Activite | Activités de centres d'appels | |
Synonyme | centre d'appel | |
Principal | centre d'appel |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 35 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 23 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 194 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 194 000 |
Placement | 200 |
Total Actif | 229 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -15 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 245 000 |
Total Passif | 229 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 033 000 |
Produit d'exploitation | 1 039 000 |
Charge d'exploitation | 730 000 |
Résultat d'exploitation | 309 000 |
Produit financier net | 2 000 |
Charge financière | 1 000 |
Résultat financier | 540 |
Résultat courrant | 309 000 |
Produit exceptionnel | 3 000 |
Charges exceptionnelles | 173 000 |
Résultat exceptionnel | -170 000 |
Résultat net | 117 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48803108900011 | EDEN LUXURY SERVICES 4 ALLEE DES CYCLADES CRAN GEVRIER 74960 ANNECY FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- 01710 Agences de voyages
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 02148 Télécommunications
GUILLET Claire Gisèle Elisabeth nom d'usage : GUILLET Claire devient gérant. LASTELLA Catherine nom d'usage : LASTELLA Catherine devient gérant. BOYADJIAN Julien Stéphane nom d'usage : BOYADJIAN Julien devient gérant.
GUILLET Claire Gisèle Elisabeth nom d'usage : GUILLET Claire n'est plus gérant. BOYADJIAN Julien Stéphane nom d'usage : BOYADJIAN Julien n'est plus gérant.
LASTELLA Catherine nom d'usage : LASTELLA Catherine n'est plus gérant. MARTY-LAVAUZELLE Thomas Félix nom d'usage : MARTY-LAVAUZELLE Thomas devient gérant.