M Emmanuel GRENIER
Président du conseil d`administration de E-TREND
M Emmanuel GRENIER a 51 ans ( naissance en 1971), est Président du conseil d`administration de la société E-TREND
M Emmanuel GRENIER peut être contacté au siège de la société E-TREND par courrier à l'adresse E TREND 28 RUE D ABOUKIR 75002 PARIS FRANCE
La société E-TREND est principalement dirigée par M Emmanuel GRENIER qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Vente à distance sur catalogue spécialisé ,vente par catalogue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé), les activités sont :
- Vente à distance sur catalogue spécialisé
- le commerce de détail spécialisé de produits par correspondance
- le commerce de détail spécialisé de produits par Internet
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
La société E-TREND est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/01/2017 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48897299300064.
- M Pierre-Marie DESBAZEILLE, Directeur général (1973) depuis le 17 février 2017
- MME Lilian ROSAS, Président (1963) depuis le 09 janvier 2016
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société E-TREND est de 54 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 59 ans.
Anciens dirigeants :
- M Emmanuel GRENIER, Président (1971) du 28 février 2014 au 31 octobre 2015
- M Emmanuel GRENIER, Président du conseil d`administration (1971) du 29 octobre 2014 au 29 août 2015
- M Herve DAUDIN, Administrateur (1967) du 28 février 2014 au 29 août 2015
- M Nicolas OROFINO, Administrateur (1980) du 14 décembre 2012 au 28 février 2014
- M Nicolas WOUSSEN, Administrateur (1976) du 29 octobre 2014 au 18 juillet 2015
- M Olivier MARCHETEAU, Administrateur (1970) du 14 décembre 2012 au 13 septembre 2014
- M Stephane MAQUAIRE, Président (1974) du 31 octobre 2015 au 09 janvier 2016
- M Thomas PEYRAUT, Directeur général (1972) du 29 octobre 2014 au 17 février 2017
- MME Chloe RAMADE, Directeur général (1981) du 28 mars 2006 au 29 octobre 2014
- MME Chloe RAMADE, Administrateur (1981) du 14 décembre 2012 au 29 octobre 2014
- MME Francoise FIORENTINO, Administrateur (1965) du 13 septembre 2014 au 29 août 2015
- MME Johanna REYNOLDS, Administrateur (1952) du 14 décembre 2012 au 28 février 2014
- MME Severine GREGOIRE, Président du conseil d`administration (1980) du 28 mars 2006 au 29 octobre 2014
- MME Severine GREGOIRE, Administrateur (1980) du 14 décembre 2012 au 29 octobre 2014
Dirigeants personne morale:
- BEAS, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 17 février 2017
- DELOITTE ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 17 février 2017
- AUDITEX, Commissaire aux comptes suppléant du 19 juin 2015 au 17 février 2017
- ERNST YOUNG et Autres, Commissaire aux comptes titulaire du 19 juin 2015 au 17 février 2017
28 RUE D ABOUKIR
75002 PARIS 2
Téléphone : Société
E-TREND
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | E-TREND | |
Entrepreneurs individuels | E-TREND | |
Identifiant de l'entreprise | 488972993 | |
Numéro interne du siège | 00064 | |
Adresse | 14 RUE MARC BLOCH 92110 CLICHY | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 décembre 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle | |
Capital social | 73 889,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 09 mars 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 10 millions à moins de 20 millions d'euros | |
Dernier CA connu (2011 ) | 8 900 000,00 | |
Résultat net | 217 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Activité principale | 4791B | |
Première activité | 4791B | |
Deuxième activité | 8299Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Synonyme | vente par catalogue | |
Principal | vente par catalogue spécialisé |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2011 |
Actif immobilisé | 57 000 |
Immobilisation incorporelle | 4 000 |
Immobilisation corporelle | 44 000 |
Immobilisation financière | 8 000 |
Actif circulant net | 4 555 000 |
Stock | 1 918 000 |
Avance | 0 |
Créance | 557 000 |
Placement | 2 080 000 |
Total Actif | 4 612 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 946 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 12 000 |
Dette | 2 653 000 |
Total Passif | 4 612 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 8 900 000 |
Produit d'exploitation | 8 961 000 |
Charge d'exploitation | 8 786 000 |
Résultat d'exploitation | 175 000 |
Produit financier net | 58 000 |
Charge financière | 3 000 |
Résultat financier | 55 000 |
Résultat courrant | 230 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 12 000 |
Résultat exceptionnel | -12 000 |
Résultat net | 217 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48897299300064 | E TREND 14 16 14 RUE MARC BLOCH 92110 CLICHY FRANCE |
48897299300056 | E TREND 120 126 120 QUAI DE BACALAN 33300 BORDEAUX FRANCE |
48897299300049 | E TREND 28 RUE D ABOUKIR 75002 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 02198 Vente par à distance
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
Gérant : GREGOIRE Severine Anne Denise. Gérant : RAMADE Chloe Maud Sophie. Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC en fonction le 29 Janvier 2009. Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCQ Guillaume en fonction le 29 Janvier 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC en fonction le 29 Janvier 2009. Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCQ Guillaume en fonction le 29 Janvier 2009. Président : GREGOIRE Séverine en fonction le 16 Mars 2009. Directeur général : RAMADE Chloé en fonction le 16 Mars 2009.
Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCQ Guillaume en fonction le 29 Janvier 2009 Président du conseil d'administration et administrateur : GREGOIRE Séverine modification le 14 Mars 2012 Directeur général et administrateur : RAMADE Chloé modification le 14 Mars 2012 Administrateur : OROFINO Nicolas en fonction le 14 Mars 2012 Administrateur : MARCHETEAU Olivier en fonction le 14 Mars 2012 Administrateur : BUETERS Johanna en fonction le 14 Mars 2012
Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCQ Guillaume en fonction le 29 Janvier 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : GREGOIRE Séverine modification le 14 Mars 2012 Directeur général Administrateur : RAMADE Chloé modification le 14 Mars 2012 Administrateur : OROFINO Nicolas en fonction le 14 Mars 2012 Administrateur : MARCHETEAU Olivier en fonction le 14 Mars 2012 Administrateur : GRENIER Emmanuel en fonction le 19 Décembre 2013
Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCQ Guillaume en fonction le 29 Janvier 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : GREGOIRE Séverine modification le 14 Mars 2012 Directeur général Administrateur : RAMADE Chloé modification le 14 Mars 2012 Administrateur : MARCHETEAU Olivier en fonction le 14 Mars 2012 Administrateur : GRENIER Emmanuel en fonction le 19 Décembre 2013 Administrateur : DAUDIN Hervé en fonction le 26 Février 2014
Commissaire aux comptes titulaire : FICOREC en fonction le 29 Janvier 2009 Commissaire aux comptes suppléant : DEBUYCQ Guillaume en fonction le 29 Janvier 2009 Président du conseil d'administration Administrateur : GREGOIRE Séverine modification le 14 Mars 2012 Directeur général Administrateur : RAMADE Chloé modification le 14 Mars 2012 Administrateur : MARCHETEAU Olivier en fonction le 14 Mars 2012 Administrateur : GRENIER Emmanuel en fonction le 19 Décembre 2013 Administrateur : DAUDIN Hervé en fonction le 26 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Mars 2014
Président du conseil d'administration Administrateur : GREGOIRE Séverine modification le 14 Mars 2012 Directeur général Administrateur : RAMADE Chloé modification le 14 Mars 2012 Administrateur : GRENIER Emmanuel en fonction le 19 Décembre 2013 Administrateur : DAUDIN Hervé en fonction le 26 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Mars 2014 Administrateur : SARFATI Francoise en fonction le 11 Septembre 2014
Président Président du conseil d'administration : GRENIER Emmanuel modification le 27 Octobre 2014 Administrateur : DAUDIN Hervé en fonction le 26 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Mars 2014 Administrateur : SARFATI Francoise en fonction le 11 Septembre 2014 Administrateur : PEYRAUT Thomas en fonction le 27 Octobre 2014 Administrateur : WOUSSEN Nicolas en fonction le 27 Octobre 2014
Président Président du conseil d'administration : GRENIER Emmanuel modification le 27 Octobre 2014 Administrateur : DAUDIN Hervé en fonction le 26 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Mars 2014 Administrateur : SARFATI Francoise en fonction le 11 Septembre 2014 Directeur général Administrateur : PEYRAUT Thomas modification le 30 Octobre 2014
Président : GRENIER Emmanuel modification le 27 Août 2015 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 11 Mars 2014 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 11 Mars 2014 Directeur général : PEYRAUT Thomas modification le 27 Août 2015
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Octobre 2015 Directeur général : PEYRAUT Thomas en fonction le 02 Octobre 2015 Président : MAQUAIRE Stéphane en fonction le 29 Octobre 2015
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 02 Octobre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 02 Octobre 2015 Directeur général : PEYRAUT Thomas en fonction le 02 Octobre 2015 Président : CHERQUES Lilian en fonction le 07 Janvier 2016
Président : CHERQUES Lilian en fonction le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 18 Janvier 2017
Commissaire aux comptes suppléant : BEAS en fonction le 18 Janvier 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : DELOITTE & ASSOCIES en fonction le 18 Janvier 2017 ; Président : SCHULTZ Régis André en fonction le 16 Mai 2018