M Adnane ZIANI
Gérant de SCI DU MARAIS SYLVAIN I
M Adnane ZIANI a 45 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société SCI DU MARAIS SYLVAIN I
M Adnane ZIANI peut être contacté au siège de la société SCI DU MARAIS SYLVAIN I par courrier à l'adresse SCI DU MARAIS SYLVAIN I 1 B AVENUE LEON BLUM 23000 GUERET FRANCE
La société SCI DU MARAIS SYLVAIN I est principalement dirigée par M Adnane ZIANI qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société SCI DU MARAIS SYLVAIN I est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/03/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48915408800012.
- M Adnane ZIANI, Gérant (1977) depuis le 28 août 2010
- M Jean-Marie ZUCCHELLI, Gérant (1965) depuis le 28 août 2010
- MME Clarisse ZOUNIA-OUNASSY, Gérant (1976) depuis le 28 août 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société SCI DU MARAIS SYLVAIN I est de 49 ans. Le plus jeune à 45 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Marie ZUCCELLI, Gérant (1965) du 09 mai 2006 au 23 janvier 2007
- MME Clarisse ZOUNIA OUNASSY, Gérant (1976) du 23 janvier 2007 au 28 août 2010
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SCI DU MARAIS SYLVAIN I | |
Entrepreneurs individuels | SCI DU MARAIS SYLVAIN I | |
Identifiant de l'entreprise | 489154088 | |
Numéro interne du siège | 00012 | |
Adresse | 1 B AV LEON BLUM 23000 GUERET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 20 mars 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 20 mars 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
48915408800012 | SCI DU MARAIS SYLVAIN I 1 B AVENUE LEON BLUM 23000 GUERET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 55 41 10 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-gueret.fr.
Les greffiers sont : CHAVAGNAC Yvan
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Co-gérant associé : ZUCCHELLI Jean-Marie, Alain Co-gérant associé : ZOUNIA-OUNASSY Clarisse, Réjane, Marcelle né(e) BOUVIER Co-gérant associé : ZIANI Adnane
Jugement d'ouverture de liquidation judiciaire immédiate ; date de cessation des paiements : 9 juin 2016 ; les déclarations de créances sont à déposer dans les deux mois suivant la présente publication auprès du liquidateur ; liquidateur : Maître RAYNAUD (Pascal), liquidateur, demeurant 2, rue de la Presle, 03100 Montluçon ; RG N° 16/00031
Avis de dépôt de l'état des créances ; dépôt de l'état des créances au Tribunal de Grande Instance de Guéret où les réclamations seront recevables dans un délai de un mois à compter de la présente publication ; RG n° : 16/00031