M Huynh-Lam O
Gérant de A-S-H-A DISTRIBUTION
M Huynh-Lam O a 42 ans ( naissance en 1982), est Gérant de la société A-S-H-A DISTRIBUTION
M Huynh-Lam O peut être contacté au siège de la société A-S-H-A DISTRIBUTION par courrier à l'adresse A S H A DISTRIBUTION L ESSENCE CIEL 128 RUE DU PRESIDENT FAURE 74800 LA ROCHE SUR FORON FRANCE, par téléphone au 04Â 50Â 07Â 19Â 47
La société A-S-H-A DISTRIBUTION est principalement dirigée par M Huynh-Lam O qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Vente à distance sur catalogue spécialisé ,vente par catalogue
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4791B (Vente à distance sur catalogue spécialisé), les activités sont :
- Vente à distance sur catalogue spécialisé
- le commerce de détail spécialisé de produits par correspondance
- le commerce de détail spécialisé de produits par Internet
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de détail de véhicules automobiles et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles par Internet (cf45.1 et 45.3)
- le commerce de détail de motocycles et de pièces et d'accessoires de motocycles par Internet (cf45.40Z)
La société A-S-H-A DISTRIBUTION est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/10/2008 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48945253200034.
- M Andres RUIPEREZ-CRUZ, Gérant (1956) depuis le 12 février 2011
- M Huynh-Lam O, Gérant (1982) depuis le 12 février 2011
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société A-S-H-A DISTRIBUTION est de 55 ans. Le plus jeune à 42 ans, le plus agé 68 ans.
Anciens dirigeants :
- M Herve COTREZ, Gérant (1970) du 30 mai 2006 au 15 décembre 2016
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 03 mars 2017 : COTREZ Hervé nom d'usage : COTREZ n'est plus gérant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | A-S-H-A DISTRIBUTION | |
Entrepreneurs individuels | A-S-H-A DISTRIBUTION | |
Identifiant de l'entreprise | 489452532 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 128 RUE DU PRESIDENT FAURE 74800 LA ROCHE SUR FORON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 01 septembre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 16 mars 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2014) | 665 162,00 | |
Résultat net | 20 420,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Activité principale de l'entreprise | 4791B : Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Activité principale | 4791B | |
Première activité | 4791B | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Vente à distance sur catalogue spécialisé | |
Synonyme | vente par catalogue | |
Principal | vente par catalogue spécialisé |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 4 057 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 977 |
Immobilisation financière | 80 |
Actif circulant net | 299 732 |
Stock | 114 569 |
Avance | 0 |
Créance | 141 055 |
Placement | 44 108 |
Total Actif | 303 790 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 122 193 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 181 597 |
Total Passif | 303 790 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 665 162 |
Produit d'exploitation | 665 413 |
Charge d'exploitation | 640 489 |
Résultat d'exploitation | 24 924 |
Produit financier net | 530 |
Charge financière | 2 664 |
Résultat financier | -2 134 |
Résultat courrant | 22 790 |
Produit exceptionnel | 829 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 829 |
Résultat net | 20 420 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48945253200034 | A S H A DISTRIBUTION L ESSENCE CIEL 128 RUE DU PRESIDENT FAURE 74800 LA ROCHE SUR FORON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 50 05 05 45 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-annecy.fr.
Les greffiers sont : GAILLARD Bruno , DABADIE Karyn , PONTET Odile
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 8h45 Ã 12h et de 13h45 Ã 16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00504 Industries alimentaires diverses
- 00044 Industries chimiques
- 00018 Industries textiles
- 02198 Vente par à distance
- 00493 Vins cidres jus de fruits sirops spiritueux
RUIPEREZ-CRUZ Andres nom d\'usage : RUIPEREZ-CRUZ n\'est plus gérant