M Francois RISPE
Gérant de PROLOGIS HOLDING XLI EURL
M Francois RISPE a 58 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société PROLOGIS HOLDING XLI EURL
M Francois RISPE peut être contacté au siège de la société PROLOGIS HOLDING XLI EURL par courrier à l'adresse PROLOGIS HOLDING XLI EURL HALL 1 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE
La société PROLOGIS HOLDING XLI EURL est principalement dirigée par M Francois RISPE qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société PROLOGIS HOLDING XLI EURL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/05/2013 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 48951817500034.
- M Francois RISPE, Gérant (1964) depuis le 10 septembre 2011
- MME Cecile TRICAULT, Gérant (1973) depuis le 17 mars 2016
- MME Laurence CUVELIER, Gérant (1976) depuis le 22 mai 2013
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société PROLOGIS HOLDING XLI EURL est de 51 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 58 ans.
Anciens dirigeants :
- M Christophe HAMON, Gérant non associé (1961) du 28 août 2010 au 10 septembre 2011
- M Manuel VERICAT ROURE, Gérant (1977) du 10 septembre 2011 au 30 août 2014
- M Ranald HAHN, Gérant non associé (1956) du 28 août 2010 au 10 septembre 2011
- MME Karen LEE, Co-gérant (1973) du 28 août 2010 au 22 mai 2013
Dirigeants personne morale:
3 AV HOCHE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
PROLOGIS HOLDING XLI EURL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PROLOGIS HOLDING XLI EURL | |
Entrepreneurs individuels | PROLOGIS HOLDING XLI EURL | |
Identifiant de l'entreprise | 489518175 | |
Numéro interne du siège | 00034 | |
Adresse | 3 AV HOCHE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 mars 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SARL unipersonnelle | |
Capital social | 128 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 06 avril 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 0,00 | |
Résultat net | -9 087,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 2 213 302 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 2 213 302 |
Actif circulant net | 287 653 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 285 389 |
Placement | 2 264 |
Total Actif | 2 500 955 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 2 449 484 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 51 471 |
Total Passif | 2 500 955 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 8 024 |
Résultat d'exploitation | -8 024 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 1 065 |
Résultat financier | -1 065 |
Résultat courrant | -9 087 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -9 087 |
Siret | Etablissement |
---|---|
48951817500034 | PROLOGIS HOLDING XLI EURL HALL 1 3 AVENUE HOCHE 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
Gérant non associé : CASSELLS Peter modification le 12 Mars 2008. Gérant non associé : DE LA ROCHEFOUCAULD François. Gérant non associé : HAHN Ranald. Gérant non associé : HAMON Christophe.
Gérant non associé : CASSELLS Peter modification le 17 Mars 2008. Gérant non associé : HAHN Ranald. Gérant non associé : HAMON Christophe. Gérant non associé : NELSON Simon en fonction le 03 Novembre 2008.
Gérant non associé : HAHN Ranald Gérant non associé : HAMON Christophe Co-gérant non associé : LEE Karen en fonction le 26 Août 2010
Co-gérant non associé : LEE Karen en fonction le 26 Août 2010 Gérant non associé : VERICAT ROURE Manuel en fonction le 06 Septembre 2011 Gérant non associé : RISPE François, Jean en fonction le 06 Septembre 2011
Toutes les opérations immobilières quelles qu'elles soient et sans limitation et notamment l'acquisition d'immeubles et de terrains l'exploitation, la location et la vente d'immeubles, la construction, la modification et l'embellissement par sous-Traitance de bâtiments, l'administration, la location et l'exploitation d'immeubles pour le compte de tiers, la vente et la location de tous fonds de commerce et d'industrie.
nomination du Gérant : Brugère, nom d'usage : Tricault, Cécile
Gérant partant : Rispe, François Jean