M Patrick FLEYTOUX
Commissaire aux comptes titulaire de CRESCENDO
M Patrick FLEYTOUX a 72 ans ( naissance en 1952), est Commissaire aux comptes titulaire de la société CRESCENDO
M Patrick FLEYTOUX peut être contacté au siège de la société CRESCENDO par courrier à l'adresse CRESCENDO 121 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE
La société CRESCENDO est principalement dirigée par M Patrick FLEYTOUX qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société CRESCENDO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 13/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49104598500026.
- M Alain FLEYTOUX, Commissaire aux comptes suppléant (1955) depuis le 11 novembre 2016
- M Benoit MERCAT, Président (1962) depuis le 30 juillet 2011
- M Patrick FLEYTOUX, Commissaire aux comptes titulaire (1952) depuis le 11 novembre 2016
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CRESCENDO est de 68 ans. Le plus jeune à 62 ans, le plus agé 72 ans.
Anciens dirigeants :
- M Luc DE BASQUIAT TOULOUZETTE, Président (1954) du 01 août 2006 au 17 octobre 2009
- M Luc DE BASQUIAT-TOULOUZETTE, Président (1954) du 17 octobre 2009 au 20 février 2010
- M Yves CLERCK, Président (1943) du 20 février 2010 au 10 avril 2010
- M Yves DE CLERCK, Président (1943) du 10 avril 2010 au 30 juillet 2011
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CRESCENDO | |
Entrepreneurs individuels | CRESCENDO | |
Identifiant de l'entreprise | 491045985 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 121 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 11 décembre 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 07 juillet 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 0,00 | |
Résultat net | -1 838 575,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 1 350 149 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 350 149 |
Actif circulant net | 190 100 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 96 481 |
Placement | 93 619 |
Total Actif | 1 540 249 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 323 974 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 216 275 |
Total Passif | 1 540 249 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 118 708 |
Résultat d'exploitation | -118 708 |
Produit financier net | 106 470 |
Charge financière | 1 852 133 |
Résultat financier | -1 745 663 |
Résultat courrant | -1 864 371 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -1 838 575 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49104598500026 | CRESCENDO 121 RUE D AGUESSEAU 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et désignant administrateur Selas Segard-Carboni Mission Conduite Par Me Carboni 3 Avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine avec les pouvoirs : de surveillance, mandataire judiciaire Selarl L. Riffier & C. Basse Mission Conduite Par Me Laurence Riffier 205 Avenue Georges Clémenceau 92024 Nanterre Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer auprès du Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la présente publication.
Commissaire aux comptes titulaire : FLEYTOUX Patrick Commissaire aux comptes suppléant : FLEYTOUX Alain Président : CLERCK Yves en fonction le 17 Février 2010
Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l'exécution du plan Selas Segard-Carboni Mission Conduite Par Me Charles-Henri Carboni 3, avenue de Madrid 92200 Neuilly-sur-Seine.
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Commissaire aux comptes titulaire : FLEYTOUX Patrick Commissaire aux comptes suppléant : FLEYTOUX Alain Président : MERCAT Benoît en fonction le 22 Juillet 2011
Commissaire aux comptes titulaire : PF AUDIT en fonction le 21 Septembre 2018 ; Président : B2M CONSEILS en fonction le 21 Septembre 2018