M Julien MASSE
Commissaire aux comptes suppléant de IONI
M Julien MASSE a 46 ans ( naissance en 1978), est Commissaire aux comptes suppléant de la société IONI
M Julien MASSE peut être contacté au siège de la société IONI par courrier à l'adresse IONI AVENUE DU 8 MAI 1945 13730 ST VICTORET FRANCE
La société IONI est principalement dirigée par M Julien MASSE qui en est Commissaire aux comptes suppléant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société IONI est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 21/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49111776800011.
- M Julien MASSE, Commissaire aux comptes suppléant (1978) depuis le 01 février 2017
- M Michel GABARRE, Directeur général (1945) depuis le 03 mars 2017
- M Pascal GABARRE, Président (1970) depuis le 01 février 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société IONI est de 60 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Michel GABARRE, Gérant (1945) du 14 janvier 2012 au 01 février 2017
- M Pascal GABARRE, Gérant (1970) du 22 août 2006 au 14 janvier 2012
Dirigeants personne morale:
- COFIMEC, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | IONI | |
Entrepreneurs individuels | IONI | |
Identifiant de l'entreprise | 491117768 | |
Numéro interne du siège | 00011 | |
Adresse | AV DU 8 MAI 1945 13730 SAINT VICTORET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | jeudi 15 juin 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 6 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 6 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | jeudi 15 juin 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 579 715,00 | |
Résultat net | 74 051,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 1 990 347 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 247 |
Immobilisation financière | 1 990 100 |
Actif circulant net | 481 869 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 216 300 |
Placement | 265 569 |
Total Actif | 2 472 217 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 902 859 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 569 359 |
Total Passif | 2 472 216 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 579 715 |
Produit d'exploitation | 585 730 |
Charge d'exploitation | 471 598 |
Résultat d'exploitation | 114 132 |
Produit financier net | 1 000 |
Charge financière | 17 513 |
Résultat financier | -16 513 |
Résultat courrant | 97 618 |
Produit exceptionnel | 622 |
Charges exceptionnelles | 625 |
Résultat exceptionnel | -4 |
Résultat net | 74 051 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49111776800011 | IONI AVENUE DU 8 MAI 1945 13730 ST VICTORET FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 42 37 76 14 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-aixenprovence.fr.
Les greffiers sont : MOTEMPS Bruno
Le greffe est ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 Ã 12h et de 13h30 Ã 16h
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : GABARRE Pascal ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIMEC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MASSE Julien
Président : GABARRE Pascal ; Directeur général : GABARRE Michel, René ; Commissaire aux comptes titulaire : COFIMEC (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : MASSE Julien
Président : GABARRE Pascal ; Directeur général : GABARRE Michel, René