M Richard LEWIS
Associé-gérant de FINANCIERE LOGISTIS
M Richard LEWIS a 60 ans ( naissance en 1962), est Associé-gérant de la société FINANCIERE LOGISTIS
M Richard LEWIS peut être contacté au siège de la société FINANCIERE LOGISTIS par courrier à l'adresse FINANCIERE LOGISTIS 22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS FRANCE
La société FINANCIERE LOGISTIS est principalement dirigée par M Richard LEWIS qui en est Associé-gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société FINANCIERE LOGISTIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 31/07/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49131530500053.
Anciens dirigeants :
- M Eric DONNET, Gérant (1970) du 10 avril 2010 au 15 janvier 2011
- M Francois POCHARD, Associé-gérant (1948) du 29 août 2006 au 10 avril 2010
- M Jean LAVIEILLE, Gérant (1951) du 29 août 2006 au 15 janvier 2011
- M Richard LEWIS, Associé-gérant (1962) du 29 août 2006 au 10 avril 2010
- MME Mireille CHETIOUI, Gérant (1956) du 10 avril 2010 au 15 janvier 2011
Dirigeants personne morale:
- PRIMEXIS CONSULTANTS, Gérant non associé depuis le 22 avril 2016
- CPS CONSULTANTS, Gérant non associé du 15 janvier 2011 au 22 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE LOGISTIS | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE LOGISTIS | |
Identifiant de l'entreprise | 491315305 | |
Numéro interne du siège | 00053 | |
Adresse | 22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 27 septembre 2017 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Autre société civile | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 03 juillet 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49131530500053 | FINANCIERE LOGISTIS 22 RUE DU DOCTEUR LANCEREAUX 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Associé gérant partant : Lewis, Richard Wayne, Associé gérant partant : Pochard, François, modification de l'Associé gérant Donnet, Eric, modification de l'Associé gérant Linderman, nom d'usage : Chetioui, Mireille
Associé gérant partant : Lavieille, Jean, Associé gérant partant : Donnet, Eric, Associé gérant partant : Linderman, nom d'usage : Chetioui, Mireille, nomination du Gérant non associé : CPS CONSULTANTS
modification du Gérant non associé PRIMEXIS CONSULTANTS
nomination du Gérant : AEW CILOGER ; Gérant non associé partant : PRIMEXIS CONSULTANTS