M Daniel VINCENT
Gérant de CEMATIS IMMO
M Daniel VINCENT a 80 ans ( naissance en 1942), est Gérant de la société CEMATIS IMMO
M Daniel VINCENT peut être contacté au siège de la société CEMATIS IMMO par courrier à l'adresse CEMATIS IMMO PRC DU BORDELAN 174 ALLEE DE RIOTTIER 69400 LIMAS FRANCE
La société CEMATIS IMMO est principalement dirigée par M Daniel VINCENT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société CEMATIS IMMO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/09/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49210834500025.
- M Daniel VINCENT, Gérant (1942) depuis le 24 octobre 2009
- M Fabrice GOUDARD, Gérant (1967) depuis le 10 octobre 2006
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société CEMATIS IMMO est de 68 ans. Le plus jeune à 55 ans, le plus agé 80 ans.
Anciens dirigeants :
- M Robert GOUDARD, Associé-gérant (1940) du 10 octobre 2006 au 24 octobre 2009
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 25 octobre 2009 : GOUDARD Robert nom d'usage : GOUDARD Robert n'est plus gérant. VINCENT Daniel Jean nom d'usage : VINCENT Daniel devient gérant.)
- 18 janvier 2018 : Société civile CALIE devient gérant. Sté par actions simplifiée IMMOBILIERE VINCENT devient gérant représenté(e) par VINCENT Daniel nom d'usage : VINCENT)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CEMATIS IMMO | |
Entrepreneurs individuels | CEMATIS IMMO | |
Identifiant de l'entreprise | 492108345 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 174 ALL RIOTTIER 69400 LIMAS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Non renseigné | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 juillet 2009 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société civile immobilière | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 25 septembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Non Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49210834500025 | CEMATIS IMMO PRC DU BORDELAN 174 ALLEE DE RIOTTIER 69400 LIMAS FRANCE |
49210834500025 | CEMATIS IMMO PRC DU BORDELAN 174 ALLEE DE RIOTTIER 69400 LIMAS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 09 02 86 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-villefranche-tarare.fr.
Les greffiers sont : BISSUEL Hugues
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
GOUDARD Robert nom d'usage : GOUDARD Robert n'est plus gérant. VINCENT Daniel Jean nom d'usage : VINCENT Daniel devient gérant.
Société civile CALIE devient gérant. Sté par actions simplifiée IMMOBILIERE VINCENT devient gérant représenté(e) par VINCENT Daniel nom d'usage : VINCENT