M Michel OROSCO
Commissaire aux comptes titulaire de L' AGENCE TELECOM
M Michel OROSCO a 64 ans ( naissance en 1960), est Commissaire aux comptes titulaire de la société L' AGENCE TELECOM
M Michel OROSCO peut être contacté au siège de la société L' AGENCE TELECOM par courrier à l'adresse L AGENCE TELECOM 17 BOULEVARD D ATHENES 13001 MARSEILLE FRANCE
La société L' AGENCE TELECOM est principalement dirigée par M Michel OROSCO qui en est Commissaire aux comptes titulaire.
Cette société a pour activité principale : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4778C (Autres commerces de détail spécialisés divers), les activités sont :
- Autres commerces de détail spécialisés divers
- le commerce de détail de matériel photographique et de matériel de précision
- le commerce de détail de souvenirs, d'objets artisanaux et d'articles religieux
- les activités des galeries d'art commerciales
- le commerce de détail d'armes et de munitions
- le commerce de détail de timbres-poste et de pièces de monnaie
- la vente au détail d'objets d'art
- le commerce de détail de produits non alimentaires n.c.a.
Mais sont exclues les activités :
- les sex-shops (cf47.19B)
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4652Z (Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm.), les activités sont :
- le commerce de gros de tubes et de valves électroniques
- le commerce de gros de dispositifs à semi-conducteurs
- le commerce de gros de puces électroniques et de circuits intégrés
- le commerce de gros de circuits imprimés
- le commerce de gros de bandes et disquettes vierges pour le son et l'image, de disques magnétiques et optiques vierges (CD, DVD)
- le commerce de gros d'équipements téléphoniques et de communications
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de cassettes audio et vidéo, de CD, de DVD contenant des enregistrements (cf46.43Z)
- le commerce de gros d'ordinateurs et d'équipements périphériques (cf46.51Z)
La société L' AGENCE TELECOM est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 08/11/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49256321800014.
- M Bernard SCOFFIE, Président (1969) depuis le 28 octobre 2008
- M Michel OROSCO, Commissaire aux comptes titulaire (1960) depuis le 16 février 2016
- M Thibaut FOULQUIER-GAZAGNES, Administrateur (1972) depuis le 25 juillet 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société L' AGENCE TELECOM est de 57 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Paul KAHN, Administrateur (1944) du 17 février 2009 au 25 juillet 2010
- M Thibaut FOULQUIER GAZAGNES, Associé-gérant (1972) du 21 novembre 2006 au 28 octobre 2008
Dirigeants personne morale:
- AT CROISSANCE, Administrateur depuis le 28 avril 2017
- CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE CEC, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 16 février 2016
- SFR Participation, Administrateur depuis le 18 février 2017
- MGT PARTICIPATIONS, Administrateur du 17 février 2009 au 18 février 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | L' AGENCE TELECOM | |
Entrepreneurs individuels | L' AGENCE TELECOM | |
Identifiant de l'entreprise | 492563218 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | 17 BD D ATHENES 13001 MARSEILLE 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | dimanche 01 octobre 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 50 à 99 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 50 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | dimanche 01 octobre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 5 millions à moins de 10 millions d' euros | |
Dernier CA connu (2012 ) | 5 510 000,00 | |
Résultat net | -356 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4778C : Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4652Z : Comm. de gros d'éqpts et composants électroniques et de télécomm. | |
Activité principale | 4652Z | |
Première activité | 4652Z | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Autres commerces de détail spécialisés divers | |
Synonyme | vendeur de matériel photographique, vendeur de souvenirs, vendeur d'artisanat, vendeur d'objets d'arts, galerie d'art, galeriste, armurier, armurerie, surplus, vendeur de timbres et pièces, numismatique, numismate, philatélie, philatéliste, marchand | |
Principal | commerce d'art, artisanat, souvenir | |
>Activité de l'entreprise | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de télécommunication | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en composants électroniques, vendeur de composants électroniques en gros, grossiste en équipements électroniques, vendeur d'équipements électroniques en gros, grossiste en équipements de télécommunication, vendeu | |
Principal | grossiste en composants électroniques |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 72 000 |
Immobilisation incorporelle | 7 000 |
Immobilisation corporelle | 39 000 |
Immobilisation financière | 26 000 |
Actif circulant net | 2 085 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 2 082 000 |
Placement | 3 000 |
Total Actif | 2 157 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 312 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 845 000 |
Total Passif | 2 157 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 510 000 |
Produit d'exploitation | 5 524 000 |
Charge d'exploitation | 5 846 000 |
Résultat d'exploitation | -322 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 26 000 |
Résultat financier | -26 000 |
Résultat courrant | -348 000 |
Produit exceptionnel | 7 000 |
Charges exceptionnelles | 15 000 |
Résultat exceptionnel | -8 000 |
Résultat net | -356 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49256321800014 | L AGENCE TELECOM 17 BOULEVARD D ATHENES 13001 MARSEILLE FRANCE |
49256321800063 | L AGENCE TELECOM 2 B AVENUE DESFEUX 92100 BOULOGNE BILLANCOURT FRANCE |
49256321800048 | L AGENCE TELECOM LA TEINTURERIE 102 BOULEVARD MONTESQUIEU 59100 ROUBAIX FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 91 54 70 40 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-marseille.fr.
Les greffiers sont : ZENOU Florence , OUDENOT Didier
Le greffe est ouvert - du lundi au Jeudi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 16 h 00. Le vendredi de 08 h 20 Ã 12 h 00 et de 13 h 00 Ã 15 h 30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01686 Commerce audiovisuel électronique équipem ménager
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01557 Commerce articles de sports équipements loisirs
- 01487 Commerce de détail de l'horlogerie bijouterie
- 01483 Commerce de détail habillement textiles
- 01517 Commerces de détail non alimentaire
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
Gérant : SCOFFIE Bernard en fonction le 01 Octobre 2008.
Président : SCOFFIE Bernard modification le 02 Février 2009. Administrateur : MGT PARTICIPATIONS représenté par GADELLE Agnès en fonction le 02 Février 2009. Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Michel en fonction le 02 Février 2009. Administrateur : KAHN Jean-Paul en fonction le 02 Février 2009. Commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE CEC en fonction le 02 Février 2009.
Président du conseil d\'administration, Directeur général : FOULQUIER-GAZAGNES Thibaut ; Administrateur : SCOFFIE Bernard ; Administrateur : AT CROISSANCEDUMESNIL Jean-Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : OROSCO Michel ; Commissaire aux comptes suppléant : CONSEIL ET EXPERTISE COMPTABLE "CEC"