M Philippe PINOT
Gérant de ATEMI TRANSAT
M Philippe PINOT a 58 ans ( naissance en 1964), est Gérant de la société ATEMI TRANSAT
M Philippe PINOT peut être contacté au siège de la société ATEMI TRANSAT par courrier à l'adresse ATEMI TRANSAT 47 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS FRANCE, par téléphone au 01Â 42Â 25Â 20Â 61 ou par fax au 01Â 40Â 74Â 25Â 60
La société ATEMI TRANSAT est principalement dirigée par M Philippe PINOT qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Activités des marchands de biens immobiliers ,marchand de biens immobiliers
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6810Z (Activités des marchands de biens immobiliers), les activités sont :
- Activités des marchands de biens immobiliers
- l'achat et la vente de biens immobiliers propres :
- immeubles résidentiels et maisons d'habitation
- immeubles non résidentiels, y compris les salles d'exposition, les installations d'entreposage en libre-service, les galeries et centres commerciaux
- terres et terrains
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière à des fins de vente (cf41.10A, 41.10B, 41.10C)
- la création de lotissements avec viabilisation (cf42.99Z)
La société ATEMI TRANSAT est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 07/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49318316400026.
- M Philippe PINOT, Gérant (1964) depuis le 22 juillet 2014
Anciens dirigeants :
- M Etienne BERTIER, Gérant (1960) du 25 août 2009 au 03 avril 2010
- M Gautier BEURNIER, Gérant (1971) du 03 avril 2010 au 22 juillet 2014
- M Guy GARNIER DE BOISGROLL DE RULOZ, Gérant (1947) du 02 janvier 2007 au 25 août 2009
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ATEMI TRANSAT | |
Entrepreneurs individuels | ATEMI TRANSAT | |
Identifiant de l'entreprise | 493183164 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | 47 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | samedi 01 décembre 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 04 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | De 0,5 à moins de 1 million d'euros | |
Dernier CA connu (2013 ) | 1 642 000,00 | |
Résultat net | -4 581 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6810Z : Activités des marchands de biens immobiliers | |
Activité principale | 6820B | |
Première activité | 6820B | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Activités des marchands de biens immobiliers | |
Synonyme | marchand de biens immobiliers | |
Principal | marchand de biens immobiliers |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 28 590 000 |
Stock | 17 200 000 |
Avance | 0 |
Créance | 3 570 000 |
Placement | 7 821 000 |
Total Actif | 28 590 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -4 244 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 32 835 000 |
Total Passif | 28 590 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 642 000 |
Produit d'exploitation | 1 649 000 |
Charge d'exploitation | 497 000 |
Résultat d'exploitation | 1 152 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 556 000 |
Résultat financier | -556 000 |
Résultat courrant | 596 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 5 177 000 |
Résultat exceptionnel | -5 177 000 |
Résultat net | -4 581 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49318316400026 | ATEMI TRANSAT 47 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS FRANCE |
49318316400026 | ATEMI TRANSAT 47 RUE DE MONCEAU 75008 PARIS 8 |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- 01596 Bâtiment ouvriers jusqu'à 10 Salariés
- 01597 Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01512 Promotion construction
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS & GUERARD, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Sardet, Pierre.
Gérant partant : Garnier De Broisgrollier De Ruolz, Guy, nomination du Gérant : Bertier, Etienne
Gérant partant : Bertier, Etienne, nomination du Gérant : Beurnier, Gautier
Gérant partant : Beurnier, Gautier, nomination du Gérant : Pinot, Philippe
Gérant partant : Pinot, Philippe ; nomination du Liquidateur : FREO France