M Michel JOLI
Président du conseil de surveillance de PHERECYDES PHARMA
M Michel JOLI a 79 ans ( naissance en 1943), est Président du conseil de surveillance de la société PHERECYDES PHARMA
M Michel JOLI peut être contacté au siège de la société PHERECYDES PHARMA par courrier à l'adresse PHERECYDES PHARMA 102 AVENUE GASTON ROUSSEL 93230 ROMAINVILLE FRANCE, par téléphone au 01Â 41Â 50Â 62Â 05
La société PHERECYDES PHARMA est principalement dirigée par M Michel JOLI qui en est Président du conseil de surveillance.
Cette société a pour activité principale : Recherche-développement en biotechnologie ,chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7211Z (Recherche-développement en biotechnologie), les activités sont :
- Recherche-développement en biotechnologie
- Cette sous-classe comprend la recherche et le développement expérimental en biotechnologie
- ADN/ARN : génomique, pharmacogénomique, sondes géniques, génie génétique, séquençage/synthèse/amplification de l'ADN/ARN, profilage de l'expression génétique et utilisation de la technologie antisens
- protéines et autres molécules : séquençage/synthèse/ingénierie de protéines et peptides (y compris hormones à grandes molécules) ; amélioration des méthodes d'administration de médicaments à grandes molécules ; protéomique, isolation et purification
- culture et ingénierie des cellules et tissus : culture de cellules/tissus, génie tissulaire (y compris structures d'échafaudage tissulaires et génie biomédical), fusion cellulaire, stimulants vaccinaux/immunitaires, manipulation embryonnaire
- techniques biotechnologiques des procédés : fermentation au moyen de bioréacteurs, biotraitement, biolessivage, biopulpage, bioblanchiment, biodésulphuration, biorestauration, biofiltration et phytorestauration
- vecteurs de gènes et d'ARN : thérapie génique, vecteurs viraux
- bioinformatique : construction de bases de données sur les génomes, les séquences de protéines, modélisation de processus biologiques complexes, y compris biologie systémique
- nanobiotechnologie : application des outils et procédés de nano/microfabrication pour construire des dispositifs permettant d'étudier les biosystèmes, avec des applications dans l'administration des médicaments, le diagnostic, etc.
La société PHERECYDES PHARMA est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 23/03/2010 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49325226600025.
- M Guy FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER, Président du directoire (1959) depuis le 26 novembre 2014
- M Jean-Christophe GEORGHIOU, Commissaire aux comptes suppléant (1965) depuis le 01 mai 2015
- M Jerome GABARD, Directeur général (1961) depuis le 31 juillet 2010
- M Michel JOLI, Président du conseil de surveillance (1943) depuis le 08 février 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société PHERECYDES PHARMA est de 65 ans. Le plus jeune à 57 ans, le plus agé 79 ans.
Anciens dirigeants :
- M Manuel GEA, Président du conseil de surveillance (1960) du 16 janvier 2007 au 08 février 2014
- M Thierry RAYNAUD, Directeur général unique (1942) du 16 janvier 2007 au 04 septembre 2007
- M Thierry RAYNAUD, Président du directoire (1942) du 07 octobre 2008 au 31 juillet 2010
- MME Marie-Laure GARRIGUES, Président du directoire (1954) du 14 août 2007 au 07 octobre 2008
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 mai 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | PHERECYDES PHARMA | |
Entrepreneurs individuels | PHERECYDES PHARMA | |
Identifiant de l'entreprise | 493252266 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 102 AV GASTON ROUSSEL 93230 ROMAINVILLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 01 janvier 2010 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA Ã directoire (s.a.i.) | |
Capital social | 284 800,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 12 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | -880 997,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité principale de l'entreprise | 7211Z : Recherche-développement en biotechnologie | |
Activité au siege | ||
Secteur | industrie | |
Catégorie | R&D | |
Activite | Recherche-développement en biotechnologie | |
Synonyme | chercheur en biotechnologie, unité de recherche en biotechnologie, laboratoire de biotechnologie, laboratoire de recherche en biotechnologie, recherche en biotechnologie, développement en biotechnologie | |
Principal | recherche-développement en biotechnologie |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 114 979 |
Immobilisation incorporelle | 80 210 |
Immobilisation corporelle | 34 524 |
Immobilisation financière | 245 |
Actif circulant net | 2 342 923 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 80 005 |
Placement | 2 262 918 |
Total Actif | 2 457 901 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 906 583 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 551 317 |
Total Passif | 2 457 904 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 4 162 |
Charge d'exploitation | 3 672 119 |
Résultat d'exploitation | -3 667 957 |
Produit financier net | 2 908 |
Charge financière | 7 122 |
Résultat financier | -4 214 |
Résultat courrant | -3 672 168 |
Produit exceptionnel | 2 795 495 |
Charges exceptionnelles | 4 322 |
Résultat exceptionnel | 2 791 172 |
Résultat net | -880 997 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49325226600025 | PHERECYDES PHARMA 102 AVENUE GASTON ROUSSEL 93230 ROMAINVILLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 11 11 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bobigny.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Marc , DOUCEDE Jean-François , FRAVAL DE COATPARQUET Anne Sophie , DOUCEDE Vincent
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 00112 Industrie laitière
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 01930 Meunerie
Président du Directoire partant : Touyarot, nom d'usage : Garrigues, Marie-Laure, nomination du Président du Directoire : Raynaud, Thierry.
nomination du Membre du Directoire : Santamaria, Pablo.
Président du Directoire partant : Raynaud, Thierry, nomination du Président du Directoire : Gabard, Jérôme, Membre du Directoire partant : Raynaud, Thierry
Président du conseil de surveillance : GEA Manuel en fonction le 23 Mars 2010 Vice président du conseil de surveillance : JOLI Michel en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Ãtienne en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT modification le 23 Mars 2010 Président du directoire : GABARD Jérôme en fonction le 23 Juin 2010 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011
Membre du conseil de surveillance : GEA Manuel modification le 06 Février 2014 Président du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 06 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Ãtienne en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT modification le 23 Mars 2010 Président du directoire : GABARD Jérôme en fonction le 23 Juin 2010 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011
Président du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 06 Février 2014 Commissaire aux comptes suppléant : BORIS Ãtienne en fonction le 23 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT modification le 23 Mars 2010 Président du directoire : GABARD Jérôme en fonction le 23 Juin 2010 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre en fonction le 24 Février 2014
Président du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 06 Février 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT modification le 23 Mars 2010 Président du directoire : GABARD Jérôme en fonction le 23 Juin 2010 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre en fonction le 24 Février 2014 Membre du conseil de surveillance : FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER Guy Charles en fonction le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Novembre 2014
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT modification le 23 Mars 2010 Président du directoire : GABARD Jérôme en fonction le 23 Juin 2010 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre en fonction le 24 Février 2014 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER Guy Charles modification le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Novembre 2014
Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT représenté par DAGUET Gilles, Jérémie, François, Louis modification le 29 Avril 2015 Président du directoire : GABARD Jérôme en fonction le 23 Juin 2010 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011 Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre en fonction le 24 Février 2014 Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER Guy Charles modification le 24 Novembre 2014 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Novembre 2014 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS représenté par COUTANCEAU Emmanuelle en fonction le 29 Avril 2015
Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 21 Avril 2016 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT représenté par DAGUET Gilles, Jérémie, François, Louis modification le 21 Avril 2016 Président du directoire Directeur général : GABARD Jérôme modification le 21 Avril 2016 Membre du directoire : RAYNAUD Thierry, Gabriel en fonction le 18 Avril 2011 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre modification le 21 Avril 2016 Président du directoire Membre du directoire : FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER Guy Charles modification le 21 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Novembre 2014 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS représenté par COUTANCEAU Emmanuelle en fonction le 29 Avril 2015
Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 21 Avril 2016 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT représenté par DAGUET Gilles, Jérémie, François, Louis modification le 21 Avril 2016 Membre du directoire Directeur général : GABARD Jérôme modification le 28 Avril 2016 Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre modification le 21 Avril 2016 Président du directoire Membre du directoire : FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER Guy Charles modification le 21 Avril 2016 Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Novembre 2014 Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS représenté par COUTANCEAU Emmanuelle en fonction le 29 Avril 2015
Président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : JOLI Michel modification le 21 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 23 Mars 2010 ; Membre du conseil de surveillance : ACE MANAGEMENT représenté par DAGUET Gilles, Jérémie, François, Louis modification le 21 Avril 2016 ; Membre du directoire Directeur général : GABARD Jérôme modification le 28 Avril 2016 ; Vice-président du conseil de surveillance Membre du conseil de surveillance : LOZA Jean-Pierre modification le 21 Avril 2016 ; Président du directoire Membre du directoire : FANNEAU DE LA HORIE-CLAVIER Guy Charles modification le 21 Avril 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : GEORGHIOU Jean-Christophe en fonction le 24 Novembre 2014 ; Membre du conseil de surveillance : AURIGA PARTNERS représenté par COUTANCEAU Emmanuelle en fonction le 29 Avril 2015 ; Membre du conseil de surveillance : GO CAPITAL représenté par GUERLAIN Leïla, Anne, Cécile en fonction le 27 Mars 2018 ; Membre du conseil de surveillance : OMNES CAPITAL représenté par POULARD Claire, Armelle, Anne en fonction le 27 Mars 2018
nomination du Membre du directoire : Jean, nom d'usage : Vidal-Engaurran, Magali Jacqueline Marie Annick
modification du Membre du conseil de surveillance ACE MANAGEMENT - SOCIETE ANONYME représenté par , DINARD Delphine nom d'usage : TOURDIAT Adresse : 1 rue du Colonel Moll 75017 Paris
Président du conseil de surveillance partant : Joli, Michel ; nomination du Président du conseil de surveillance : Hoch, Didier ; Vice-président du conseil de surveillance partant : Loza, Jean-Pierre ; nomination du Vice-président du conseil de surveillance : Le Paih, nom d'usage : Hiance, Maryvonne ; Membre du conseil de surveillance partant : Joli, Michel ; Membre du conseil de surveillance partant : Loza, Jean-Pierre ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Hoch, Didier ; nomination du Membre du conseil de surveillance : Le Paih, nom d'usage : Hiance, Maryvonne
Membre du directoire partant : Jean, nom d'usage : Vidal-Engaurran, Magali Jacqueline Marie Annick