MME Muriel GIRAUD
Gérant de CORFOU
MME Muriel GIRAUD a 49 ans ( naissance en 1973), elle est Gérant de la société CORFOU
MME Muriel GIRAUD peut être contacté au siège de la société CORFOU par courrier à l'adresse CORFOU 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FRANCE
La société CORFOU est principalement dirigée par MME Muriel GIRAUD qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Location de terrains et d'autres biens immobiliers ,location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6820B (Location de terrains et d'autres biens immobiliers), les activités sont :
- Location de terrains et d'autres biens immobiliers
- la location et l'exploitation d'immeubles non résidentiels (bureaux, espaces commerciaux, halls d'exposition, salle de conférence, de réception ou de réunion, installations d'entreposage en libre-service, etc.)
- la location de terres et terrains, notamment à usage agricole
- la location de fonds de commerce
- la location au mois ou à l'année de boxes ou de lieux de garage de véhicules
La société CORFOU est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 18/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49329317900021.
- M Frederic VARDON, Gérant (1967) depuis le 30 janvier 2010
- M Philippe BUCHETON, Gérant (1962) depuis le 02 janvier 2010
- MME Muriel GIRAUD, Gérant (1973) depuis le 02 janvier 2010
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société CORFOU est de 55 ans. Le plus jeune à 49 ans, le plus agé 60 ans.
Anciens dirigeants :
- M Philippe BUCHETON, Gérant (1962) du 26 juin 2007 au 13 janvier 2009
- M Thierry MONASSIER, Gérant (1959) du 26 juin 2007 au 13 janvier 2009
- M Thierry MONASSIER, Gérant (1959) du 02 janvier 2010 au 21 mai 2011
- MME Muriel FLEURY, Associé-gérant (1973) du 09 janvier 2007 au 26 juin 2007
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | CORFOU | |
Entrepreneurs individuels | CORFOU | |
Identifiant de l'entreprise | 493293179 | |
Numéro interne du siège | 00021 | |
Adresse | 39 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 octobre 2008 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 11 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 439 077,00 | |
Résultat net | -657 143,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité principale de l'entreprise | 6820B : Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | Immobilier | |
Activite | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | |
Synonyme | location de bureaux, location d'espaces commerciaux, location de halls d'exposition, location de salles de conférence, location de salles de réception, location de salles de réunion, location de terres, location de terrains |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 197 276 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 23 237 |
Immobilisation financière | 174 039 |
Actif circulant net | 1 618 764 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 1 557 160 |
Placement | 61 604 |
Total Actif | 1 816 041 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -10 098 736 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 11 914 777 |
Total Passif | 1 816 041 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 439 077 |
Produit d'exploitation | 442 456 |
Charge d'exploitation | 695 328 |
Résultat d'exploitation | -252 872 |
Produit financier net | 29 733 |
Charge financière | 111 743 |
Résultat financier | -82 011 |
Résultat courrant | -693 887 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 59 |
Résultat exceptionnel | -59 |
Résultat net | -657 143 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49329317900021 | CORFOU 39 AVENUE GEORGE V 75008 PARIS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 02021 Golf
- 02156 Grands Magasins et magasins Populaires
- 01631 Hôtellerie de plein Air
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
modification du Gérant Giraud, Muriel Charlotte.
nomination du Gérant : Vardon, Frédéric Yves Emmanuel
Gérant partant : Monassier, Thierry Antoine Paul
modification du Gérant Giraud, nom d'usage : Marcilhacy-Giraud, Muriel Charlotte
Gérant partant : Giraud, nom d'usage : Marcilhacy-Giraud, Muriel Charlotte ; Gérant partant : Bucheton, Philippe Michel ; Personne ayant le pouvoir d'engager àtitre habituel la société partant : Rio, nom d'usage : Chevalier, Sophie Charlotte