M Stephane MORAND
Directeur général de ALTHERACO
M Stephane MORAND a 51 ans ( naissance en 1972), est Directeur général de la société ALTHERACO
M Stephane MORAND peut être contacté au siège de la société ALTHERACO par courrier à l'adresse ALTHERACO 21 ROUTE D ALEX 01100 BELLIGNAT FRANCE
La société ALTHERACO est principalement dirigée par M Stephane MORAND qui en est Directeur général.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à -dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société ALTHERACO est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 27/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49341070800025.
- M Frederic MORAND, Président (1968) depuis le 23 juin 2012
- M Maurice GAVAGGIO, Commissaire aux comptes suppléant (1957) depuis le 02 avril 2016
- M Stephane MORAND, Directeur général (1972) depuis le 23 juin 2012
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société ALTHERACO est de 57 ans. Le plus jeune à 51 ans, le plus agé 66 ans.
Anciens dirigeants :
- M Frederic MORAND, Gérant (1968) du 23 janvier 2007 au 23 juin 2012
- M Stephane MORAND, Gérant (1972) du 23 janvier 2007 au 23 juin 2012
Dirigeants personne morale:
- AVVENS AUDIT SA, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 02 avril 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | ALTHERACO | |
Entrepreneurs individuels | ALTHERACO | |
Identifiant de l'entreprise | 493410708 | |
Numéro interne du siège | 00025 | |
Adresse | 21 RTE D ALEX 01100 BELLIGNAT | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 29 avril 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 1 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 1 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mardi 19 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2016) | 99 350,00 | |
Résultat net | 352 590,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2016 |
Actif immobilisé | 547 665 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 547 665 |
Actif circulant net | 363 442 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 304 578 |
Placement | 58 864 |
Total Actif | 911 107 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 836 568 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 74 539 |
Total Passif | 911 108 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 99 350 |
Produit d'exploitation | 100 715 |
Charge d'exploitation | 92 765 |
Résultat d'exploitation | 7 950 |
Produit financier net | 348 333 |
Charge financière | 388 |
Résultat financier | 347 946 |
Résultat courrant | 355 896 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 352 590 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49341070800025 | ALTHERACO 21 ROUTE D ALEX 01100 BELLIGNAT FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 74 32 00 03 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-bourgenbresse.fr.
Les greffiers sont : PORTE François-Xavier , JOMAIN Bruno
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Président : MORAND Frédéric, Jean Directeur général : MORAND Stéphane, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDIT SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : GAVAGGIO Maurice
Président : MORAND Frédéric, Jean Directeur général : MORAND Stéphane, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : AVVENS AUDIT SA (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : GAVAGGIO Maurice