M Philippe DELION
Gérant non associé de SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY
M Philippe DELION a 61 ans ( naissance en 1961), est Gérant non associé de la société SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY
M Philippe DELION peut être contacté au siège de la société SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY par courrier à l'adresse SNC CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY SNC CARROUSSEL DEUX 12 PLACE DES ETATS UNIS CS 70052 92547 MONTROUGE CEDEX FRANCE
La société SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY est principalement dirigée par M Philippe DELION qui en est Gérant non associé.
Cette société a pour activité principale : Location et location-bail de matériels de transport aérien ,location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7735Z (Location et location-bail de matériels de transport aérien), les activités sont :
- Location et location-bail de matériels de transport aérien
- la location et la location-bail de matériels de transport aérien, sans pilote :
- avions
- ballons à air chaud
- location de montgolfières
Mais sont exclues les activités :
- la location de matériels de transport aérien, avec pilote (cf51)
La société SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 22/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49347215300029.
- M Philippe COLOMBE, Commissaire aux comptes titulaire (1958) depuis le 08 juillet 2016
- M Philippe DELION, Gérant non associé (1961) depuis le 29 juin 2013
- M Philippe DELION, Gérant (1961) depuis le 27 juin 2014
- M Sebastien DEBIOLLES, Gérant (1974) depuis le 27 juin 2014
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY est de 59 ans. Le plus jeune à 48 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jean-Luc KLEIS, Gérant non associé (1963) du 29 juin 2013 au 27 juin 2014
Dirigeants personne morale:
- OPSIONE GROUP, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 08 juillet 2016
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY | |
Entrepreneurs individuels | SOCIETE EN NOM COLLECTIF CARROUSSEL BORACAY SNC BORACAY | |
Identifiant de l'entreprise | 493472153 | |
Numéro interne du siège | 00029 | |
Adresse | 12 PL DES ETATS UNIS 92120 92547 MONTROUGE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 27 juin 2016 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Grande Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 08 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 2 311 000,00 | |
Résultat net | -602 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7735Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien | |
Activité principale de l'entreprise | 7735Z : Location et location-bail de matériels de transport aérien | |
Activité au siege | ||
Secteur | tourisme | |
Catégorie | Location | |
Activite | Location et location-bail de matériels de transport aérien | |
Synonyme | location d'avions, location de ballons à air chaud, location de montgolfières, loueur d'avions, loueur de ballons à air chaud, loueur de montgolfières |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 12 072 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 8 761 000 |
Immobilisation financière | 3 310 000 |
Actif circulant net | 612 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 607 000 |
Placement | 6 000 |
Total Actif | 12 684 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | -11 789 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 24 473 000 |
Total Passif | 12 684 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 2 311 000 |
Produit d'exploitation | 2 325 000 |
Charge d'exploitation | 1 860 000 |
Résultat d'exploitation | 465 000 |
Produit financier net | 141 000 |
Charge financière | 1 208 000 |
Résultat financier | -1 067 000 |
Résultat courrant | -602 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -602 000 |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
Gérant Gérant non associé : DELION Philippe modification le 25 Juin 2014 Associé : DOUMER FINANCE modification le 22 Décembre 2006 Associé : CAFI HESTER modification le 22 Décembre 2006 Commissaire aux comptes suppléant : AUDIT CONSEIL ET MANAGEMENT en fonction le 27 Septembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : COLOMBE Philippe en fonction le 27 Septembre 2007 Gérant : DEBIOLLES Sébastien en fonction le 25 Juin 2014
Gérant Gérant non associé : DELION Philippe modification le 06 Juillet 2016 Associé : DOUMER FINANCE modification le 06 Juillet 2016 Associé : CAFI HESTER modification le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : OPSIONE GROUP modification le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : COLOMBE Philippe en fonction le 27 Septembre 2007 Gérant : DEBIOLLES Sébastien modification le 06 Juillet 2016