M Wynford MEEKE
Président de FLOWSERVE FSD SAS
M Wynford MEEKE a 54 ans ( naissance en 1970), est Président de la société FLOWSERVE FSD SAS
M Wynford MEEKE peut être contacté au siège de la société FLOWSERVE FSD SAS par courrier à l'adresse FLOWSERVE FSD SAS 15 RUE DU 1ER MAI 92000 NANTERRE FRANCE, par téléphone au 0344869925
La société FLOWSERVE FSD SAS est principalement dirigée par M Wynford MEEKE qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4669B (Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers), les activités sont :
- Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers
- le commerce de gros de matériels de transport autres que les véhicules automobiles, les cycles et les motocycles
- le commerce de gros de robots pour chaînes de montage
- le commerce de gros de matériel de manutention, de levage
- le commerce de gros d'autres machines et équipements utilisés dans l'industrie
- le commerce de gros d'engrenages et d'organes de transmission
- le commerce de gros de matériel non-électrique de signalisation routière
- le commerce de gros d'articles techniques en caoutchouc et en plastique
- le commerce de gros à destination de l'industrie d'appareils aérauliques tels que ventilateurs, climatiseurs, machines et équipements pour le conditionnement de l'air
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros de véhicules automobiles, de remorques et de caravanes (cf45.1)
- le commerce de gros de pièces de véhicules automobiles (cf45.31Z)
- le commerce de gros de motocycles (cf45.40Z)
- le commerce de gros de cycles (cf46.49Z)
- le commerce de gros de navires de plaisance (cf46.49Z)
- le commerce de gros de machines et d'équipement pour l'extraction, la construction et le génie civil (cf46.63Z)
La société FLOWSERVE FSD SAS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 26/12/2006 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49349088200013.
- M Vincent MARTEAU, Directeur général (1978) depuis le 11 mars 2017
- M Wynford MEEKE, Président (1970) depuis le 18 décembre 2012
- MME Anik CHAUMARTIN, Commissaire aux comptes suppléant (1961) depuis le 11 mars 2017
L'âge moyen des 3 dirigeants de la société FLOWSERVE FSD SAS est de 54 ans. Le plus jeune à 46 ans, le plus agé 63 ans.
Anciens dirigeants :
- M John NANOS, Président (1947) du 30 janvier 2007 au 09 janvier 2013
- M Stephane GELIN, Directeur général (1965) du 15 août 2014 au 11 mars 2017
- M Stephen GELIN, Directeur général (1965) du 09 janvier 2013 au 15 août 2014
- M Tyson KAY, Directeur général (1967) du 13 mars 2007 au 23 juin 2009
Dirigeants personne morale:
- PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 11 mars 2017
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FLOWSERVE FSD SAS | |
Entrepreneurs individuels | FLOWSERVE FSD SAS | |
Identifiant de l'entreprise | 493490882 | |
Numéro interne du siège | 00013 | |
Adresse | 15 RUE DU 1ER MAI 92000 NANTERRE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 22 décembre 2006 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Entreprise de Taille Intermédiaire | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 22 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 10 089 000,00 | |
Résultat net | -264 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité principale de l'entreprise | 4669B : Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en fournitures industrielles, vendeur de fournitures industrielles en gros, grossiste en équipement industriel, vendeur d'équipement industriel en gros | |
Principal | grossiste en fournitures industrielle |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 239 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 207 000 |
Immobilisation financière | 33 000 |
Actif circulant net | 5 554 000 |
Stock | 2 106 000 |
Avance | 2 000 |
Créance | 3 400 000 |
Placement | 46 000 |
Total Actif | 5 793 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 383 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 228 000 |
Dette | 5 182 000 |
Total Passif | 5 793 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 10 089 000 |
Produit d'exploitation | 10 495 000 |
Charge d'exploitation | 10 116 000 |
Résultat d'exploitation | 379 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 275 000 |
Résultat financier | -275 000 |
Résultat courrant | 104 000 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 153 000 |
Résultat exceptionnel | -153 000 |
Résultat net | -264 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49349088200013 | FLOWSERVE FSD SAS 15 RUE DU 1ER MAI 92000 NANTERRE FRANCE |
49349088200062 | FLOWSERVE FSD SAS COLLINE ZONE INDUSTRIELLE SUD 24 RUE BARTHELEMY THIMONNIER 13500 MARTIGUES FRANCE |
49349088200070 | FLOWSERVE FSD SAS 52 RUE DE LA VICTOIRE 75009 PARIS FRANCE |
49349088200039 | FLOWSERVE FSD SAS 12 AVENUE DU QUEBEC 91140 VILLEBON SUR YVETTE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÃTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00045 Caoutchouc
- 01383 Commerce de quincaillerie interrégionale employés
- 01404 Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 00650 Métallurgie cadres
- 00899 Métallurgie Marne
- 01059 Métallurgie Midi Pyrénées
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 00878 Métallurgie Rhône
- 00804 VRP
Président : NANOS John. Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Commissaire aux comptes suppléant : PRIGENT PIERRE Claudine.
Président : NANOS John Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Septembre 2012
Président : NANOS John Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Septembre 2012 Directeur général : MEEKE Wynford Henri en fonction le 14 Décembre 2012
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Septembre 2012 Président : MEEKE Wynford Henri modification le 07 Janvier 2013 Directeur général : GELIN Stephen en fonction le 07 Janvier 2013
Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik en fonction le 12 Septembre 2012 ; Président : MEEKE Wynford Henri modification le 07 Janvier 2013 ; Directeur général : MARTEAU Vincent en fonction le 09 Mars 2017
Président : FLOWSERVE FRANCE HOLDING SAS ; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : CHAUMARTIN Anik
Président : FLOWSERVE FRANCE HOLDING SASà; Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
l\'achat la vente l\'importation l\'exportation la location le service après-vente et plus généralement toute activité ayant trait directement ou indirectement aux matériels et équipements de garnitures mécaniques (systèmes d\'étanchéité dynamique) ainsi qu\'aux matériels et équipements de tous ordres s\'y rapportant
l\'achat la vente l\'importation l\'exportation la location le service après-vente et plus généralement toute activité ayant trait directement ou indirectement aux matériels et équipements de garnitures mécaniques (systèmes d\'étanchéité dynamique) ainsi qu\'aux matériels et équipements de tous ordres s\'y rapportant