M Pierre MOREL
Gérant de LE BOIS DES MELEZES
M Pierre MOREL a 78 ans ( naissance en 1944), est Gérant de la société LE BOIS DES MELEZES
M Pierre MOREL peut être contacté au siège de la société LE BOIS DES MELEZES par courrier à l'adresse LE BOIS DES MELEZES LE DOMAINE DES VERSAS ROUTE DE LA SUCHERE 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON FRANCE
La société LE BOIS DES MELEZES est principalement dirigée par M Pierre MOREL qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Promotion immobilière d'autres bâtiments ,promoteur immobilier
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110C (Promotion immobilière d'autres bâtiments), les activités sont :
- Promotion immobilière d'autres bâtiments
- la promotion immobilière de tous types de bâtiments non résidentiels exceptés les bâtiments destinés à l'usage de bureaux :
- bâtiments destinés à abriter des activités de production industrielle, par exemple usines, ateliers, usines d'assemblage, etc.
- hôpitaux, écoles
- hôtels magasins, centres commerciaux, restaurants
- bâtiments aéroportuaires
- salles de sport
- parkings couverts et souterrains
- entrepôts
- bâtiments religieux
Mais sont exclues les activités :
- la promotion immobilière d'infrastructures hors bâtiments (cf42)
La société LE BOIS DES MELEZES est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 17/01/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49365634200026.
- M Pierre MOREL, Gérant (1944) depuis le 28 septembre 2012
Anciens dirigeants :
- M Marc ORIF, Co-gérant (1961) du 06 février 2007 au 28 septembre 2012
- M Pierre MOREL, Co-gérant (1944) du 06 février 2007 au 28 septembre 2012
Dirigeants personne morale:
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 10 octobre 2012 : ORIF Marc Pascal nom d'usage : ORIF n'est plus gérant.)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | LE BOIS DES MELEZES | |
Sigle de l'entreprise | LBDM | |
Entrepreneurs individuels | LE BOIS DES MELEZES | |
Identifiant de l'entreprise | 493656342 | |
Numéro interne du siège | 00026 | |
Adresse | RTE DE LA SUCHERE 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 27 mars 2012 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 15 décembre 2006 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2013) | 0,00 | |
Résultat net | -864,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité principale de l'entreprise | 4110C : Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Promotion immobilière d'autres bâtiments | |
Synonyme | promoteur immobilier |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2013 |
Actif immobilisé | 0 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 0 |
Actif circulant net | 79 376 |
Stock | 67 288 |
Avance | 0 |
Créance | 7 266 |
Placement | 4 822 |
Total Actif | 79 376 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 79 376 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 0 |
Total Passif | 79 376 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 864 |
Résultat d'exploitation | -864 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 0 |
Résultat financier | 0 |
Résultat courrant | -864 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | -864 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49365634200026 | LE BOIS DES MELEZES LE DOMAINE DES VERSAS ROUTE DE LA SUCHERE 43400 LE CHAMBON SUR LIGNON FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 71 09 00 78 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-lepuyenvelay.fr.
Les greffiers sont : MARTIN Sylvie
Le greffe est ouvert 8H Ã 12H/13H30 Ã 16H
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 01527 Immobilier
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01512 Promotion construction
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
ORIF Marc Pascal nom d'usage : ORIF n'est plus gérant.