MME Nathalie TANSINI
Directeur général délégué de FINANCIERE TANSCARD
MME Nathalie TANSINI a 56 ans ( naissance en 1966), elle est Directeur général délégué de la société FINANCIERE TANSCARD
MME Nathalie TANSINI peut être contacté au siège de la société FINANCIERE TANSCARD par courrier à l'adresse FINANCIERE TANSCARD 17 CHEMIN DES ECUREUILS 24430 MARSAC SUR L ISLE FRANCE
La société FINANCIERE TANSCARD est principalement dirigée par MME Nathalie TANSINI qui en est Directeur général délégué.
Cette société a pour activité principale : Activités des sièges sociaux ,sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 7010Z (Activités des sièges sociaux), les activités sont :
- Activités des sièges sociaux
- Cette sous-classe comprend la supervision et la gestion d'autres unités de la même entreprise ou du même groupe, la prise en charge du rôle de planification et de direction stratégique ou organisationnelle de l'entreprise ou du groupe, l'exercice du
- les activités des sièges sociaux
- les activités des sièges administratifs centralisés
- les activités des sièges d'entreprise
- les activités des bureaux locaux et régionaux
- les activités de gestion des filiales
Mais sont exclues les activités :
- les activités des sociétés holding n'intervenant pas dans la gestion (cf64.20Z)
La société FINANCIERE TANSCARD est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/07/2015 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49376478100024.
- M Stephane TANSINI, Président (1965) depuis le 01 août 2015
- MME Nathalie TANSINI, Directeur général délégué (1966) depuis le 01 août 2015
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société FINANCIERE TANSCARD est de 57 ans. Le plus jeune à 56 ans, le plus agé 57 ans.
Anciens dirigeants :
- M Bernard CARDONNE, Co-gérant (1954) du 30 janvier 2007 au 22 février 2012
- MME Helene CARDONNE, Gérant (1948) du 25 septembre 2010 au 01 août 2015
Dirigeants personne morale:
- H AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 01 août 2015
- HOCHE ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 01 août 2015
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FINANCIERE TANSCARD | |
Entrepreneurs individuels | FINANCIERE TANSCARD | |
Identifiant de l'entreprise | 493764781 | |
Numéro interne du siège | 00024 | |
Adresse | 17 CHE DES ECUREUILS 24430 MARSAC SUR L'ISLE | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | vendredi 17 juillet 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Capital social | 8 000,00 EUR | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 12 janvier 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 0,00 | |
Résultat net | 275 959,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité principale de l'entreprise | 7010Z : Activités des sièges sociaux | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sièges sociaux | |
Synonyme | sièges sociaux, sièges administratifs, sièges d'entreprises, gestion des filiales | |
Principal | sièges sociaux |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 1 600 694 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 1 600 694 |
Actif circulant net | 38 866 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 29 300 |
Placement | 9 566 |
Total Actif | 1 639 560 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 323 984 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 315 576 |
Total Passif | 1 639 559 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 0 |
Produit d'exploitation | 0 |
Charge d'exploitation | 39 009 |
Résultat d'exploitation | -39 009 |
Produit financier net | 300 000 |
Charge financière | 7 432 |
Résultat financier | 292 568 |
Résultat courrant | 253 560 |
Produit exceptionnel | 10 378 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 10 378 |
Résultat net | 275 959 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49376478100024 | FINANCIERE TANSCARD 17 CHEMIN DES ECUREUILS 24430 MARSAC SUR L ISLE FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 53 45 60 00 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-perigueux.fr.
Les greffiers sont : DUNOYER Bruno , BORIONE Anne
Le greffe est ouvert 9h-12h/14h-16h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 02264 Hospitalisation privée
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01388 Industrie du pétrole
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01512 Promotion construction
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00016 Transports routiers
- 01413 Travail temporaire permanents
- 02409 Travaux publics cadres
Co-gérant : CARDONNE Bernard modification le 20 Septembre 2010 Co-gérant : TALRICH Hélène en fonction le 20 Septembre 2010
Gérant : TALRICH Hélène modification le 20 Février 2012
Société prestataire de services aux entreprises prises de participation dans toutes sociétés
Société prestataire de services aux entreprises prises de participation dans toutes sociétés
Président : TANSINI Stéphane ; Directeur général délégué : TANSINI Nathalie