M Jacky GAUTHIER
Administrateur de TRIANGLE
M Jacky GAUTHIER a 64 ans ( naissance en 1958), est Administrateur de la société TRIANGLE
M Jacky GAUTHIER peut être contacté au siège de la société TRIANGLE par courrier à l'adresse TRIANGLE ZAE BOIS GAULPIED RUE GERARD CORDIER 37310 SUBLAINES FRANCE, par téléphone au 02 47 23 00 65
La société TRIANGLE est principalement dirigée par M Jacky GAUTHIER qui en est Administrateur.
Cette société a pour activité principale : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction ,grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4673A (Commerce de gros de bois et de matériaux de construction), les activités sont :
- Commerce de gros de bois et de matériaux de construction
- le commerce de gros de bois brut
- le commerce de gros de produits de la transformation primaire et secondaire du bois
- le commerce de gros de matériaux de construction :
- sable, gravier, ciment, plâtre, briques, etc.
- le commerce de gros de bâtiments préfabriqués
- le commerce de gros de verre plat et de miroiterie
- le commerce de gros de mobilier urbain
- le commerce de gros de serres maraîchères
La société TRIANGLE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 24/01/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49391795900022.
- M Alain HUBERT, Directeur général (1966) depuis le 20 février 2010
- M Jacky GAUTHIER, Administrateur (1958) depuis le 22 juin 2017
- M Jean-Claude FERRAND, Président du conseil d`administration (1961) depuis le 17 juillet 2014
- M Pascal BERNARD, Commissaire aux comptes titulaire (1970) depuis le 25 juin 2015
- M Pascal LAROCHE, Administrateur (1967) depuis le 25 juin 2015
L'âge moyen des 5 dirigeants de la société TRIANGLE est de 58 ans. Le plus jeune à 52 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Alain HUBERT, Directeur général (1966) du 13 février 2007 au 20 février 2010
- M Bruno SENNEGON, Président du conseil d`administration (1953) du 13 février 2007 au 17 juillet 2014
- M Jacques CHAMPION, Administrateur (1974) du 20 août 2011 au 06 mars 2015
- M Jerome BOSSY, Administrateur (1970) du 13 février 2007 au 05 août 2008
- M Joel THIBAULT, Administrateur (1964) du 16 juin 2009 au 20 février 2010
- M Joel THIBAULT, Administrateur (1964) du 20 février 2010 au 21 septembre 2013
Dirigeants personne morale:
- A B G L - Societe a responsabilite limitee, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 22 juin 2017
- ALZON, Administrateur depuis le 17 juin 2016
- EURL DESPERCHES, Administrateur depuis le 29 juin 2012
- EURL FERRAND - Societe a responsabilite limitee, Administrateur depuis le 29 juin 2012
- LC2, Administrateur depuis le 17 juin 2016
- MENUISERIE DU GRAND CHENE, Administrateur depuis le 22 juin 2017
- MENUISERIE LESPAGNOL, Administrateur depuis le 17 juillet 2014
- RICHER DAMIEN SARL, Administrateur depuis le 17 juillet 2014
- SARL GUILLEMOT FREDERIC, Administrateur depuis le 21 septembre 2013
- SOCIETE GIRARD-TARDY, Administrateur depuis le 25 juin 2015
- TECH LOIRE AGENCEMENTS, Administrateur depuis le 13 février 2007
- A B G L SOCIETE A RESPONSABILITE, Commissaire aux comptes suppléant du 25 juin 2015 au 22 juin 2017
- ATELIER VIGIER DES METIERS DU BOIS 37, Administrateur du 20 août 2011 au 29 juin 2012
- ATELIER VIGIER DES METIERS DU BOIS 37 - Societe a responsabilite limitee a associe unique, Administrateur du 29 juin 2012 au 22 juin 2017
- BILLAULT SARL, Administrateur du 20 août 2011 au 29 juin 2012
- BILLAULT SARL - Societe a responsabilite limitee, Administrateur du 29 juin 2012 au 25 juin 2015
- CHARPENTE CLAUDE RAGUIN, Administrateur du 13 février 2007 au 16 juin 2009
- CHARPENTES LERAY ARTHUR, Administrateur du 21 septembre 2013 au 22 juin 2017
- ENTREPRISE BOSSY JEROME, Administrateur du 05 août 2008 au 29 juin 2012
- ENTREPRISE BOSSY JEROME - Societe a responsabilite limitee, Administrateur du 29 juin 2012 au 21 septembre 2013
- ENTREPRISE UNIPERSONNELLE A RESPONSABILITE LIMITEE MGP, Administrateur du 09 mai 2007 au 05 août 2008
- ESCALIERS HAQUETTE, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- ESCALIERS HAQUETTE, Administrateur du 20 février 2010 au 20 août 2011
- ETABLISSEMENTS CHATEL, Administrateur du 09 mai 2007 au 05 août 2008
- ETABLISSEMENTS CHAUVEAU DAUDET, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- ETABLISSEMENTS CHAUVEAU-DAUDET, Administrateur du 20 février 2010 au 29 juin 2012
- ETABLISSEMENTS CHAUVEAU-DAUDET - Societe a responsabilite limitee, Administrateur du 29 juin 2012 au 17 juin 2016
- ETS CHATEL, Administrateur du 13 février 2007 au 16 juin 2009
- ETS VILLEVAUDET, Administrateur du 29 juin 2012 au 25 juin 2015
- EURL FERRAND, Administrateur du 13 février 2007 au 29 juin 2012
- EURL MGP, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- EURL MGP, Administrateur du 20 février 2010 au 29 juin 2012
- J P MOISY, Administrateur du 20 février 2010 au 20 août 2011
- JCB CONSTRUCTION SARL, Administrateur du 12 mars 2014 au 25 juin 2015
- JF Henry, Administrateur du 16 juin 2009 au 29 juin 2012
- JF HENRY - Societe a responsabilite limitee a associe unique, Administrateur du 29 juin 2012 au 17 juillet 2014
- JP MOISY, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- MENUISERIE PATRICE PELLETIER, Administrateur du 16 juin 2009 au 29 juin 2012
- MENUISERIE PATRICE PELLETIER - Societe a responsabilite limitee a associe unique, Administrateur du 29 juin 2012 au 17 juillet 2014
- RENOV CO HABITAT, Administrateur du 06 mars 2015 au 25 juin 2015
- S E DES ETABLISSEMENTS FRELON, Administrateur du 20 février 2010 au 29 juin 2012
- SARL DANIEL BELLET, Administrateur du 13 février 2007 au 16 juin 2009
- SARL JCB CONSTRUCTION, Administrateur du 13 février 2007 au 08 avril 2008
- SARL STEPHANE POUESSEL, Administrateur du 13 février 2007 au 16 juin 2009
- SE DES ETABLISSEMENTS FRELON, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- SE DES ETABLISSEMENTS ROBERT GICQUEL, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- SE DES ETABLISSEMENTS ROBERT GICQUEL, Administrateur du 20 février 2010 au 20 août 2011
- SENNEGON PERE ET FILS, Administrateur du 13 février 2007 au 29 juin 2012
- SENNEGON PERE ET FILS - Societe a responsabilite limitee, Administrateur du 29 juin 2012 au 12 mars 2014
- SOCIETE EXPLOITATION ETABLISSEMENTS FRELON, Administrateur du 09 mai 2007 au 05 août 2008
- TECH LOIRE AGENCEMENTS, Administrateur du 20 février 2010 au 29 juin 2012
- TECH LOIRE AGENCEMENTS - Societe a responsabilite limitee a associe unique, Administrateur du 29 juin 2012 au 25 juin 2015
- THIBAULT FRERES, Administrateur du 13 février 2007 au 20 février 2010
- THIBAULT FRERES, Administrateur du 20 février 2010 au 29 juin 2012
- THIBAULT FRERES - Societe a responsabilite limitee, Administrateur du 29 juin 2012 au 21 septembre 2013
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRIANGLE | |
Entrepreneurs individuels | TRIANGLE | |
Identifiant de l'entreprise | 493917959 | |
Numéro interne du siège | 00022 | |
Adresse | RUE GERARD CORDIER 37310 SUBLAINES | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 15 mai 2013 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 20 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA coopérative artisanale à conseil d'administration | |
Appartenance au champ de l'économie sociale et solidaire | O | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 20 à 49 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 20 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 15 janvier 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 12 358 000,00 | |
Résultat net | 325 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité principale de l'entreprise | 4673A : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | |
Synonyme | grossiste, vendeur en gros, grossiste en bois, vendeur de bois en gros, grossiste en matériaux de construction, vendeur de matériaux de construction en gros | |
Principal | vendeur de bois en gros |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 3 509 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 3 414 000 |
Immobilisation financière | 95 000 |
Actif circulant net | 3 217 000 |
Stock | 1 328 000 |
Avance | 0 |
Créance | 1 594 000 |
Placement | 295 000 |
Total Actif | 6 726 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 1 631 000 |
Autres fonds | 736 000 |
Provision | 16 000 |
Dette | 4 344 000 |
Total Passif | 6 726 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 12 358 000 |
Produit d'exploitation | 12 753 000 |
Charge d'exploitation | 12 373 000 |
Résultat d'exploitation | 381 000 |
Produit financier net | 58 000 |
Charge financière | 101 000 |
Résultat financier | -43 000 |
Résultat courrant | 338 000 |
Produit exceptionnel | 2 000 |
Charges exceptionnelles | 14 000 |
Résultat exceptionnel | -12 000 |
Résultat net | 325 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49391795900022 | TRIANGLE ZAE BOIS GAULPIED RUE GERARD CORDIER 37310 SUBLAINES FRANCE |
49391795900022 | TRIANGLE ZAE BOIS GAULPIED RUE GERARD CORDIER 37310 SUBLAINES FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 02 47 31 20 01 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tours.fr.
Les greffiers sont : LAISNE Bruno , LAISNE Martine , TALBOUTIER Matthieu
Le greffe est ouvert Du lundi au vendredi de 09 h à 12 h et de 14 h à 16 h
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 00573 Commerces de gros
- 00087 Industries de carrières et de matériaux ouvriers
- 01947 Négoce de bois d'uvre et produits dérivés
- 00652 Négoce des matériaux de construction cadres
- 00533 Négoce des matériaux de construction EAM
- 00398 Négoce des matériaux de construction ouvriers
- 00158 Travail mécanique du bois scieries négoce