M Alain FAUCONNET
Président de TRAMOBUS
M Alain FAUCONNET a 64 ans ( naissance en 1958), est Président de la société TRAMOBUS
M Alain FAUCONNET peut être contacté au siège de la société TRAMOBUS par courrier à l'adresse TRAMOBUS ZONE INDUSTRIELLE CENTR ALP 1328 RUE ARISTIDE BERGES 38430 MOIRANS FRANCE, par téléphone au 04Â 76Â 86Â 00Â 00 ou par fax au 04Â 76Â 86Â 00Â 02
La société TRAMOBUS est principalement dirigée par M Alain FAUCONNET qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques ,intermédiaire de commerce, agent commercial
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4618Z (Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques), les activités sont :
- Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques
Mais sont exclues les activités :
- le commerce de gros pour compte propre (cf46.2 Ã 46.9)
- le commerce de détail par des intermédiaires du commerce hors magasin (cf47.99B)
- les activités des agents d'assurances (cf66.22Z)
- les activités des agents immobiliers (cf68.31Z)
La société TRAMOBUS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 28/02/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49447304400043.
- M Alain FAUCONNET, Président (1958) depuis le 28 janvier 2017
- M Michel DEROUET, Commissaire aux comptes suppléant (1963) depuis le 28 janvier 2017
L'âge moyen des 2 dirigeants de la société TRAMOBUS est de 62 ans. Le plus jeune à 59 ans, le plus agé 64 ans.
Anciens dirigeants :
- M Patrick GRIMALDI, Président (1971) du 13 mars 2007 au 28 janvier 2017
Dirigeants personne morale:
- ACORA AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 31 décembre 2016
- ADH EXPERTS, Commissaire aux comptes titulaire depuis le 28 janvier 2017
- CPA CONSULT, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 31 décembre 2016
Les modifications survenues dans l'administration de la société :
- 17 février 2019 : FAUCONNET Alain nom d'usage : FAUCONNET n'est plus président. Sté par actions simplifiée CAR ET BUS MAINTENANCE devient président)
- 17 juillet 2022 : DEROUET Michel nom d'usage : DEROUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant)
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | TRAMOBUS | |
Entrepreneurs individuels | TRAMOBUS | |
Identifiant de l'entreprise | 494473044 | |
Numéro interne du siège | 00043 | |
Adresse | 1328 RUE ARISTIDE BERGES 38430 MOIRANS | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 01 janvier 2014 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 3 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 3 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 05 février 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2014) | 1 808 000,00 | |
Résultat net | 78 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité principale de l'entreprise | 4618Z : Interm. spécialisés commerce d'autres produits spécifiques | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de gros | |
Activite | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | |
Synonyme | intermédiaire de commerce, agent commercial | |
Principal | intermédiaire de commerce |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2014 |
Actif immobilisé | 40 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 32 000 |
Immobilisation financière | 7 000 |
Actif circulant net | 672 000 |
Stock | 269 000 |
Avance | 25 000 |
Créance | 337 000 |
Placement | 42 000 |
Total Actif | 712 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 197 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 515 000 |
Total Passif | 712 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 1 808 000 |
Produit d'exploitation | 1 808 000 |
Charge d'exploitation | 1 668 000 |
Résultat d'exploitation | 140 000 |
Produit financier net | 0 |
Charge financière | 25 000 |
Résultat financier | -25 000 |
Résultat courrant | 115 000 |
Produit exceptionnel | 880 |
Charges exceptionnelles | 5 000 |
Résultat exceptionnel | -4 000 |
Résultat net | 78 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49447304400043 | TRAMOBUS ZONE INDUSTRIELLE CENTR ALP 1328 RUE ARISTIDE BERGES 38430 MOIRANS FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 04 56 58 50 50 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-grenoble.fr.
Les greffiers sont : POURADIER DUTEIL Jean , POURADIER DUTEIL Dominique
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01539 Commerces de détail papeterie bureau librairie
- 00573 Commerces de gros
- 00043 Commission courtage importation exportation
- 02121 Ãdition
- 01555 Fabrication commerce produits pharmaceutiques
- 01689 Fabriques d'articles de papeterie et de bureau
- 01044 Horlogerie
- 00176 Industrie pharmaceutique
- 00044 Industries chimiques
- 00650 Métallurgie cadres
- 00054 Métallurgie Région Parisienne
- 02683 Portage de presse
- 02198 Vente par à distance
- 00804 VRP
FAUCONNET Alain nom d'usage : FAUCONNET n'est plus président. Sté par actions simplifiée CAR ET BUS MAINTENANCE devient président
DEROUET Michel nom d'usage : DEROUET n'est plus commissaire aux comptes suppléant