M Jacques LOPES
Président du conseil d`administration de EDIPRO GROUPE
M Jacques LOPES a 76 ans ( naissance en 1946), est Président du conseil d`administration de la société EDIPRO GROUPE
M Jacques LOPES peut être contacté au siège de la société EDIPRO GROUPE par courrier à l'adresse EDIPRO GROUPE 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET
La société EDIPRO GROUPE est principalement dirigée par M Jacques LOPES qui en est Président du conseil d`administration.
Cette société a pour activité principale : Activités des sociétés holding ,société de holding
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 6420Z (Activités des sociétés holding), les activités sont :
- Activités des sociétés holding
- Cette sous-classe comprend les activités des sociétés holding, c'est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d'un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d'être propriétaire de ce
Mais sont exclues les activités :
- la gestion active de sociétés et d'entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf70.10Z)
La société EDIPRO GROUPE est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 29/05/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49502140400027.
- M Andre BAHUON, Commissaire aux comptes titulaire (1959) depuis le 02 février 2016
- M Bruno ROHMER, Administrateur (1941) depuis le 03 avril 2007
- M Jacques LOPES, Président du conseil d`administration (1946) depuis le 19 décembre 2009
- M Jacques LOPES, Directeur général (1946) depuis le 06 juillet 2013
L'âge moyen des 4 dirigeants de la société EDIPRO GROUPE est de 74 ans. Le plus jeune à 63 ans, le plus agé 81 ans.
Anciens dirigeants :
- M Jacques LOPES, Directeur général (1982) du 03 avril 2007 au 19 décembre 2009
- M Jacques LOPES, Administrateur (1982) du 02 mai 2007 au 12 juin 2007
Dirigeants personne morale:
- REVISION - GESTION - EXPERTISE COMPTABLE, Commissaire aux comptes suppléant depuis le 02 février 2016
- XANGE CAPITAL, Administrateur depuis le 04 mars 2008
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | EDIPRO GROUPE | |
Entrepreneurs individuels | EDIPRO GROUPE | |
Identifiant de l'entreprise | 495021404 | |
Numéro interne du siège | 00027 | |
Adresse | 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mardi 24 avril 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 0 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SA à conseil d'administration (s.a.i.) | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 0 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | mercredi 21 mars 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2012 ) | 262 200,00 | |
Résultat net | 618 200,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité principale de l'entreprise | 6420Z : Activités des sociétés holding | |
Activité au siege | ||
Secteur | finance | |
Catégorie | Finance | |
Activite | Activités des sociétés holding | |
Synonyme | société de holding | |
Principal | société de holding |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2012 |
Actif immobilisé | 8 214 500 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 0 |
Immobilisation financière | 8 214 500 |
Actif circulant net | 612 000 |
Stock | 0 |
Avance | 0 |
Créance | 594 800 |
Placement | 17 200 |
Total Actif | 8 826 500 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 7 796 700 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 1 029 800 |
Total Passif | 8 826 500 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 262 200 |
Produit d'exploitation | 262 300 |
Charge d'exploitation | 209 400 |
Résultat d'exploitation | 52 800 |
Produit financier net | 507 000 |
Charge financière | 57 300 |
Résultat financier | 449 600 |
Résultat courrant | 502 400 |
Produit exceptionnel | 0 |
Charges exceptionnelles | 0 |
Résultat exceptionnel | 0 |
Résultat net | 618 200 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49502140400027 | EDIPRO GROUPE 122 RUE EDOUARD VAILLANT 92300 LEVALLOIS PERRET |
Le greffe peut être appelé au 01 40 97 17 17 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-nanterre.fr.
Les greffiers sont : DOUCEDE Jacques , DOUCEDE-CHÂTEAU Caroline , DOUCEDE Charles-Henri
Le greffe est ouvert Lundi au vendredi , 9h-12h30 et 13h30-16h30
- 02420 Bâtiment cadres
- 02609 Bâtiment ETAM
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
- 00573 Commerces de gros
- 05501 Convention d'entreprise indépendante ou texte assimilé
- 03043 Entreprises de propreté et services associés
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 00650 Métallurgie cadres
- 00292 Plasturgie
- 02098 Prestataires de services secteur tertiaire
- 01501 Restauration rapide
- 01090 Services de l'automobile
- 00478 Sociétés financières
- 00016 Transports routiers
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire désignant administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine avec les pouvoirs : assistance, mandataire judiciaire Me Legras De Grandcourt Patrick 31 avenue Fontaine de Rolle 92000 Nanterre. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la présente publication.
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre. Autorise le maitien de l'activité jusqu'au 10 août 2013
Jugement d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de SA EDIPRO GROUPE (RCS 495021404) à l'égard de SAS EDIPRO PRINT (RCS NANTERRE 405360231) et confirmant la désignation du liquidateur Me Legras De Grandcourt Patrick 31 AVENUE FONTAINE DE ROLLE 92000 Nanterre, et administrateur judiciaire Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine avec les pouvoirs assister. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.