MME Christelle DOUSSEAU
Président de MAGNODIS
MME Christelle DOUSSEAU a 46 ans ( naissance en 1976), elle est Président de la société MAGNODIS
MME Christelle DOUSSEAU peut être contacté au siège de la société MAGNODIS par courrier à l'adresse MAGNODIS INTERMARCHE RUE DE TOULOUSE 65230 CASTELNAU MAGNOAC FRANCE, par téléphone au 0562407486
La société MAGNODIS est principalement dirigée par MME Christelle DOUSSEAU qui en est Président.
Cette société a pour activité principale : Supermarchés ,supermarché
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4711D (Supermarchés), les activités sont :
- Supermarchés
- le commerce de détail non spécialisé à prédominance alimentaire, réalisant un chiffre d'affaires alimentaire supérieur à 65 % des ventes, en magasin d'une surface de vente comprise entre 400 et 2500 m²
La société MAGNODIS est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 06/04/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49509207400014.
- MME Christelle DOUSSEAU, Président (1976) depuis le 25 octobre 2012
Anciens dirigeants :
- M Bernard EGEA, Président (1964) du 07 novembre 2009 au 25 octobre 2012
- M Jean-Pierre GABARROCA, Président (1965) du 05 juin 2007 au 28 juillet 2009
- M Lionel RIVET, Président (1969) du 28 juillet 2009 au 07 novembre 2009
- MME Sylvie EGEA, Directeur général (1960) du 07 novembre 2009 au 25 octobre 2012
Dirigeants personne morale:
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | MAGNODIS | |
Entrepreneurs individuels | MAGNODIS | |
Identifiant de l'entreprise | 495092074 | |
Numéro interne du siège | 00014 | |
Adresse | RTE DE TOULOUSE 65230 CASTELNAU MAGNOAC | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | lundi 26 mars 2007 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | 10 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | SAS, société par actions simplifiée | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | 10 | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | lundi 26 mars 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Dernier CA connu (2015) | 5 679 000,00 | |
Résultat net | 175 000,00 | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Entreprise dont tous les établissements ont la même activité principale | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4711D : Supermarchés | |
Activité principale de l'entreprise | 4711D : Supermarchés | |
Activité au siege | ||
Secteur | commerce | |
Catégorie | Commerce de détail | |
Activite | Supermarchés | |
Synonyme | supermarché | |
Principal | supermarché |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | 2015 |
Actif immobilisé | 168 000 |
Immobilisation incorporelle | 0 |
Immobilisation corporelle | 156 000 |
Immobilisation financière | 12 000 |
Actif circulant net | 854 000 |
Stock | 300 000 |
Avance | 0 |
Créance | 133 000 |
Placement | 421 000 |
Total Actif | 1 022 000 |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | 423 000 |
Autres fonds | 0 |
Provision | 0 |
Dette | 599 000 |
Total Passif | 1 022 000 |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | 5 679 000 |
Produit d'exploitation | 5 730 000 |
Charge d'exploitation | 5 518 000 |
Résultat d'exploitation | 212 000 |
Produit financier net | 13 000 |
Charge financière | 4 000 |
Résultat financier | 9 000 |
Résultat courrant | 221 000 |
Produit exceptionnel | 1 000 |
Charges exceptionnelles | 3 000 |
Résultat exceptionnel | -1 000 |
Résultat net | 175 000 |
Siret | Etablissement |
---|---|
49509207400014 | MAGNODIS INTERMARCHE RUE DE TOULOUSE 65230 CASTELNAU MAGNOAC FRANCE |
Le greffe peut être appelé au 05 62 51 77 77 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-tarbes.fr.
Les greffiers sont : OYHEREGUY Bernard , OYHEREGUY Patrick
Le greffe est ouvert 08.00-12.00/14.00-16.30
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01505 Commerce de détail fruits légumes épicerie
- 02216 Commerce détail et gros à prédominance alimentaire
Président : RIVET Lionel. Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SAS). Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SERCO KOUBY ET ASSOCIES (SA).
Président : EGEA Bernard Directeur général : EGEA Sylvie Jeannine Paulette né(e) NICOLAS Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : CABINET SERCO KOUBY ET ASSOCIES (SA)
Président : EGEA Bernard Directeur général : EGEA Sylvie, Jeannine, Paulette né(e) NICOLAS Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SERCO PARTNERS
Président : DOUSSEAU Christelle, Valérie Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SAS) Commissaire aux comptes suppléant : SERCO PARTNERS
Président : GOURGUES Kévin ; Directeur général : BORDERIE Aurélie ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET GOUL (SAS) ; Commissaire aux comptes suppléant : SERCO PARTNERS
Président : GOURGUES Kévin ; Directeur général : BORDERIE Aurélie ; Commissaire aux comptes titulaire : SERCO PARTNERS (SARL)
Président : GOURGUES Kévin ; Directeur général : BORDERIE Aurélie