M David GIRRA
Gérant de FRF DAUMESNIL
M David GIRRA a 45 ans ( naissance en 1977), est Gérant de la société FRF DAUMESNIL
M David GIRRA peut être contacté au siège de la société FRF DAUMESNIL par courrier à l'adresse FRF DAUMESNIL 4 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS FRANCE
La société FRF DAUMESNIL est principalement dirigée par M David GIRRA qui en est Gérant.
Cette société a pour activité principale : Supports juridiques de programmes ,SCI
Pour le code d'activité donné par l'insee à la société : 4110D (Supports juridiques de programmes), les activités sont :
- Supports juridiques de programmes
- Cette sous-classe est destinée à isoler dans le répertoire les entités protégeant les acquéreurs en cloisonnant les programmes. Ces entités, fiscalement transparentes, se transforment souvent en copropriétés.
- les sociétés civiles immobilières de construction créées par les promoteurs pour la réalisation de chacun de leurs programmes
La société FRF DAUMESNIL est immatriculée au RCS. Elle a été crée le 02/04/2007 et l'établissement principal est enregistré sous le numéro de siret : 49513412400033.
- M David GIRRA, Gérant (1977) depuis le 18 novembre 2016
Anciens dirigeants :
- M Bernhard ENGELBRECHT, Gérant (1967) du 28 novembre 2015 au 18 novembre 2016
Dirigeants personne morale:
- PATRIZIA France SAS, Gérant depuis le 28 novembre 2015
- FRF A, Associé-gérant du 28 mars 2012 au 28 novembre 2015
- ING REFRF A, Associé-gérant du 02 mai 2007 au 28 mars 2012
M David GIRRA
4 RUE DE PENTHIEVRE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
FRF DAUMESNIL
4 RUE DE PENTHIEVRE
75008 PARIS 8
Téléphone : Société
FRF DAUMESNIL
IDENTIFICATION DE L’ETABLISSEMENT | ||
---|---|---|
Nom ou raison sociale de l'entreprise | FRF DAUMESNIL | |
Entrepreneurs individuels | FRF DAUMESNIL | |
Identifiant de l'entreprise | 495134124 | |
Numéro interne du siège | 00033 | |
Adresse | 4 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS 8 | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DU SIEGE | ||
Origine de la création de l'établissement | Création (pour tout type de déclaration) | |
Année et mois de création de l'établissement | mercredi 30 septembre 2015 | |
Tranche d'effectif salarié de l'établissement | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'établissement à la centaine près | NN | |
CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES DE L’ENTREPRISE | ||
Nature juridique de l'entreprise | Société en nom collectif | |
Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié | |
Effectif salarié de l'entreprise à la centaine près | NN | |
Catégorie d'entreprise | Petite ou Moyenne Entreprise | |
Année et mois de création de l'entreprise | vendredi 02 mars 2007 | |
Tranche de chiffre d'affaires | Non renseignée | |
Activité | ||
Indice de monoactivité de l'entreprise | Non calculé | |
Modalité de l'activité principale de l'entreprise | Activité simple | |
Caractère productif de l'entreprise | Productif | |
Activité principale du siège | 4110D : Supports juridiques de programmes | |
Activité principale de l'entreprise | 4110D : Supports juridiques de programmes | |
Activité au siege | ||
Secteur | immobilier | |
Catégorie | BTP et construction | |
Activite | Supports juridiques de programmes | |
Synonyme | SCI |
Actif au bilan | |
---|---|
Année | |
Actif immobilisé | |
Immobilisation incorporelle | |
Immobilisation corporelle | |
Immobilisation financière | |
Actif circulant net | |
Stock | |
Avance | |
Créance | |
Placement | |
Total Actif |
Passif au bilan | |
---|---|
Capitaux propre | |
Autres fonds | |
Provision | |
Dette | |
Total Passif |
Compte de résultat | |
---|---|
Chiffre d'affaire | |
Produit d'exploitation | |
Charge d'exploitation | |
Résultat d'exploitation | |
Produit financier net | |
Charge financière | |
Résultat financier | |
Résultat courrant | |
Produit exceptionnel | |
Charges exceptionnelles | |
Résultat exceptionnel | |
Résultat net |
Siret | Etablissement |
---|---|
49513412400033 | FRF DAUMESNIL 4 RUE DE PENTHIEVRE 75008 PARIS FRANCE |
FRF DAUMESNIL est du ressort du greffe de PARIS dont les coordonnées postales sont 1 QU DE LA CORSE 75198 PARIS CEDEX 04
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Le greffe peut être appelé au 08 91 01 75 75 et son site internet peut être consulté à l'adresse www.greffe-tc-paris.fr.
Les greffiers sont : REGNARD Sylvie , DENFER Olivier , BOBET Philippe , MPOUKI Dieudionné
Les conventions collectives applicables à FRF DAUMESNIL de part son activité de 4110D (Supports juridiques de programmes) sont :
- Autre Branches agricoles, statuts, conventions hors branche ou proba <1
- 01486 Bureaux d'études techniques SYNTEC
- 01043 Gardiens concierges employés d'immeubles
- 01979 Hôtels Cafés Restaurants
- 01527 Immobilier
- 01316 Organismes de tourisme social et familial
- 01512 Promotion construction
modification survenue sur la dénomination et l'administration
modification de l'Associé gérant FRF A
modification de l'Associé gérant FRF A
modification survenue sur l'adresse du siège et l'administration
nomination du Gérant : PATRIZIA France SAS, nomination du Gérant : Engelbrecht, Bernhard, modification de l'Associé FRF A
nomination du Gérant : PATRIZIA France SAS, nomination du Gérant : Engelbrecht, Bernhard, modification de l'Associé FRF A
modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal, l'administration et changement de statut juridique
modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable FRF A, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable PATRIZIA Bastide Holdco 1 S.à .r.l.(B 197654 Luxembourg)
modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable FRF A, modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable PATRIZIA Bastide Holdco 1 S.à .r.l.(B 197654 Luxembourg)
modification survenue sur l'administration
Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : FRF A, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : PATRIZIA BASTIDE
Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : FRF A, nomination de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable : PATRIZIA BASTIDE
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Engelbrecht, Bernhard, nomination du Gérant : Girra, David
Gérant partant : Engelbrecht, Bernhard, nomination du Gérant : Girra, David
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Girra, David ; nomination du Gérant : Ademovic, nom d'usage : Suvalija, Sabina ; modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable PATRIZIA BASTIDE
Gérant partant : Girra, David ; nomination du Gérant : Ademovic, nom d'usage : Suvalija, Sabina ; modification de l'Associé indéfiniment et solidairement responsable PATRIZIA BASTIDE
modification survenue sur l'administration
Gérant partant : Ademovic, nom d'usage : Suvalija, Sabina ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : PATRIZIA Bastide Holco 1 S.à .r.l
Gérant partant : Ademovic, nom d'usage : Suvalija, Sabina ; Associé indéfiniment et solidairement responsable partant : PATRIZIA Bastide Holco 1 S.à .r.l